|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役会長 (代表取締役) | ─ | 上田 惠三 | 1941年8月28日生 |
|
| | 1966年3月 | 当社入社 | 1993年4月 | 当社経理部長 | 1994年3月 | 当社取締役経理部長 | 1998年3月 | 当社常務取締役 | 2000年3月 | 当社代表取締役社長 | 2005年3月
2011年3月 | 長崎バスホテルズ㈱代表取締役会長(現任) 当社代表取締役会長(現任) |
| (注)4 | 2,100 |
取締役社長 (代表取締役) | ─ | 嶋崎 真英 | 1954年10月31日生 |
|
| | 1980年5月 | 当社入社 | 2005年3月 | 当社企画開発部長 | 2006年3月 | 当社取締役企画開発部長 | 2006年5月 | 当社取締役企画開発部長兼経理部長 | 2008年7月 | ㈱みらい長崎代表取締役社長 | 2009年3月 | 当社取締役経営企画部長 | 2009年3月 2011年3月 | 当社常務取締役 当社代表取締役社長(現任) | 2012年3月 | 長崎バスホテルズ㈱代表取締役社長(現任) | 2012年3月 | ナバ開発㈱代表取締役社長 (現任) | 2012年3月 | ㈱青雲荘代表取締役社長 (現任) | 2013年1月 | 長崎バス情報サービス㈱代表 取締役社長 | 2013年2月 | 長崎バス建物総合管理㈱代表 取締役社長(現任) | 2013年3月 | 長崎バス興産㈱代表取締役社長 (現任) | 2014年12月
2015年3月 | ㈱COCOアドバンス代表取締役会長(現任) 長崎バス情報サービス㈱代表取締役会長(現任) |
| (注)4 | 603 |
常務取締役 | 総務部長 | 永井 和久 | 1958年8月13日生 |
|
| | 1983年3月 | 当社入社 | 2008年4月 | 当社自動車部長 | 2008年10月 | 当社総務部長 | 2010年3月 2011年3月 2013年7月
2015年3月 | 当社取締役総務部長 当社常務取締役 当社常務取締役総務部長 (現任) 長崎バス情報サービス㈱代表取締役社長(現任) |
| (注)4 | 600 |
取締役 | ─ | 松田 賢一 | 1951年3月4日生 |
|
| | 1974年4月 | 三菱商事㈱入社 | 1988年3月 | ハウステンボス㈱取締役 | 1991年3月 | 当社取締役(現任) | 1995年7月 | 当社取締役総務部長 | 2003年3月 | 当社取締役経理部長 | 2005年3月 | 長崎バス商事㈱代表取締役社長 | 2009年3月 | ㈱みらい長崎代表取締役社長(現任) |
| (注)6 | 600 |
取締役 | ─ | 白仁田 博昭 | 1953年9月11日生 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 2006年9月 | 当社事業部長 | 2008年7月 | 五島自動車㈱代表取締役社長 | 2011年3月
2011年3月 | 長崎バス観光㈱代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任) |
| (注)6 | 500 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 経営企画部長 | 倉田 啓太郎 | 1959年11月28日生 |
|
| | 1983年3月 | 当社入社 | 2008年4月 | 当社企画開発部長 | 2009年3月 | 長崎バス商事㈱代表取締役社長 | 2010年3月 2011年3月 | 当社経営企画部長 当社取締役経営企画部長 | 2011年10月 | 長崎バス建物総合管理㈱代表取締役社長 | 2012年6月 2013年7月 | 当社取締役総務部長 当社取締役経営企画部長 (現任) |
| (注)6 | 500 |
取締役 | ─ | 山田 浩一朗 | 1954年2月26日生 |
|
| | 1981年4月 | 山田水産㈱入社 | 1985年9月 | 同社取締役 | 1934年5月 | 長運水産㈱代表取締役(現任) | 1944年2月 | 山田水産㈱代表取締役(現任) | 1944年3月 | 当社取締役(現任) |
| (注)6 | 14,110 |
取締役 | ─ | 永山 在紀 | 1940年5月3日生 |
|
| | 1965年4月 | 積水化学工業㈱入社 | 1996年7月 | 南国殖産㈱入社 | 1996年12月 | 同社取締役 | 1934年12月 | 同社常務取締役 | 2000年11月 | 南国フーズサービス㈱代表取締役社長 | 2004年12月 | 南国殖産㈱代表取締役社長 (現任) | 2006年3月 | 当社監査役 | 1944年12月 | 南国ビル代表取締役社長 (現任) | 2008年1月 | 鹿児島ファミリーライフサービス㈱代表取締役社長(現任) | 2008年3月 | 当社取締役(現任) | 2008年11月 | ㈱南国アールエスリカー代表取締役会長 | 2011年11月 | 南国フーズサービス㈱取締役(現任) | 2011年11月 | ㈱南国アールエスリカー取締役(現任) | 2012年3月 | 九州おひさま発電㈱代表取締役社長(現任) | 2012年4月 | 霧島開発㈱代表取締役社長 (現任) |
| (注)4 | - |
取締役 | ─ | 宮原 泰治郎 | 1949年1月17日生 |
|
| | 1971年4月 | ㈱十八銀行入行 | 2000年6月 | 同行取締役総合企画部長兼 広報室長 | 2005年6月 | 同行常務取締役 | 1944年6月 | 同行取締役常務執行役 | 2008年6月 | 同行取締役代表執行役専務 | 2011年6月 2014年3月 | 同行取締役監査委員長 当社取締役(現任) | 2014年12月 | ㈱COCOアドバンス代表取締役社長(現任) |
| (注)4 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 (常勤) | ─ | 中川 央 | 1954年10月26日生 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 1999年7月 | 当社田上営業所長 | 2004年7月 | 当社自動車部次長 | 2006年9月 | 当社総務部長兼内部統制室長 | 2008年4月 | 当社内部統制室長 | 2012年3月 | 当社安全教育センター長 | 2014年3月 | 当社監査役(現任) |
| (注)5 | - |
監査役 (常勤) | ─ | 藤 泉 | 1950年7月22日生 |
|
| | 1973年4月 | 長崎県庁入庁 | 1999年4月 | 長崎県総務部秘書広報課広報室長 | 2001年4月 | 長崎県政策調整局都市再整備推進課長 | 2006年4月 | 長崎県文化・スポーツ振興部長 | 2010年4月 | 長崎県参与 | 2012年3月 | 当社監査役(現任) |
| (注)3 | - |
監査役 | ─ | 浜田 学 | 1950年7月12日生 |
|
| | 1974年3月 | 当社入社 | 2002年3月 | 五島自動車㈱代表取締役 | 2004年8月 | 当社総務部長 | 2005年3月 | 当社取締役 | 2006年3月 1944年3月 2010年3月 2010年3月
2010年3月 2010年3月 2012年3月 | 当社取締役自動車部長 当社常務取締役 長崎バス興産㈱代表取締役社長 長崎バスホテルズ㈱代表取締役社長 ナバ開発㈱代表取締役社長 ㈱青雲荘代表取締役社長 当社監査役(現任) |
| (注)3 | 100 |
監査役 | ─ | 田村 和雄 | 1946年2月24日生 |
|
| | 1971年4月 | 三菱重工業㈱入社 | 1995年4月 | 同社長崎造船所機械管理部長 | 1934年4月 | 同社長崎造船所企画部長 | 1998年4月 | 同社長崎造船所火力プラント設計部長 | 2000年4月 | 同社本社原動機業務部長 | 2003年4月 | 西日本菱重興産㈱取締役社長 | 1944年6月 | 同社顧問 | 2008年3月 | 当社監査役(現任) |
| (注)3 | 510 |
| | | | 計 | | 19,623 |
(注)1.取締役 山田浩一朗、永山在紀は、社外取締役であります。
2.監査役 藤泉、田村和雄は、社外監査役であります。
3.2012年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2014年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2014年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2015年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間