役員の略歴及び所有株式数
男性10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率17%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役社長 (代表取締役) | | 井上 力 | 1930年3月15日生 |
|
| | 1953年8月 | 井上建設㈱入社 | 1965年6月 | 井上建設㈱専務取締役に就任 | 1972年11月 | 当社取締役に就任(現任) | 2008年6月 | 井上建設㈱代表取締役社長に就任 | 2010年8月 | 井上建設㈱取締役に就任(現任) |
| (注3) | 20 |
取締役副社長 (代表取締役) | | 北川 一也 | 1927年11月30日生 |
|
| | 1952年3月 | ㈱北川鉄工入社 | 1973年4月 | 当社取締役に就任(現任) | 1975年11月 | ㈱北川鉄工所代表取締役社長に就任 | 2001年4月 | ㈱北川鉄工所会長に就任(現任) |
| (注3) | - |
取締役 | | 元廣 弘旭 | 1933年10月4日生 |
|
| | 1979年2月 | 広建コンサルタンツ㈱代表取締役に就任 | 1934年11年 | 当社取締役に就任(現任) | 2003年11月 | 広建コンサルタンツ㈱会長に就任(現任) |
| (注3) | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | | 勝村 直樹 | 1944年11月11日生 |
|
| | 1969年4月 1972年4月 | 東急建設㈱入社 三菱建設㈱入社 | 1980年4月 | 菱和ブロック工業㈱代表取締役に就任(現任) | 1993年1月
1993年11月 | 三原協同生コン㈱代表取締役社長に就任(現任) 当社取締役に就任(現任) |
| (注3) | 10 |
取締役 | | 井上 礼美 | 1966年9月1日生 |
|
| | 1989年4月 | 井上建設㈱入社 | 1998年7月 | 井上商事㈱代表取締役に就任(現任) | 2009年11月 2009年11月 | 井上建設㈱監査役に就任(現任) 当社取締役に就任(現任) |
| (注3) | 90 |
取締役 | | 小川 治孝 | 1947年4月12日生 |
|
| | 1970年4月 2008年3月 | ㈱北川鉄工所入社 ㈱北川鉄工所退職 | 2011年6月 | 庄原農業協同組合 監事(現任) | 2013年11月 | 当社取締役に就任(現任) |
| (注3) | 10 |
取締役 | 支配人 | 中西 義彦 | 1941年7月30日生 |
|
| | 1960年4月 | ㈱北川鉄工所入社 | 2009年3月 | ㈱北川鉄工所 常勤顧問退職 | 2013年11月 | 当社取締役支配人に就任(現任) |
| (注3) | 10 |
取締役 | | 川本 寿一郎 | 1935年7月12日生 |
|
| | 2000年4月 | 川本実業㈱代表取締役会長に就任 | 2009年6月 | 川本実業㈱代表取締役会長を退任 | 2015年11月 | 当社取締役に就任(現任) |
| (注3) | - |
取締役 | | 妹尾 常明 | 1954年2月9日生 |
|
| | 1972年3月
2007年6月 | 上下信用組合(現 両備信用組合)入社 両備信用組合理事に就任 | 2011年6月 | 両備信用組合代表理事常務に就任 | 2015年11月 | 当社取締役に就任(現任) |
| (注3) | 10 |
常勤監査役 | | 安藤 攻 | 1943年2月21日生 |
|
| | 1965年4月 1997年6月 | ㈱広島銀行入社 ㈱北川鉄工所入社 取締役常務等歴任 | 2012年3月 | ㈱北川鉄工所 取締役専務執行役退職 | 2013年11月 | 当社監査役に就任(現任) |
| (注4) | 10 |
監査役 | | 井上 民江 | 1933年1月10日生 |
|
| | 1966年3月 | 井上建設㈱入社 | 2002年4月 | 井上建設㈱会長に就任 | 2009年11月 | 当社監査役就任(現任) | 2010年8月 | 井上建設㈱代表取締役社長に就任(現任) |
| (注4) | 30 |
監査役 | | 坂東 辰男 | 1964年7月2日生 |
|
| | 1987年4月 | 出光興産㈱入社 | 1989年10月 | 芸備燃料㈱入社 | 2001年5月 | 芸備燃料㈱代表取締役社長に就任(現任) | 2003年11月 2013年11月 | 当社取締役に就任 当社監査役に就任(現任) |
| (注4) | - |
| | | | 計 | | 190 |
(注)1.取締役 元廣弘旭、勝村直樹、井上礼美、小川治孝、川本寿一郎、妹尾常明は、社外取締役であります。
2.監査役 安藤攻、井上民江は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2015年8月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
4.監査役の任期は、2015年8月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。