有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10052PM
セントラル総合開発株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注) 1 取締役東英雄及び鳥山亜弓の2名は、社外取締役であります。
2 監査役小畠安雄及び酒井康夫の2名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。
7 当社は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。(2015年6月26日現在)
なお、地方のポートフォリオが高まっており営業エリアを支店名称とし、従来の供給地域に加え新規物件の開発地域を拡げ事業推進を図るため、2015年7月1日付で支店等の名称変更を行います。
その変更内容は、以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | ― | 田 中 洋 一 | 1965年6月19日 | 2007年2月 | 三井不動産㈱退職 | (注)3 | 11 |
2007年3月 | 当社入社社長室長 | ||||||
2007年6月 | 当社常務取締役社長室長兼人事部長(企画・人事・ビル事業担当) | ||||||
2008年11月 | 当社常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事・ビル事業担当) | ||||||
2009年1月 | 当社常務取締役社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当) | ||||||
2010年6月 | 当社代表取締役専務社長室長兼人事部長兼不動産事業本部統括事業本部長(企画・人事担当) | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
専務取締役 | 財務・保険担当 | 実 淵 栄 治 | 1960年4月4日 | 2011年5月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業事務部長 | (注)3 | 11 |
2013年4月 | 当社上席執行役員(財務担当) | ||||||
2014年3月 | ㈱みずほ銀行退職 | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役(財務・保険担当) | ||||||
2015年6月 | 当社専務取締役(財務・保険担当)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
専務取締役 | 管理本部 (総務・人事・経理) ・ビル事業 ・ⅠR担当 | 久 保 高 起 | 1953年1月1日 | 2001年3月 | 五洋建設㈱退職 | (注)3 | 34 |
2001年4月 | 当社入社ビル事業本部事務管理部長 | ||||||
2002年7月 | 当社執行役員不動産事業本部第三本部長 | ||||||
2003年4月 | 当社執行役員不動産事業本部第二本部長 | ||||||
2005年4月 | 当社執行役員総務部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役総務部長(総務部・経理部担当) | ||||||
2007年6月 | 当社常務取締役総務部長(総務・経理・商事・保険・IR担当) | ||||||
2007年12月 | 当社常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・商事・保険・IR担当) | ||||||
2008年4月 | 当社常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・保険・IR担当) | ||||||
2009年1月 | 当社常務取締役総務部長兼社長室副室長(総務・経理・保険・ビル事業・IR担当) | ||||||
2010年8月 | 当社常務取締役総務部長兼社長室副室長兼ビル事業部長(総務・経理・保険・ビル事業・IR担当) | ||||||
2013年4月 | 当社常務取締役社長室副室長兼ビル事業部長(総務・経理・保険・ビル事業・IR担当) | ||||||
2013年6月 | 当社専務取締役(管理本部(総務・人事・経理)・ビル事業・IR担当)(現任) | ||||||
常務取締役 | 不動産事業本部東京支社長 | 田 中 光太郎 | 1960年2月7日 | 1996年1月 | ㈱明豊エンタープライズ退職 | (注)3 | 3 |
1996年2月 | 当社入社不動産事業本部不動産開発部 | ||||||
1998年4月 | 当社不動産事業本部不動産開発第六部長 | ||||||
2007年4月 | 当社不動産事業本部開発事業部長 | ||||||
2007年6月 | 当社執行役員不動産事業本部開発事業部長 | ||||||
2008年11月 | 当社執行役員不動産事業本部東京支社副支社長兼開発事業部長兼自社販売チーム担当 | ||||||
2012年12月 | 当社執行役員不動産事業本部東京支社長兼自社販売チーム担当兼販売推進事業部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員不動産事業本部東京支社長 | ||||||
2013年6月 | 当社常務取締役不動産事業本部東京支社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 不動産事業本部長兼東京支社事務管理部長 | 中曽根 一 也 | 1957年2月22日 | 1996年10月 | ベルデホーム㈱退職 | (注)3 | 23 |
1996年11月 | 当社入社不動産事業本部事務管理部 | ||||||
1997年4月 | 当社不動産事業本部事務管理部長 | ||||||
2007年12月 | 当社執行役員不動産事業本部事務管理部長 | ||||||
2008年11月 | 当社執行役員不動産事業本部東京支社事務管理部長 | ||||||
2009年1月 | 当社執行役員不動産事業本部事務管理担当兼東京支社事務管理部長 | ||||||
2013年6月 | 当社常務取締役不動産事業本部長兼東京支社事務管理部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 東 英 雄 | 1952年9月27日 | 2013年7月 | 東京国税局退職 | (注)3 | 0 |
2013年8月 | 東英雄税理士事務所開業 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2015年3月 | ライオン㈱社外監査役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 鳥 山 亜 弓 | 1971年3月23日 | 1996年11月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)3 | ― |
2000年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
2010年12月 | 弁護士登録 | ||||||
隼あすか法律事務所入所 | |||||||
2013年7月 | 千代田国際法律会計事務所開設 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 (常勤) | ― | 三 宅 康 司 | 1950年11月25日 | 1984年6月 | 五洋建設㈱東京支店事務部 | (注)4 | 21 |
1989年5月 | 当社総務部経理課長 | ||||||
1997年3月 | 五洋建設㈱退職 | ||||||
2001年7月 | 当社九州支店次長兼総務部長 | ||||||
2003年4月 | 当社総務部長 | ||||||
2005年4月 | 当社総務部部長 | ||||||
2010年11月 | 当社監査部長 | ||||||
2011年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 小 畠 安 雄 | 1950年12月30日 | 2011年7月 | 東京国税局退職 | (注)5 | 0 |
2011年9月 | 小畠安雄税理士事務所開業 | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 酒 井 康 夫 | 1956年12月20日 | 2007年10月 | みずほ信託銀行㈱新潟支店長 | (注)5 | ― |
2009年4月 | 同行人事部長 | ||||||
2010年4月 | 同行執行役員人事部長 | ||||||
2011年4月 | 同行常務執行役員 | ||||||
2012年4月 | みずほトラスト保証㈱取締役社長(現任) | ||||||
2013年3月 | ㈱京都ホテル社外監査役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 108 |
(注) 1 取締役東英雄及び鳥山亜弓の2名は、社外取締役であります。
2 監査役小畠安雄及び酒井康夫の2名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役鳥山亜弓の戸籍上の氏名は、井上亜弓であります。
7 当社は、取締役会による経営の意思決定の迅速化、及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次のとおりであります。(2015年6月26日現在)
氏名 | 役職名 |
赤 坂 真 人 | 執行役員札幌支店長 |
早 川 啓 | 執行役員不動産事業本部マンションサービス担当兼東京支社マンションサービス事業部長 |
本 多 宗 夫 | 執行役員東京支社仙台営業所長 |
五 味 司 | 執行役員九州支店長 |
下 前 龍 一 | 執行役員広島支店長 |
野 口 知 直 | 執行役員財務部長 |
貝 渕 武 市 | 執行役員不動産事業本部建設担当兼東京支社建設事業部長 |
片 貝 正 | 執行役員セントラルライフ担当 |
寺 本 大 介 | 執行役員東京支社開発事業部長 |
坊 裕 之 | 執行役員大阪支店長 |
なお、地方のポートフォリオが高まっており営業エリアを支店名称とし、従来の供給地域に加え新規物件の開発地域を拡げ事業推進を図るため、2015年7月1日付で支店等の名称変更を行います。
その変更内容は、以下のとおりであります。
新支店名称 | 旧支店名称 |
名称変更はありません。 | 東京支社 |
北海道支店 | 札幌支店 |
東北支店 | 東京支社仙台営業所 |
関西支店 | 大阪支店 |
中四国支店 | 広島支店 |
名称変更はありません。 | 九州支店 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04065] S10052PM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。