有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10051CC
Lマネジメント株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
当社は指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりである。
男性24名 女性1名 (役員のうち女性の比率4%)
(1) 取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 社外取締役 | 中 島 純 三 | 1949年2月8日生 | 1972年5月 | 株式会社日立製作所入社 | (注2) | 1 | |
1992年8月 | 同社公共情報事業部 官公システム第五部長 | ||||||
2005年4月 | 同社情報・通信グループCOO | ||||||
2006年4月 | 同社執行役常務 情報・通信グループ副グループ長 兼 CIO | ||||||
2009年4月 | 同社執行役専務 情報・通信グループ長 兼 CEO | ||||||
2011年4月 | 同社代表執行役 執行役副社長 | ||||||
2011年6月 | 当社社外取締役 株式会社日立国際電気取締役会長 | ||||||
2013年4月 | 株式会社日立製作所執行役副社長 日立グループ中国・アジア地区総裁 | ||||||
2015年4月 | 株式会社日立総合計画研究所取締役会長(現在) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役会長(現在) 当社社外取締役(現在) | ||||||
社外取締役 | 指名委員 報酬委員 | 浦 野 光 人 | 1948年3月20日生 | 1971年4月 | 日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ)入社 | (注2) | 3 |
1995年4月 | 同社低温物流企画部長 | ||||||
1999年6月 | 同社取締役経営企画部長 | ||||||
2001年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2005年1月 | 株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長 | ||||||
2007年4月 | 同社取締役会長 | ||||||
2007年6月 | 株式会社ニチレイ代表取締役会長 | ||||||
2009年6月 | 三井不動産株式会社社外取締役(現在) | ||||||
2011年6月 | 横河電機株式会社社外取締役(現在) | ||||||
2013年6月 | 株式会社ニチレイ相談役(現在) 株式会社りそなホールディングス社外取締役(現在) HOYA株式会社社外取締役(現在) | ||||||
2014年6月 | 当社社外取締役(現在) | ||||||
社外取締役 | 西 山 光 秋 | 1956年9月25日生 | 1979年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注2) | - | |
1998年8月 | 日立PCコーポレーション(USA)社 シニアヴァイスプレジデント&CFO | ||||||
2003年1月 | 日立グローバルストレージテクノロジーズ社シニアダイレクター | ||||||
2008年4月 | 株式会社日立製作所財務一部長 | ||||||
2011年4月 | 日立電線株式会社(現 日立金属株式会社)執行役、CFO 兼 ビジネスサポート本部長 | ||||||
2012年6月 | 同社取締役、執行役、CFO 兼 財務本部長 | ||||||
2013年4月 | 同社取締役、執行役常務、CFO 兼 財務本部長 兼 CPO 兼 VEC・調達本部長 | ||||||
2013年7月 | 日立金属株式会社事業役員常務、 電線材料カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長 | ||||||
2014年4月 | 同社執行役常務、管理管掌、最高財務責任者 兼 財務センター長 兼 人事総務センター長 兼 情報システムセンター長 | ||||||
2015年4月 | 株式会社日立製作所執行役常務、年金担当、財務統括本部長 兼 Smart Transformation Project強化本部間接業務改革プロジェクトリーダ(現在) | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
社外取締役 | 指名委員 報酬委員 監査委員 | 原 田 恒 敏 | 1947年2月12日生 | 1972年3月 | 監査法人太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注2) | - |
1992年5月 | 同監査法人代表社員 | ||||||
2009年7月 | 公認会計士原田恒敏事務所代表 (現在) | ||||||
2010年6月 | 日本公認会計士協会神奈川県会副会長 株式会社バンテック社外監査役 | ||||||
2012年6月 | 当社社外取締役(現在) | ||||||
2013年4月 | 日本公認会計士協会神奈川県会監事(現在) | ||||||
社外取締役 | 監査委員 | 馬 越 恵美子 (戸籍上の氏名: 山本惠美子) | 1952年4月16日生 | 1989年12月 | 株式会社インターリンク代表取締役 | (注2) | - |
1991年4月 | 上智大学外国語学部英語学科兼任講師 | ||||||
1996年4月 | 東京純心女子大学現代文化学部英米文化学科助教授 | ||||||
2001年4月 | 東京純心女子大学現代文化学部英米文化学科教授 | ||||||
2002年4月 | 桜美林大学経営政策学部(現ビジネスマネジメント学群)教授、(経済経営学系)教授及び同大学院経営学研究科教授(現在) | ||||||
2003年3月 | 異文化経営学会会長(現在) | ||||||
2007年10月 | 筑波大学客員教授(現在) | ||||||
2007年12月 | 東京都労働委員会公益委員 | ||||||
2014年6月 | 当社社外取締役(現在) | ||||||
2014年10月 | 日本学術会議 連携会員(現在) | ||||||
社外取締役 | 監査委員 | 丸 田 宏 | 1953年8月19日生 | 1978年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注2) | - |
1999年4月 | 同社財務部副部長 | ||||||
1999年8月 | 日立投資顧問株式会社代表取締役社長 | ||||||
2004年4月 | 株式会社日立製作所財務二部担当部長 | ||||||
2004年6月 | Hitachi America, Ltd. Senior Vice President and Chief Financial Officer | ||||||
2004年10月 | Hitachi America, Ltd. Executive Vice President and Chief Financial Officer | ||||||
2009年10月 | 株式会社日立プラントテクノロジー財務部長 | ||||||
2011年4月 | 同社取締役 常務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務担当 | ||||||
2012年4月 | 同社取締役 専務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務、Hitachi Smart Transformation Project担当 | ||||||
2012年6月 | 同社代表取締役 専務執行役員 | ||||||
2013年4月 | 株式会社日立製作所インフラシステム社財務統括本部長 | ||||||
2014年4月 | 同社インフラシステムグループCFO | ||||||
2015年4月 | 同社嘱託 | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 指名委員 報酬委員 | 中 谷 康 夫 | 1955年11月12日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注2) | 6 |
1999年2月 | 日立トランスポートシステム (アメリカ)出向 | ||||||
2003年10月 | 当社国際営業本部営業第二部長 | ||||||
2004年10月 | 当社国際営業本部営業第一部長 | ||||||
2005年4月 | 当社国際営業本部副本部長 | ||||||
2006年4月 | 当社執行役 当社国際営業本部長 | ||||||
2007年4月 | 当社海外事業統括本部長 当社グローバル営業開発本部 副本部長 | ||||||
2008年4月 | 当社北米代表 日立トランスポートシステム (アメリカ)社長 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役常務 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役専務 当社グローバル経営戦略室長 当社AEO・輸出管理本部長 | ||||||
2012年7月 | 当社UC推進本部副本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社代表執行役(現在) 当社執行役副社長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現在) 当社執行役社長(現在) | ||||||
計 | 10 |
(注1) 取締役 中島純三、浦野光人、西山光秋、原田恒敏、馬越恵美子及び丸田宏の6氏は、社外取締役である。
(注2) 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
(2) 執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表執行役 執行役社長 | 中 谷 康 夫 | 1955年11月12日生 | (1) 取締役の状況参照 | (注) | (1) 取締役の状況参照 | ||
執行役専務 | グローバル 営業統括 本部長 | 最 上 義 彦 | 1953年8月1日生 | 1976年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注) | 3 |
2003年4月 | 同社情報・通信グループ 公共システム事業部長 | ||||||
2007年4月 | 同社情報・通信グループ 産業・流通システム事業部長 | ||||||
2009年4月 | 同社情報・通信グループ システムソリューション部門COO | ||||||
2009年10月 | 同社情報・通信システム社 情報・通信グループ システムソリューション部門COO | ||||||
2010年4月 | 同社執行役常務 情報・通信システム社 システムソリューション部門CEO | ||||||
2013年4月 | 同社執行役常務 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社副社長 兼 システムソリューション部門CEO | ||||||
2014年4月 | 当社執行役専務(現在) 当社グローバル営業統括本部長(現在) | ||||||
執行役専務 | AEO・輸出 管理本部長 | 神 宮 司 孝 | 1955年10月13日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注) | 3 |
2001年2月 | 当社首都圏第一営業本部総務部長 | ||||||
2004年5月 | 当社首都圏第一営業本部神奈川営業 部長 | ||||||
2006年4月 | 当社首都圏第一営業本部副本部長 | ||||||
2008年4月 | 当社執行役 当社アジア代表 日立トランスポートシステム (アジア)社長 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役常務 | ||||||
2012年4月 | 当社西日本営業本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役専務(現在) 当社グローバル経営戦略室長 当社AEO・輸出管理本部長(現在) 当社UC推進本部副本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社グローバル経営戦略本部長 | ||||||
執行役専務 | 西日本統括 本部長 西日本統括 本部西日本 営業本部長 | 飯 田 邦 夫 | 1955年4月30日生 | 1978年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注) | 3 |
2003年12月 | 同社電力・電機グループ日立事業所 技術部長 | ||||||
2007年4月 | 当社首都圏第一営業本部本部長付 | ||||||
2008年4月 | 当社首都圏第一営業本部副本部長 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役 当社首都圏第一営業本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役常務 当社西日本営業本部長 | ||||||
2014年10月 | 当社西日本統括本部長(現在) 当社西日本統括本部西日本営業本部長(現在) | ||||||
2015年4月 | 当社執行役専務(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
執行役常務 | 東日本統括 本部長 東日本統括 本部首都圏 営業本部長 | 前 川 英 利 | 1958年10月24日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注) | 4 |
2002年6月 | 当社首都圏第二営業本部総務部長 | ||||||
2005年1月 | 当社経理部長 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役 | ||||||
2012年4月 | 当社人事総務本部長 当社CSR推進本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役常務(現在) | ||||||
2015年4月 | 当社東日本統括本部長(現在) 当社東日本統括本部首都圏営業本部長(現在) | ||||||
執行役常務 | グローバル 営業統括本部副本部長 PM推進本部長 | 畠 山 和 久 | 1958年3月18日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注) | 10 |
2002年8月 | 当社システム開発営業本部輸入 システム部長 | ||||||
2009年4月 | 当社グローバル第二営業開発本部 副本部長 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役 当社グローバル第二営業開発本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役常務(現在) 当社グローバル第一営業開発本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社グローバル営業統括本部 グローバル第一営業開発本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社グローバル営業統括本部副本部長(現在) 当社PM推進本部長(現在) | ||||||
執行役常務 | 中国代表 | 鬼 頭 芝 典 | 1956年6月14日生 | 1981年6月 | 当社入社 | (注) | 3 |
2004年4月 | 当社システム事業開発本部AEシステム部長 | ||||||
2006年1月 | 当社エンジニアリング開発本部LE・投資戦略部長 | ||||||
2008年4月 | 当社グローバル営業開発本部副本部長 兼 技術企画部長 | ||||||
2009年4月 | 当社グローバル第一営業開発本部員(大航国際貨運有限公司総経理) | ||||||
2013年4月 | 当社執行役 当社中国代表(現在) 当社中国統括上海事務所長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役常務(現在) | ||||||
執行役常務 | 海外事業統括本部長 | 般 若 真 也 | 1958年8月1日生 | 1981年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注) | 2 |
2004年4月 | 豪州日産自動車株式会社社長 | ||||||
2008年4月 | 日産自動車株式会社執行役員 一般海外地域企画部及びマーケティング&セールス(アジア・オセアニア)担当 | ||||||
2010年4月 | 株式会社バンテック常務執行役員 フォワーディング事業本部長 | ||||||
2011年5月 | 同社専務執行役員 営業本部長 | ||||||
2011年6月 | 同社取締役専務執行役員グローバル事業本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役常務(現在) 当社グローバル経営戦略本部副本部長 当社海外4極事業統括 | ||||||
2015年4月 | 当社海外事業統括本部長(現在) | ||||||
執行役常務 | 経理部長 | 林 伸 和 | 1958年11月27日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注) | 3 |
2002年8月 | 当社西日本営業本部担当部長 | ||||||
2007年4月 | 当社西日本営業本部九州地区営業 本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役 当社経理部長(現在) | ||||||
2015年4月 | 当社執行役常務(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
執行役常務 | グローバル 経営戦略 本部長 | 浦 山 一 紀 | 1958年1月26日生 | 1980年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注) | 3 |
2000年2月 | 同社半導体グループ生産統括本部 生産計画本部企画部長 | ||||||
2004年4月 | 株式会社ルネサステクノロジ 生産本部生産統括部長 | ||||||
2006年4月 | 同社生産本部高崎工場長 | ||||||
2008年6月 | 株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ常務取締役 | ||||||
2012年1月 | 当社首都圏第一営業本部本部長付 | ||||||
2012年4月 | 当社首都圏第一営業本部副本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役 当社首都圏第一営業本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社東日本営業本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社執行役常務(現在) 当社グローバル経営戦略本部長(現在) | ||||||
執行役 | 欧州代表 | 渡 邉 亨 | 1958年6月11日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注) | 3 |
2004年4月 | 当社西日本営業本部 関西イオン営業部長 | ||||||
2008年4月 | 当社グローバル営業開発本部 情報・電子機器システム部長 | ||||||
2010年4月 | 当社東日本営業本部副本部長 | ||||||
2011年4月 | 当社重量機工統括本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役(現在) 当社欧州代表(現在) 日立トランスポートシステム (ヨーロッパ)社長(現在) | ||||||
執行役 | グローバル 営業統括本部 グローバル 第二営業開発 本部長 | 福 本 和 哉 | 1960年1月4日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注) | 3 |
2004年4月 | 当社システム事業開発本部 産業システム部長 | ||||||
2009年4月 | 当社グローバル第二営業開発本部 SCMシステム部長 | ||||||
2012年4月 | 当社グローバル第二営業開発本部 副本部長 兼 流通ロジスティクス 2部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役(現在) 当社グローバル第二営業開発本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社グローバル営業統括本部 グローバル第二営業開発本部長(現在) | ||||||
執行役 | グローバル 営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発 本部長 | 藤 谷 寛 幹 | 1960年4月14日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注) | 6 |
2004年10月 | 当社エンジニアリング開発本部 LE・投資戦略部長 | ||||||
2006年1月 | 当社エンジニアリング開発本部員 (富士通日立プラズマディスプレイ株式会社出向) | ||||||
2008年4月 | 当社グローバル営業開発本部LE部長 | ||||||
2011年5月 | 当社技術本部副本部長 兼 LE部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役(現在) 当社技術本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社グローバル営業統括本部ロジスティクスソリューション開発本部長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
執行役 | アジア代表 | 鹿志村 一俊 | 1960年6月24日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注) | 3 |
2003年10月 | 当社首都圏第一営業本部柏営業部副部長 | ||||||
2005年10月 | 当社首都圏第一営業本部東関東営業部長 | ||||||
2007年4月 | 当社首都圏第一営業本部京浜営業部長 | ||||||
2010年4月 | 当社首都圏第一営業本部営業企画部長 | ||||||
2011年4月 | 当社東日本営業本部副本部長 | ||||||
2013年3月 | 日立物流フロンティア株式会社代表取締役社長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役(現在) 当社アジア代表(現在) 日立トランスポートシステム(アジア)社長(現在) | ||||||
執行役 | 安全管理 本部長 | 時 枝 利 実 | 1957年8月24日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注) | 0 |
2003年2月 | 当社ロジスティクスソリューション統括本部営業企画部長 | ||||||
2007年4月 | 当社勤労部長 | ||||||
2010年4月 | 当社首都圏第一営業本部副本部長 兼 総務部長 | ||||||
2012年4月 | 当社監査室長 | ||||||
2015年4月 | 当社執行役(現在) 当社安全管理本部長(現在) | ||||||
執行役 | 人事総務 本部長 CSR推進 本部長 | 萩 原 靖 | 1959年1月2日生 | 1982年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注) | - |
2004年7月 | 同社グループ戦略本部G-経営戦略部門 経営企画室企画一部担当部長 | ||||||
2007年4月 | 同社グループ戦略本部グループ会社室員(日立アジア社出向) | ||||||
2009年4月 | 同社都市開発システムグループ総務本部長 | ||||||
2010年12月 | 同社人財統括本部労政人事部長 | ||||||
2013年4月 | 同社人財統括本部本部長付 | ||||||
2013年5月 | 株式会社日立柏レイソル代表取締役社長 | ||||||
2015年4月 | 当社執行役(現在) 当社人事総務本部長(現在) 当社CSR推進本部長(現在) | ||||||
執行役 | グローバル 営業統括本部 グローバル 第一営業開発本部長 | 駒 村 文 雄 | 1959年8月21日生 | 1983年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注) | - |
2008年4月 | 当社海外事業統括本部本部長付 | ||||||
2010年4月 | 当社グローバル第一営業開発本部情報・電子機器システム部長 | ||||||
2011年1月 | 当社グローバル第一営業開発本部プロジェクト推進部長 | ||||||
2012年4月 | 当社グローバル第一営業開発本部副本部長 兼 プロジェクト推進部長 | ||||||
2014年4月 | 当社グローバル営業統括本部グローバル第一営業開発本部副本部長 兼 ソリューション推進センター長 | ||||||
2015年4月 | 当社執行役(現在) 当社グローバル営業統括本部グローバル第一営業開発本部長(現在) 当社グローバル第一営業開発本部 社会インフラ推進センター長(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
執行役 | 東日本統括 本部東日本 営業本部長 | 佐 藤 清 輝 | 1960年12月24日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注) | - |
2003年2月 | 当社中部営業本部営業開発部長 | ||||||
2006年4月 | 当社首都圏第一営業本部神奈川営業部長 | ||||||
2009年10月 | 当社首都圏第一営業本部員 (日立物流(アジア)出向) | ||||||
2012年4月 | 当社首都圏第一営業本部員 (日立物流(タイ)社長) | ||||||
2015年4月 | 当社執行役(現在) 当社東日本統括本部東日本営業本部長(現在) | ||||||
執行役 | 西日本統括 本部中部営業 本部長 | 長 尾 清 志 | 1963年3月20日生 | 1986年4月 | 当社入社 | (注) | - |
2005年4月 | 当社システム事業開発本部流通システム部長 | ||||||
2007年4月 | 当社グローバル営業開発本部産業システム部長 | ||||||
2009年4月 | 当社グローバル第一営業開発本部プラットフォーム推進部長 | ||||||
2013年4月 | 当社グローバル第二営業開発本部副本部長 兼 プラットフォーム推進部長 | ||||||
2014年4月 | 当社西日本営業本部副本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社執行役(現在) 当社西日本統括本部中部営業本部長(現在) | ||||||
計 | 48 |
(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04111] S10051CC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。