有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005ANE
大東港運株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 | 社長 通関総括 管理室 管掌 | 曽 根 好 貞 | 1959年10月4日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 619 |
1994年6月 | 当社取締役 | ||||||
1997年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
1998年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
1999年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 管理部門 内部監査室 通関第一部 通関第二部 管掌 | 荻 野 哲 司 | 1956年7月1日生 | 1979年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 63 |
2009年4月 | 当社入社社長室長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 相 島 正 宏 | 1952年7月13日生 | 1977年4月 | 株式会社神戸製鋼所入社 | (注)3 | 10 |
1992年1月 | 同社鉄鋼事業本部販売本部 線材条鋼販売部線材室長 | ||||||
1994年1月 | 同社鉄鋼事業本部生産本部運輸 管理部東京運輸管理室長 | ||||||
1995年10月 | 同社鉄鋼事業本部企画管理部 物流企画室長 | ||||||
2004年1月 | 同社北海道支店長 | ||||||
2007年6月 | 神鋼物流株式会社取締役 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2009年6月 | 神鋼物流株式会社取締役総務部・コンプライアンス担当 | ||||||
2011年6月 | 同社常勤監査役(現任) | ||||||
取締役 | 大阪支店 神戸営業所 福岡営業所 管掌 | 持 田 哲 夫 | 1953年6月6日生 | 1981年2月 | 当社入社 | (注)3 | 22 |
2003年4月 | 当社営業第三部長 | ||||||
2010年7月 | 当社執行役員 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 食品輸入 相談室 営業部門 管掌 | 日下部 正 | 1956年12月5日生 | 1975年12月 | ダイトウマリタイムエージェンシー株式会社入社 | (注)3 | 34 |
1986年11月 | 当社入社 | ||||||
2008年4月 | 当社営業第二部長 | ||||||
2010年7月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 業務部 横浜支店 川崎支店 京葉支店 管掌 | 北 田 寿 男 | 1956年1月7日生 | 1990年6月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
2003年4月 | 当社港運部長 | ||||||
2006年12月 | 当社営業第一部長 | ||||||
2010年7月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | ― | 高 橋 康 秀 | 1948年1月20日生 | 1970年4月 | 当社入社 | (注)4 | 36 |
1995年7月 | ジェネラル インターナショナル フレイト フォワーダーズ インコーポレイテッド代表取締役社長 | ||||||
1996年4月 | 当社営業第三部長 | ||||||
1998年4月 | 当社営業本部開発部長 | ||||||
1999年6月 | 当社取締役 | ||||||
2006年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2008年6月 | 当社常務取締役開発部担当 | ||||||
2010年6月 | 当社相談役 | ||||||
2012年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 鎌田 栄次郎 | 1950年5月23日生 | 1973年4月 | 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注)5 | ― |
1996年4月 | 同行新松戸支店長 | ||||||
1999年9月 | 同行人事室企画調査役 | ||||||
2002年4月 | 株式会社みずほ銀行三ノ輪駅前支店長 | ||||||
2003年8月 | 信用管理サービス株式会社(転籍)常務取締役総務部長 | ||||||
2006年4月 | みずほ教育福祉財団常務理事 | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2015年5月 | 株式会社マルゼン社外取締役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 芳村 則起 | 1965年9月9日生 | 1990年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 | (注)6 | ― |
1992年4月 | 弁護士登録 小野孝男法律事務所(現弁護士法人小野総合法律事務所)入所 | ||||||
2008年7月 | 同法律事務所社員就任 | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(新任) | ||||||
計 | 794 |
(注) 1 取締役相島 正宏は、社外取締役であります。
2 監査役鎌田 栄次郎及び芳村 則起は、社外監査役であります。
3 取締役全員の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役高橋 康秀の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役鎌田 栄次郎の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役芳村 則起の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき補欠監査役1名の選任をしております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||
花 田 富 夫 | 1945年6月13日生 | 1964年4月 | 札幌国税局総務部総務課入局 | (注) | 3 | |
1993年7月 | 神奈川税務署総務課長 | |||||
1998年7月 | 日野税務署副署長 | |||||
2003年7月 | 麻布税務署副署長 | |||||
2004年9月 | 花田富夫税理士事務所開設 | |||||
2005年1月 | 当社顧問税理士 | |||||
2014年3月 | 当社監査役 | |||||
2014年6月 | 当社監査役退任 |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04356] S1005ANE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。