男性16名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長 (代表取締役) | | 笠井孝悦 | 1947年5月22日生 |
|
| | 1970年4月 | 京成電鉄株式会社入社 | 2004年6月 | 同社常務取締役 | 2007年6月 | 当社社外監査役 | 2007年6月 | 京成電鉄株式会社専務取締役 | 2008年6月 | 当社代表取締役副社長 | 2012年6月 | 当社代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 74 |
取締役副社長 (代表取締役) | | 眞下幸人 | 1962年2月1日生 |
|
| | 1984年4月 | 京成電鉄株式会社入社 | 2013年6月 | 同社常務取締役(現任) | 2015年6月 | 当社代表取締役副社長(現任) |
| (注)3 | - |
専務取締役 | 鉄道事業本部長 | 斉藤規男 | 1950年7月4日生 |
|
| | 1973年4月 | 当社入社 | 2002年11月 | 当社鉄道本部運輸部長 | 2006年7月 | 当社不動産事業部長 | 2007年6月 | 当社総務人事部長 | 2008年6月 | 当社取締役総務人事部長 | 2010年6月 | 当社常務取締役総務人事部長 | 2011年6月 | 当社常務取締役 | 2014年6月 | 当社専務取締役鉄道事業本部長(現任) |
| (注)3 | 74 |
常務取締役 | 内部監査・ 経営企画・ 総務人事担当 | 小川 勉 | 1952年10月6日生 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 2005年6月 | 習志野新京成バス株式会社(現 船橋新京成バス株式会社) 代表取締役社長 | 2006年7月 | 当社グループ事業統括部長 | 2008年6月 | 当社経営企画室長 | 2009年6月 | 当社取締役経営企画室長 | 2010年2月 | スタシオン・セルビス株式会社代表取締役社長 | 2011年6月 | 当社取締役総務人事部長 | 2012年6月 | 当社取締役鉄道事業本部鉄道企画部長 | 2014年6月 | 当社常務取締役(現任) |
| (注)3 | 70 |
常務取締役 | 開発推進担当 | 村瀬孝司 | 1953年1月17日生 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 2005年7月 | 当社鉄道本部連立工事部長 | 2006年7月 | 当社鉄道本部運輸部長 | 2007年6月 | 当社鉄道事業本部鉄道営業部長 | 2009年6月 | 当社取締役鉄道事業本部鉄道営業部長 | 2012年6月 | 当社取締役開発推進部長 | 2014年6月 | 当社常務取締役開発推進部長 | 2015年6月 | 当社常務取締役(現任) |
| (注)3 | 58 |
取締役 | 鉄道事業本部 鉄道企画部長 | 山下晃史 | 1953年9月23日生 |
|
| | 1976年4月 | 当社入社 | 2006年7月 | 当社鉄道本部連立工事部長 | 2009年6月 | 当社内部監査室長 | 2011年6月 | 当社経営企画室長 | 2012年6月 | 当社取締役鉄道事業本部鉄道技術部長 | 2014年6月 | 当社取締役鉄道事業本部鉄道企画部長(現任) |
| (注)3 | 38 |
取締役 | 総務人事部長 | 田口和己 | 1960年5月9日生 |
|
| | 1984年4月 | 当社入社 | 2011年6月 | 当社鉄道事業本部鉄道企画部長 | 2012年6月 | 当社鉄道事業本部鉄道営業部長 | 2014年6月 | 当社取締役鉄道事業本部鉄道営業部長 | 2015年6月 | 当社取締役総務人事部長(現任) |
| (注)3 | 10 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 財務戦略部長・ 開発推進副担当 | 長見真治 | 1962年5月11日生 |
|
| | 1986年4月 | 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行 | 2010年6月 | 株式会社日本政策投資銀行管理部担当部長兼大手町再開発事業推進室長 | 2013年7月 | DBJリアルエステート株式会社代表取締役社長 | 2015年5月 | 当社経営企画室顧問 | 2015年6月 | 当社取締役(財務戦略部長・開発推進副担当)(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 花田 力 | 1944年1月15日生 |
|
| | 1966年4月 | 京成電鉄株式会社入社 | 2000年6月 | 同社常務取締役 | 2002年6月 | 当社社外取締役(現任) | 2011年6月 | 京成電鉄株式会社代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | 10 |
取締役 | | 三枝紀生 | 1949年2月11日生 |
|
| | 1971年4月 | 京成電鉄株式会社入社 | 2006年6月 | 同社常務取締役鉄道本部長 | 2008年6月 | 当社社外取締役(現任) | 2011年6月 | 京成電鉄株式会社代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 14 |
取締役 | | 一村和男 | 1952年5月1日生 |
|
| | 1975年4月 | 株式会社千葉銀行入社 | 2005年6月 | 同社常務取締役 | 2006年6月 | ちば債権回収株式会社代表取締役社長 | 2009年6月 | ちばぎんジェーシービーカード株式会社代表取締役社長 | 2012年6月 | 新葉地所株式会社(現 東方地所株式会社)代表取締役社長 | 2014年6月 | 当社社外取締役(現任) | 2014年7月 | 東方地所株式会社取締役会長(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 中戸川健一 | 1951年7月3日生 |
|
| | 1979年8月 | 公認会計士登録 | 1979年11月 | 税理士登録 | 1981年1月 | 中戸川公認会計士事務所所長 (現任) | 2015年6月 | 当社社外取締役(現任) |
| (注)3 | - |
常勤監査役 | | 武藤 粛 | 1952年1月18日生 |
|
| | 1974年4月 | 三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社 | 2003年6月 | 中央三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)常務執行役員大阪支店長 | 2006年6月 | 当社常勤(社外)監査役(現任) |
| (注)4 | 77 |
常勤監査役 | | 柳田信夫 | 1957年6月13日生 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2011年6月 | 当社内部監査室長 | 2014年6月 | 当社取締役財務戦略部長 | 2015年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)4 | 21 |
監査役 | | 加藤雅哉 | 1960年8月6日生 |
|
| | 1983年4月 | 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社 | 2010年4月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部長 | 2013年4月 | みずほ証券株式会社執行役員 | 2014年6月 | 京成電鉄株式会社取締役(現任) | 2015年6月 | 当社社外監査役(現任) |
| (注)4 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 金子 光 | 1952年8月24日生 |
|
| | 1975年4月 | 当社入社 | 2006年7月 | 当社企画室付部長 | 2007年6月 | 当社財務戦略部長 | 2011年6月 | 当社取締役財務戦略部長 | 2012年6月 | 当社取締役経営企画室長 | 2014年6月 | 当社常勤監査役 | 2015年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)4 | 40 |
計 | 486 |
(注)1.取締役のうち花田 力、三枝 紀生、一村 和男、中戸川健一の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち武藤 粛、加藤 雅哉の両氏は、社外監査役であります。
3.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間