有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100552M
札幌テレビ放送株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 白石興二郎、大久保好男、山田範保の各氏は、社外取締役である。
(注)2.監査役 島津宏興、久保伸太郎、中田博幸の各氏は、社外監査役である。
(注)3.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間である。
(注)4.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間である。
(注)5. 2015年7月1日をもって、次のとおり役員の役職の異動を予定している。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
代表取締役 会長兼社長 | 内部統制・ 経理局担当 | 島田 洋一 | 1943年 6月27日生 | 1967年4月 日本テレビ放送網㈱入社 1997年6月 同社事業局長 2000年6月 NTVインターナショナルコーポレーション取締役社長 2003年6月 日本テレビ放送網㈱執行役員 ㈱日本テレビエンタープライズ代表取締役社長 2004年6月 日本テレビ放送網㈱取締役執行役員 2007年6月 同社取締役常務執行役員 2008年7月 同社取締役常務執行役員コンテンツ事業局長 2009年6月 当社代表取締役社長 2014年6月 当社代表取締役会長 2015年6月 当社代表取締役会長兼社長(現任) | (注)3 | 1 |
常務取締役 | 編成局長 制作局長 | 今田 光春 | 1957年 11月8日生 | 1980年4月 当社入社 2010年7月 当社編成局長 2011年6月 当社取締役編成局長 2015年6月 当社常務取締役編成局長兼制作局長(現任) | (注)3 (注)5 | 1 |
常務取締役 | 営業局長 事業局長 営業・技術局担当 | 山本 雅弘 | 1956年 5月12日生 | 1980年4月 当社入社 2010年7月 当社営業局専任局長兼営業推進センター長 2011年7月 当社営業局長 2012年6月 当社取締役営業局長 2015年6月 当社常務取締役営業局長兼事業局長(現任) | (注)3 (注)5 | 1 |
取締役 | 報道局長 | 萬谷 慎太郎 | 1959年 6月25日生 | 1982年4月 当社入社 2012年7月 当社報道制作局長 2013年6月 当社取締役報道局長(現任) | (注)3 | 1 |
取締役 | 編成局補佐 | 北原 久史 | 1956年 5月15日生 | 1979年4月 ㈱読売新聞社入社 2004年3月 ㈱読売新聞大阪本社経済部長 2007年3月 ㈱読売新聞東京本社調査研究本部主任研究員 2008年9月 同社調査研究本部次長兼出版部長 2009年4月 同社調査研究本部次長兼管理部長兼主任研究員 2009年6月 同社調査研究本部次長兼主任研究員 2012年6月 同社メディア戦略局総務 2013年4月 同社メディア局総務 2014年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
取締役 | 経営計画室長 総務局長 コンプライアンス推進室・ 関連会社担当 | 石部 善輝 | 1960年 7月25日生 | 1984年4月 当社入社 2004年7月 当社営業局スピカ事業室部長 2006年8月 当社営業局事業部長 2012年7月 当社総務局人事部長 2015年2月 当社経営計画室長 2015年6月 当社取締役経営計画室長兼総務局長(現任) | (注)3 (注)5 | - |
取締役 | 小林 裕孝 | 1954年 7月15日生 | 1977年4月 日本テレビ放送網㈱入社 2007年7月 同社人事局長 2008年6月 同社執行役員人事局長 2009年6月 同社取締役執行役員人事局長 2009年12月 同社取締役執行役員総務局長・人事局長 2010年6月 同社取締役執行役員人事局長 2011年7月 同社取締役執行役員報道局長 2012年6月 当社常務取締役総務局長 2013年6月 当社代表取締役専務 2014年6月 当社代表取締役社長 2015年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | 1 | |
取締役 | 一ノ渡 朋典 | 1954年 2月16日生 | 1976年4月 当社入社 2008年7月 ㈱札幌映像プロダクション常務取締役 2009年10月 同社代表取締役社長(現任) 2013年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | - | |
取締役 | 大西 賢英 | 1959年 12月20日生 | 1982年4月 当社入社 2013年7月 当社総務局長 2014年6月 当社取締役総務局長 2015年6月 ㈱STVラジオ代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 | 白石 興二郎 | 1946年 9月8日生 | 1969年4月 ㈱読売新聞社入社 2002年6月 同社執行役員メディア戦略局長 2002年7月 ㈱読売新聞東京本社執行役員メディア戦略局長 2004年1月 同社取締役 2007年6月 同社常務取締役 2010年6月 同社専務取締役 2011年6月 ㈱読売新聞グループ本社代表取締役社長(現任) ㈱読売新聞東京本社代表取締役社長 当社取締役(現任) 2015年6月 ㈱読売新聞東京本社代表取締役会長(現任) | (注)3 | - | |
取締役 | 大久保 好男 | 1950年 7月8日生 | 1975年4月 ㈱読売新聞社入社 2008年6月 ㈱読売新聞東京本社執行役員メディア戦略局長 2009年6月 同社取締役メディア戦略局長 2010年6月 日本テレビ放送網㈱(現・日本テレビホールディングス㈱)取締役執行役員 2011年6月 同社代表取締役社長執行役員 当社取締役(現任) 2012年4月 日本テレビ分割準備㈱(現・日本テレビ放送網㈱) 代表取締役 2012年10月 日本テレビ放送網㈱代表取締役社長執行役員(現任) 日本テレビホールディングス㈱代表取締役社長(現任) | (注)3 | - | |
取締役 | 山田 範保 | 1948年 6月12日生 | 1973年4月 通商産業省入省 1998年6月 日本貿易振興会ニューヨーク・センター所長 2000年6月 通商産業省通商政策局経済協力部長 2001年1月 環境省大臣官房審議官 2003年7月 財団法人製品輸入促進協会理事長 (現・財団法人対日貿易投資交流促進協会) 2005年7月 北海道電力㈱理事企画部部長 2006年3月 同社理事事業推進部部長 2007年4月 同社理事旭川支店長 2008年6月 同社常務取締役札幌支店長 2011年6月 同社顧問 2013年6月 同社嘱託(現任) 2014年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | - | |
常勤 監査役 | 五十嵐 芳明 | 1950年 5月16日生 | 1974年4月 当社入社 2007年2月 当社総務局専任局長 2008年2月 当社編成局専任局長 2008年12月 当社役員待遇IT推進センター長 2010年2月 ㈱エイチ・アイ・ディ取締役副社長 2012年6月 当社常勤監査役(現任) | (注)4 | - | |
監査役 | 島津 宏興 | 1939年 4月22日生 | 1971年3月 弁護士登録 1990年7月 北海道教育委員 2001年10月 北海道教育委員長 2004年6月 当社監査役(現任) | (注)4 | - | |
監査役 | 久保 伸太郎 | 1944年 4月22日生 | 1968年4月 ㈱読売新聞社入社 2003年6月 日本テレビ放送網㈱取締役営業局長 2004年6月 同社取締役常務執行役員 2005年6月 同社代表取締役社長執行役員 2009年3月 同社取締役相談役 2011年6月 ㈱読売新聞東京本社相談役(現任) 日本テレビ放送網㈱顧問(現任) 2012年6月 当社監査役(現任) | (注)4 | - | |
監査役 | 中田 博幸 | 1949年 8月16日生 | 1972年4月 札幌市採用 2006年4月 札幌市観光文化局長 2007年7月 札幌市副市長 2011年7月 公益財団法人札幌国際プラザ代表理事・副理事長(現任) 2012年6月 当社監査役(現任) | (注)4 | - | |
計 | 6 |
(注)2.監査役 島津宏興、久保伸太郎、中田博幸の各氏は、社外監査役である。
(注)3.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間である。
(注)4.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間である。
(注)5. 2015年7月1日をもって、次のとおり役員の役職の異動を予定している。
氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
今田 光春 | 常務取締役編成局長 (制作局担当) | 常務取締役編成局長兼制作局長 |
山本 雅弘 | 常務取締役営業局長 (営業・事業局・技術局担当) | 常務取締役営業局長兼事業局長 (営業・技術局担当) |
石部 善輝 | 取締役経営計画室長 (コンプライアンス推進室・総務局・関連会社担当) | 取締役経営計画室長兼総務局長 (コンプライアンス推進室・関連会社担当) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04412] S100552M)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。