|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | | 山村 章夫 | 1944年5月1日生 |
|
| | 2000年5月 | 当社取締役 | 2003年3月 | 当社代表取締役 | 2006年5月 | 当社代表取締役社長に就任(現任) |
| (注)2 | 普通株式7 |
取締役 | 総支配人 | 吉野 潤一 | 1973年2月22日生 |
|
| | 2003年10月 | 当社房総ゴルフ場副支配人 | 2004年11月 | 当社房総ゴルフ場・大上ゴルフ場副支配人 | 2006年5月 | 当社取締役房総ゴルフ場・大上ゴルフ場副支配人兼管理ブロック長 | 2008年5月
2011年5月
2014年5月 | 当社取締役房総ゴルフ場担当(房総ゴルフ場・大上ゴルフ場副支配人兼管理ブロック長) 当社取締役房総ゴルフ場・大上ゴルフ場支配人 当社取締役総支配人(現任) |
| (注)2 | 普通株式7 |
取締役 | 房総ゴルフ場・大上ゴルフ場支配人 | 加藤 隆彦 | 1954年2月6日生 |
|
| | 2003年12月 | 当社房総ゴルフ場支配人 | 2004年5月 | 当社取締役房総ゴルフ場支配人 | 2004年11月 | 当社取締役房総ゴルフ場・大上ゴルフ場支配人 | 2008年5月
2011年5月 2014年5月 | 当社取締役大上ゴルフ場担当(房総ゴルフ場・大上ゴルフ場支配人) 当社取締役営業部長 当社取締役房総ゴルフ場・大上ゴルフ場支配人(現任) |
| (注)2 | 普通株式7 |
常勤監査役 | | 鮎原政司 | 1947年7月29日生 |
|
| | 1995年2月 | 京葉銀行高根支店支店長 | 1997年3月 | 同行船橋駅前支店支店長 | 2002年6月
2007年6月 2011年5月 | 株式会社京葉ライフエージェンシー常務取締役営業本部長 同社退職 当社常勤監査役(現任) |
| (注)3 | 普通株式1 |
監査役 | | 末木重樹 | 1944年6月26日生 |
|
| | 1968年4月 | 富士紡績株式会社入社 | 1996年6月 | 同社取締役人事部長 | 1998年6月 | 同社常務取締役 | 2005年6月 | 同社退職 | 2009年5月 2011年5月 | 当社常勤監査役 当社監査役(現任) |
| (注)3 | - |
監査役 | | 中平 幸信 | 1944年9月12日生 |
|
| | 1984年12月 | 税理士資格取得 | 1986年1月 | 中平税務会計事務所所長(現任) | 1987年3月 | 株式会社ビジネスクリエイト代表取締役(現任) | 2005年5月 | 当社監査役(現任) |
| (注)3 | 普通株式1 |
| | | | 計 | | 普通株式23 |
(注)1.監査役鮎原政司、末木重樹および中平幸信は、社外監査役であります。
2.2014年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3.2013年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間