有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10053I5
福井鉄道株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性5名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.取締役 坂川 淸、向坂 英治 は社外取締役であります。
2.監査役 野尻 利雄 は社外監査役であります。
3.2015年3月期に係る定時株主総会の終結時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結時まで
4.2012年3月期に係る定時株主総会の終結時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結時まで
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) | 村田 治夫 | 1954年6月8日生 |
| (注)3 | 8,905 | |||||||||||||||||||
常務取締役 | 梅澤 順一 | 1950年3月19日生 |
| (注)3 | - | |||||||||||||||||||
取締役 | 坂川 淸 | 1939年1月14日生 |
| (注)3 | - | |||||||||||||||||||
取締役 | 向坂 英治 | 1953年12月12日生 |
| (注)3 | - | |||||||||||||||||||
監査役 | 野尻 利雄 | 1939年8月2日生 |
| (注)4 | - | |||||||||||||||||||
計 | 8,905 |
2.監査役 野尻 利雄 は社外監査役であります。
3.2015年3月期に係る定時株主総会の終結時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結時まで
4.2012年3月期に係る定時株主総会の終結時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結時まで
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04127] S10053I5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。