男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | | 温井 伸 | 1955年11月27日生 |
|
| | 1979年3月 | ㈱北國新聞社入社 | 1996年1月 | 同社 総務部長 | 2000年1月 | 同社 社長室長 | 2001年7月 | 同社 社長室長兼事業本部長 | 2002年3月 | 同社 取締役 | 2003年12月 | 当社 取締役 | 2004年4月 | ㈱北國新聞社 取締役社長室総務兼事業本部長 | 2004年12月 | 当社 代表取締役社長兼片山津ゴルフ倶楽部支配人 | 2006年3月 | ㈱北國新聞社 常務取締役営業本部長 | 2006年3月 | 片山津ゴルフ倶楽部常務理事(現任) | 2006年12月 | 当社 代表取締役社長(現任) | 2008年1月
2012年3月 2013年3月
2014年3月 | ㈱北國新聞社 常務取締役営業事業本部長 同社 常務取締役総務本部長 同社 常務取締役総務本部長兼販売本部長 同社 専務取締役(現任) |
| (注)3 | - |
専務取締役 | | 久保 幸男 | 1957年8月7日生 |
|
| | 1991年8月 | ㈱北國新聞社入社 | 1997年1月 | 同社 事業局事業部長 | 2000年12月 | 出向 ㈱ケイ・シイ・エス 代表取締役社長 | 2006年6月 | 同社 専務取締役 | 2008年1月 | ㈱北國新聞社 事業局次長 | 2008年9月 | 石川県芸術文化協会事務局総務(現任) | 2009年1月 | ㈱北國新聞社事業局総務(現任) | 2009年1月 | ㈱ケイ・シイ・エス 代表取締役社長(現任) | 2009年1月 2011年3月 2012年12月 | 北國観光㈱ 専務取締役 同社 代表取締役社長(現任) 当社 専務取締役(現任) |
| (注)3 | - |
常務取締役 | | 竹田 廣 | 1950年8月11日生 |
|
| | 1973年6月 | ㈱北國新聞社入社 | 1988年1月 | 同社 鹿島支局長 | 1993年1月 | 社会福祉法人希望が丘事務局長 | 1997年2月 | 当社 企画営業部長 | 1998年4月 | 当社 業務部長フロアマネージャー | 2000年1月 | 当社 コース管理部長 | 2002年1月 | ㈱北國新聞社 輪島支局長 | 2004年11月 | 当社 総務部付部長 | 2005年12月 | 当社 取締役支配人代理兼業務部長 | 2006年3月
2013年2月 2013年12月
| 当社 常務取締役支配人兼業務部長 当社 常務取締役支配人 当社 常務取締役(現任)
|
| (注)3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | | 増田 和夫 | 1938年6月10日生 |
|
| | 1960年3月 | 当社 入社 | 1991年12月 | 当社 取締役片山津支配人 | 1994年3月 | 当社 取締役総支配人 | 1994年3月 | 片山津ゴルフ倶楽部常務理事(現任) | 1995年12月 | 当社 常務取締役総支配人 | 1998年10月 | 当社 常務取締役コース担当兼総支配人 | 1999年12月 | 当社 常務取締役総支配人 | 2004年12月 | 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | 6 |
取締役 | | 中山 賢一 | 1941年8月19日生 |
|
| | 1964年11月 | 小松精練㈱入社 | 1981年4月 | 同社 営業本部販売部長 | 1983年6月 | 同社 取締役販売部長 | 1985年6月 | 同社 常務取締役 | 1987年6月 | 同社 代表取締役社長 | 1990年3月 | 片山津ゴルフ倶楽部理事(現任) | 2003年6月 | 小松精練㈱ 代表取締役会長 | 2006年6月 | 同社 代表取締役会長兼社長 | 2006年12月 | 当社 取締役(現任) | 2009年6月 | 小松精練㈱代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | 財務担当 | 太茂野 直利 | 1954年5月5日生 |
|
| | 1989年5月 | ㈱北國新聞社入社 | 2006年4月 | 同社 販売局長 | 2008年4月
2008年6月 2009年1月 | 財団法人北國新聞文化センター 理事長 ㈱北國新聞社 営業事業副本部長 同社 販売・総務副本部長 | 2010年6月 | 金沢ケーブルテレビネット㈱ 副社長 | 2010年12月 | 当社 取締役財務担当(現任) | 2012年3月 | ㈱北國新聞社 執行役員 財務担当(現任) | 2013年1月 | 学校法人金沢学院大学 副理事長・評議員(現任) | 2013年3月 | 金沢学院短期大学 学長補佐(現任) | 2013年5月 | 石川県私立学校審議会委員(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 斉藤 尚善 | 1943年12月25日生 |
|
| | 1967年4月 | ㈱大和入社 | 1997年5月 | 同社 取締役 | 2003年5月 | 同社 常務取締役 | 2007年5月 | 同社 代表取締役・常務取締役 | 2008年5月 | 同社 代表取締役・専務取締役 | 2011年12月 | 当社 取締役(現任) | 2015年5月 | ㈱大和 常任顧問(現任) |
| (注)3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | | 加藤 敏彦 | 1953年7月25日生 |
|
| | 1976年4月 | 名古屋鉄道㈱入社 | 2002年6月 | 同社 財務部付部長 | 2005年7月 | 同社 財務部資金担当部長 | 2007年6月 | 同社 取締役関連事業本部副本部長兼監理部長 | 2008年7月 | 同社 取締役関連事業部長 | 2009年7月 | 同社 取締役関連事業部長兼内部統制担当 | 2010年6月 2011年6月 2011年12月 | 北陸鉄道㈱ 代表取締役専務 同社 代表取締役社長(現任) 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 櫻井 伸一 | 1944年12月18日生 |
|
| | 1968年4月 | 北陸放送㈱入社 | 1995年4月 | 同社 営業局開発部長 | 2000年4月 | 同社 総務局長兼経理部長 | 2001年6月 | 同社 取締役総務局長兼経理部長 | 2005年6月 | 同社 常務取締役 | 2008年6月 | 同社 専務取締役 | 2014年4月 | 同社 代表取締役会長(現任) | 2014年12月 2015年4月 | 当社 取締役(現任) 片山津ゴルフ倶楽部 理事(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 浜崎 英明 | 1954年6月25日生 |
|
| | 1978年4月 | ㈱北國銀行 入行 | 1996年6月 | 同行 押野支店長 | 1999年1月 | 同行 野々市支店長 | 2001年4月 | 同行 猫橋支店長 | 2002年1月 | 同行 猫橋支店長兼上本折支店長 | 2003年7月 | 同行 問屋町支店長 | 2004年10月 | 同行 駅西エリア統括店長兼問屋町支店長 | 2006年6月 | 同行 松任エリア統括支店長兼松任支店長 | 2007年6月 | 同行 執行役員金沢中央エリア統括支店長兼金沢中央支店長 | 2009年4月 | 同行 執行役員営業統括部長 | 2009年6月 | 同行 取締役兼執行役員営業統括部長 | 2010年5月 | 同行 取締役兼執行役員営業統括部長兼支店支援部長 | 2011年4月 | 同行 取締役兼執行役員営業統括部長 | 2012年6月 | 同行 常務取締役兼執行役員営業統括部長(現任) | 2015年12月 | 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 砂塚 隆広 | 1958年7月7日生 |
|
| | 1981年4月 | ㈱北國新聞社入社 | 1998年4月 | 同社 東京支社報道部長 | 1999年11月 | 同社 営業局広告部長 | 2000年4月 2000年7月 | 同社 社長室広報部長 同社 七尾支社長 | 2001年8月 | 同社 石川北地区代表兼七尾支社長 | 2004年4月 2011年1月 2011年3月 2014年3月 2014年9月 2014年10月 2015年12月 | 同社 広告局長 同社 営業局長 同社 取締役営業局長 同社 常務取締役営業局長 同社 常務取締役営業本部長 同社 常務取締役(現任) 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | | 定者 豊作 | 1949年4月4日生 |
|
| | 1971年4月 | 当社 入社 | 1999年12月 | 当社 総務部長 | 2001年12月 | 当社 取締役山代山中支配人 | 2004年12月 2008年12月
2011年12月 | 当社 取締役総務部長 当社 取締役山代山中業務部長兼総務担当補佐 当社 監査役(現任) |
| (注)4 | 6 |
監査役 | | 北川 義信 | 1944年10月24日生 |
|
| | 1967年4月 1969年12月 | 日本瀝青工業㈱入社 北川ヒューテック㈱入社 | 1975年7月 | 同社 取締役総務部長 | 1977年8月 1986年7月 1989年8月 2000年3月 2007年6月 | 同社 常務取締役 同社 専務取締役 同社 代表取締役社長 片山津ゴルフ倶楽部理事(現任) 北川ヒューテック㈱代表取締役会長(現任) | 2008年5月
2010年11月 2012年6月
2014年5月
2015年12月 | (社)石川県建設業協会会長(現任) 金沢商工会議所副会頭(現任) (社)全国建設産業団体連合会会長(現任) (社)全国建設業協会副会長(現任) 当社 監査役(現任) |
| (注)4 | - |
| | | | 計 | | 12 |
(注)1.取締役 中山 賢一、斉藤 尚善、加藤 敏彦、櫻井 伸一及び浜崎 英明は社外取締役です。
2.監査役 北川 義信は社外監査役です。
3.2015年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2015年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間