有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005A42
株式会社 大利根カントリー倶楽部 役員の状況 (2015年3月期)
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 磯 野 克 己 | 1946年8月26日生 | 1970年4月 | 東京瓦斯株式会社入社 | (注)3 | ― |
1990年4月 | 同社ロサンゼルス事務所長 | ||||||
2000年6月 | 同社秘書部長 | ||||||
2003年6月 | パークタワーホテル株式会社代表取締役社長 | ||||||
2011年6月 | 当社代表取締役常務取締役 | ||||||
2015年6月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
代表取締役 副社長 | ― | 関 正 夫 | 1933年2月28日生 | 1960年1月 | 関彰商事株式会社入社 | (注)3 | 1 |
1960年4月 | 同社取締役 | ||||||
1964年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
1975年6月 | 下館商工会議所会頭(現) | ||||||
1984年4月 | 茨城県社会福祉協議会会長(現) | ||||||
1991年6月 | 当社取締役 | ||||||
1993年12月 | 関彰商事株式会社代表取締役会長兼社長 | ||||||
1997年6月 | 当社代表取締役副社長(現) | ||||||
1998年5月 | 全国石油商業組合連合会会長(現) | ||||||
2006年12月 | 関彰商事株式会社代表取締役会長(現) | ||||||
取締役 | ― | 関 根 知 之 | 1953年3月8日生 | 1975年4月 | 飯野海運株式会社入社 | (注)3 | ― |
1999年6月 | 同社特殊油槽船第1グループリーダー | ||||||
2001年6月 | 同社ガスタンカー第1グループリーダー | ||||||
2004年6月 | 同社取締約執行役員 | ||||||
2006年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
2010年6月 | 同社代表取締役社長社長執行役員(現) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | ― | 高 城 富 男 | 1943年1月1日生 | 1961年2月 | 株式会社古島入社 | (注)3 | 1 |
1988年5月 | 同社取締役経理部長 | ||||||
1991年6月 | 同社常務取締役経理部長 | ||||||
1994年6月 | 同社専務取締役経理部長 | ||||||
1996年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2006年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役相談役 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | ― | 村 木 茂 | 1949年8月29日生 | 1972年7月 | 東京瓦斯株式会社入社 | (注)3 | ― |
2000年6月 | 同社原料部長 | ||||||
2002年6月 | 同社執行役員企画本部原料部長 | ||||||
2004年4月 | 同社常務執行役員R&D本部長 | ||||||
2007年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
2010年4月 | 同社代表取締役、副社長執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2015年6月 | 東京瓦斯株式会社顧問(現) | ||||||
取締役 | ― | 柳 井 準 | 1950年7月5日生 | 1973年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | ― |
1997年7月 | 同社石油需給部長 | ||||||
2000年4月 | 同社燃料第一本部付 | ||||||
2001年5月 | 同社エネルギー事業グループCEO補佐 | ||||||
2004年4月 | 同社執行役員 | ||||||
2005年4月 | 同社石油事業本部長 | ||||||
2008年4月 | 同社常務執行役員、エネルギー事業グループCOO | ||||||
2011年4月 | 同社エネルギー事業グループCEO | ||||||
2013年4月 | 同社副社長執行役員(現) | ||||||
2013年6月 | 同社代表取締役(現) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | ― | 綿 引 達 郎 | 1946年10月17日生 | 1970年4月 | 東京瓦斯株式会社入社 | (注)4 | ― |
1994年7月 | 同社文書部法務グループマネージャー | ||||||
1999年6月 | 同社総務部法務室長 | ||||||
2002年6月 | 同社コーポレート・コミュニケーション本部総務部法務室長 | ||||||
2004年4月 | 同社エグゼクティブ・スペシャリスト コーポレート・コミュニケーション本部総務部法務室長 | ||||||
2007年4月 | 同社エグゼクティブ・スペシャリスト 総務部法務室長 | ||||||
2008年4月 | 同社特別嘱託 | ||||||
2008年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
監査役 | ― | 稲 葉 直 道 | 1937年9月24日生 | 1964年1月 | ㈱エクシング入社 | (注)5 | 1 |
1964年11月 | 同社常務取締役 | ||||||
1973年2月 | 同社専務取締役 | ||||||
1975年11月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2006年2月 | 同社代表取締役会長(現) | ||||||
2007年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | ― | 大 森 靖 | 1944年4月24日生 | 1972年4月 | 大森歯科医院副院長(現) | (注)4 | 1 |
2012年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 4 |
(注)1 取締役関根知之、高城富男、村木茂及び柳井準は、社外取締役であります。
2 監査役綿引達郎、稲葉直道及び大森靖は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04613] S1005A42)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。