有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004Y0H
阪急阪神ホールディングス株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性18名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1 取締役 井上礼之及び森 詳介は、会社法に定める社外取締役です。
2 監査役 土肥孝治、阪口春男及び石井淳蔵は、会社法に定める社外監査役です。
3 当社は、上場証券取引所に対し、井上礼之、森 詳介、土肥孝治、阪口春男及び石井淳蔵を独立役員とする独立役員届出書を提出しています。
4 阪急電鉄株式会社は、2005年4月1日に会社分割を行い、鉄道事業その他のすべての営業を阪急電鉄分割準備株式会社(同日付で阪急電鉄株式会社に商号変更)に承継するとともに、商号を阪急ホールディングス株式会社に変更しています。
5 阪急ホールディングス株式会社は、阪神電気鉄道株式会社との経営統合に伴い、2006年10月1日に、商号を阪急阪神ホールディングス株式会社に変更しています。
6 株式会社阪急交通社は、2008年4月1日に会社分割を行い、旅行事業を阪急交通社旅行事業分割準備株式会社(同日付で株式会社阪急交通社に商号変更)に、国際輸送事業を株式会社阪急エクスプレスに承継するとともに、商号を株式会社阪急阪神交通社ホールディングスに変更しています。
7 株式会社阪急エクスプレスは、2009年10月1日に阪神エアカーゴ株式会社と合併し、阪神エアカーゴ株式会社は、同日、商号を株式会社阪急阪神エクスプレスに変更しています。
8 株式会社阪急阪神交通社ホールディングスは、2013年4月1日に株式会社阪急阪神エクスプレスと合併し、解散しています。
9 株式会社阪急百貨店は、2007年10月1日に会社分割を行い、新たに設立した株式会社阪急百貨店に百貨店事業を承継するとともに、商号をエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社に変更しています。また、新たに設立した株式会社阪急百貨店は、2008年10月1日に株式会社阪神百貨店と合併し、商号を株式会社阪急阪神百貨店に変更しています。
10 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
11 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
12 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
役名及び職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役社長 (代表取締役) | 角 和 夫 (1949年4月19日生) | 1973年 4月 2000年 6月 2002年 6月 2003年 6月 2005年 4月 2006年10月 2008年 4月 2013年 4月 2013年 4月 2014年 3月 | 阪急電鉄株式会社入社 同 取締役 同 常務取締役 同 代表取締役社長 阪急ホールディングス株式会社代表取締役社長 当社代表取締役社長(現在) 株式会社阪急阪神ホテルズ取締役(現在) 株式会社阪急交通社取締役(現在) 株式会社阪急阪神エクスプレス取締役(現在) 阪急電鉄株式会社代表取締役会長(現在) | (注)10 | 176 |
取締役 (代表取締役) | 坂 井 信 也 (1948年2月9日生) | 1970年 4月 2002年 6月 2005年 6月 2006年 6月 2006年10月 2008年 6月 2011年 4月 | 阪神電気鉄道株式会社入社 同 取締役 同 常務取締役 同 代表取締役社長 当社代表取締役(現在) 株式会社阪神タイガース代表取締役会長(現在) 阪神電気鉄道株式会社代表取締役会長(現在) | (注)10 | 72 |
取締役 | 井 上 礼 之 (1935年3月17日生) | 1957年 3月 1994年 6月 2002年 6月 2003年 6月 2005年 4月 2006年10月 2014年 6月 | ダイキン工業株式会社入社 同 代表取締役社長 同 代表取締役会長兼CEO 阪急電鉄株式会社取締役 阪急ホールディングス株式会社取締役 当社取締役(現在) ダイキン工業株式会社取締役会長兼グローバルグループ代表執行役員(現在) | (注)10 | 32 |
取締役 | 森 詳 介 (1940年8月6日生) | 1963年 4月 2005年 6月 2010年 6月 2010年 6月 | 関西電力株式会社入社 同 代表取締役社長 当社取締役(現在) 関西電力株式会社代表取締役会長(現在) | (注)10 | 36 |
取締役 | 椙 岡 俊 一 (1940年4月1日生) | 1964年 4月 2000年 6月 2000年 6月 2005年 4月 2005年 4月 2006年10月 2007年10月 2008年 4月 2008年10月 2015年 4月 2015年 4月 | 株式会社阪急百貨店入社 同 代表取締役社長 阪急電鉄株式会社取締役 株式会社阪急百貨店代表取締役会長 阪急ホールディングス株式会社取締役 当社取締役(現在) エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 代表取締役会長兼CEO 株式会社阪急阪神ホテルズ取締役(現在) 株式会社阪急阪神百貨店代表取締役会長 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 取締役相談役(現在) 株式会社阪急阪神百貨店取締役相談役(現在) | (注)10 | 62 |
取締役 | 島 谷 能 成 (1952年3月5日生) | 1975年 4月 2011年 5月 2015年 6月 | 東宝株式会社入社 同 代表取締役社長(現在) 当社取締役(現在) | (注)10 | - |
取締役 | 藤 原 崇 起 (1952年2月23日生) | 1975年 4月 2005年 6月 2007年 6月 2011年 4月 2011年 6月 | 阪神電気鉄道株式会社入社 同 取締役 同 常務取締役 同 代表取締役社長(現在) 当社取締役(現在) | (注)10 | 49 |
取締役 | 中 川 喜 博 (1953年5月6日生) | 1976年 4月 2005年 6月 2007年 4月 2013年 4月 2014年 3月 2014年 6月 | 阪急電鉄株式会社入社 同 取締役 同 常務取締役 同 代表取締役専務取締役 同 代表取締役社長(現在) 当社取締役(現在) | (注)10 | 67 |
役名及び職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 生 井 一 郎 (1947年10月29日生) | 1971年 4月 2000年 6月 2008年 4月 2008年 4月 2010年 4月 2013年 6月 2014年 4月 | 株式会社阪急交通社入社 同 取締役 同 代表取締役副社長 株式会社阪急阪神ホテルズ監査役(現在) 株式会社阪急交通社代表取締役社長 当社取締役(現在) 株式会社阪急交通社代表取締役会長(現在) | (注)10 | 31 |
取締役 | 岡 藤 正 策 (1950年11月19日生) | 1974年 4月 2005年 6月 2008年 4月 2009年10月 2010年 4月 2013年 6月 | 株式会社阪急交通社入社 同 取締役 株式会社阪急エクスプレス取締役 株式会社阪急阪神エクスプレス取締役 同 代表取締役社長(現在) 当社取締役(現在) | (注)10 | 19 |
取締役 人事総務室担当 | 野 崎 光 男 (1958年4月8日生) | 1981年 4月 2005年 6月 2006年 6月 2006年10月 2007年 4月 2013年 4月 2013年11月 | 阪急電鉄株式会社入社 同 取締役 阪急ホールディングス株式会社取締役 当社取締役(現在) 阪急電鉄株式会社常務取締役 同 専務取締役(現在) 株式会社阪急阪神ホテルズ取締役会長(現在) | (注)10 | 81 |
取締役 グループ経営企画室 (グループ経営計画)担当 | 秦 雅 夫 (1957年5月22日生) | 1981年 4月 2006年 6月 2006年10月 2008年 4月 2013年 4月 2014年 4月 | 阪神電気鉄道株式会社入社 同 取締役 当社取締役(現在) 阪神電気鉄道株式会社常務取締役 株式会社阪急阪神ホテルズ監査役(現在) 阪神電気鉄道株式会社専務取締役(現在) | (注)10 | 62 |
取締役 グループ経営企画室 (グループ事業政策)担当 グループ経営企画室長 | 能 上 尚 久 (1958年7月30日生) | 1982年 4月 2007年 4月 2013年 4月 2014年 3月 2014年 4月 2014年 4月 2014年 6月 | 阪急電鉄株式会社入社 同 取締役 同 常務取締役 同 専務取締役(現在) 株式会社阪急交通社監査役(現在) 株式会社阪急阪神エクスプレス監査役(現在) 当社取締役(現在) | (注)10 | 59 |
常任監査役 (常勤) | 川 島 常 紀 (1952年4月18日生) | 1977年 4月 2002年 6月 2005年 4月 2005年 4月 2006年 4月 2006年 4月 2006年10月 2009年 6月 2012年 6月 | 阪急電鉄株式会社入社 同 取締役 阪急ホールディングス株式会社取締役 阪急電鉄株式会社常務取締役 阪急ホールディングス株式会社代表取締役 阪急電鉄株式会社代表取締役常務取締役 当社代表取締役 阪急電鉄株式会社常任監査役(現在) 当社常任監査役(現在) | (注)10 | 80 |
常任監査役 (常勤) | 石 橋 正 好 (1956年2月13日生) | 1979年 4月 2008年 6月 2013年 6月 2013年 6月 | 阪神電気鉄道株式会社入社 株式会社阪神コンテンツリンク代表取締役社長 当社常任監査役(現在) 阪神電気鉄道株式会社常任監査役(現在) | (注)11 | 20 |
監査役 | 土 肥 孝 治 (1933年7月12日生) | 1958年 4月 1996年 1月 1998年 6月 1998年 7月 2002年 6月 2005年 4月 2006年10月 | 検事任官 検事総長 退官 弁護士(現在) 阪急電鉄株式会社監査役(現在) 阪急ホールディングス株式会社監査役 当社監査役(現在) | (注)11 | 67 |
役名及び職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
監査役 | 阪 口 春 男 (1933年3月19日生) | 1958年 4月 1989年 4月 2006年 6月 2006年 6月 2006年10月 2013年11月 | 弁護士(現在) 日本弁護士連合会副会長 阪急ホールディングス株式会社監査役 阪急電鉄株式会社監査役(現在) 当社監査役(現在) 株式会社阪急阪神ホテルズ監査役(現在) | (注)12 | 70 |
監査役 | 石 井 淳 蔵 (1947年9月28日生) | 1986年 4月 1989年 4月 1999年 4月 2008年 4月 2010年 6月 2010年 6月 | 同志社大学商学部教授 神戸大学経営学部教授 同 大学院経営学研究科教授 流通科学大学学長(現在) 当社監査役(現在) 阪神電気鉄道株式会社監査役(現在) | (注)12 | 12 |
合計 | 998 |
(注)1 取締役 井上礼之及び森 詳介は、会社法に定める社外取締役です。
2 監査役 土肥孝治、阪口春男及び石井淳蔵は、会社法に定める社外監査役です。
3 当社は、上場証券取引所に対し、井上礼之、森 詳介、土肥孝治、阪口春男及び石井淳蔵を独立役員とする独立役員届出書を提出しています。
4 阪急電鉄株式会社は、2005年4月1日に会社分割を行い、鉄道事業その他のすべての営業を阪急電鉄分割準備株式会社(同日付で阪急電鉄株式会社に商号変更)に承継するとともに、商号を阪急ホールディングス株式会社に変更しています。
5 阪急ホールディングス株式会社は、阪神電気鉄道株式会社との経営統合に伴い、2006年10月1日に、商号を阪急阪神ホールディングス株式会社に変更しています。
6 株式会社阪急交通社は、2008年4月1日に会社分割を行い、旅行事業を阪急交通社旅行事業分割準備株式会社(同日付で株式会社阪急交通社に商号変更)に、国際輸送事業を株式会社阪急エクスプレスに承継するとともに、商号を株式会社阪急阪神交通社ホールディングスに変更しています。
7 株式会社阪急エクスプレスは、2009年10月1日に阪神エアカーゴ株式会社と合併し、阪神エアカーゴ株式会社は、同日、商号を株式会社阪急阪神エクスプレスに変更しています。
8 株式会社阪急阪神交通社ホールディングスは、2013年4月1日に株式会社阪急阪神エクスプレスと合併し、解散しています。
9 株式会社阪急百貨店は、2007年10月1日に会社分割を行い、新たに設立した株式会社阪急百貨店に百貨店事業を承継するとともに、商号をエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社に変更しています。また、新たに設立した株式会社阪急百貨店は、2008年10月1日に株式会社阪神百貨店と合併し、商号を株式会社阪急阪神百貨店に変更しています。
10 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
11 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
12 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04103] S1004Y0H)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。