|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役会長 (代表取締役) | | 長崎 守利 | 1950年8月30日 |
|
| | 1976年10月 | 宝交通株式会社入社 | 1990年6月 | 宝不動産株式会社代表取締役社長就任 | 1994年6月 | 宝建設株式会社代表取締役社長就任 | 1996年2月 | 当社取締役就任 | 2001年3月 | 神宮興産株式会社代表取締役社長就任 | 2001年4月 | タカラ企画株式会社代表取締役社長就任 | 2001年6月 | 宝交通株式会社代表取締役社長就任 | 2002年6月 | 当社代表取締役社長就任 | 2003年6月 | 宝ユニティ株式会社代表取締役就任 | 2005年10月 | 宝エステートサービス株式会社代表取締役社長就任 | 2009年3月 | 当社代表取締役会長兼社長就任 | 2009年3月 | 宝交通株式会社代表取締役会長兼社長就任 | 2009年3月 | 宝不動産株式会社代表取締役会長兼社長就任 | 2010年7月 | 株式会社創文社代表取締役会長兼社長就任(現任) | 2011年6月 | 宝エステートサービス株式会社代表取締役会長就任(現任) | 2011年6月 | 宝コミュニティサービス株式会社代表取締役会長就任(現任) | 2011年6月 | 宝建設株式会社代表取締役会長就任(現任) | 2012年6月 | 宝タクシー第一株式会社代表取締役会長就任(現任) | 2012年6月 | 宝タクシー第二株式会社代表取締役会長就任(現任) | 2012年6月 | 宝タクシー第三株式会社代表取締役会長就任(現任) | 2014年8月 | 宝タクシー第四株式会社代表取締役会長就任(現任) | 2014年8月 | 宝タクシー第五株式会社代表取締役会長就任(現任) | 2014年8月 | 宝タクシー第六株式会社代表取締役会長就任(現任) | 2015年1月 | 宝人財開発マネジメント株式会社代表取締役会長就任(現任) | 2015年6月 | 宝交通株式会社代表取締役会長就任(現任) | 2015年6月 | 宝不動産株式会社代表取締役会長就任(現任) | 2015年6月 | 当社代表取締役会長就任(現任) |
| (注)1 | -
|
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役社長 (代表取締役) | | 吉村 憲雄 (注)3 | 1973年4月20日 |
|
| | 2010年6月 | 宝エステートサービス株式会社取締役就任 | 2010年12月 | 宝コミュニティサービス株式会社取締役就任 | 2011年1月 | 宝エステートサービス株式会社専務取締役就任 | 2011年1月 | 宝コミュニティサービス株式会社専務取締役就任 | 2011年1月 | 宝建設株式会社専務取締役就任 | 2012年6月 | 当社取締役副社長就任 | 2012年6月 | 宝エステートサービス株式会社取締役副社長就任 | 2012年6月 | 宝コミュニティサービス株式会社取締役副社長就任 | 2012年6月 | 宝建設株式会社取締役副社長就任 | 2015年6月 | 宝エステートサービス株式会社代表取締役社長就任(現任) | 2015年6月 | 宝コミュニティサービス株式会社代表取締役社長就任(現任) | 2015年6月 | 宝建設株式会社代表取締役社長就任(現任) | 2015年6月 | 宝交通株式会社取締役副社長就任(現任) | 2015年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) |
| (注)1 | -
|
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常務取締役 | | 竹内 正和 | 1966年3月5日 |
|
| | 1989年3月 | 当社入社 | 2005年3月 | 当社支配人就任 | 2006年6月 | 当社取締役支配人就任 | 2012年6月 | 当社常務取締役就任(現任) | 2012年6月 | 宝エステートサービス株式会社常務取締役 就任(現任) |
| (注)1 | -
|
取締役 | | 木全 誠 | 1953年10月6日 |
|
| | 2006年1月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 名古屋融資部長兼融資部長就任 | 2007年5月 | 宝交通株式会社へ出向 | 2007年6月 | 宝交通株式会社専務取締役就任 | 2007年6月 | 当社取締役就任(現任) | 2008年3月 | 宝コミュニティサービス株式会社取締役就任 | 2009年3月 | 宝交通株式会社取締役副社長就任(現任) | 2012年6月 | 株式会社創文社取締役副社長就任 | 2015年6月 | 株式会社創文社代表取締役副社長就任(現任) |
| (注)1 | -
|
常勤監査役 | | 長崎 隆治 (注)4 | 1952年7月2日 |
|
| | 1977年8月 | 宝交通株式会社入社 | 1986年6月 | タカラ企画株式会社取締役就任 | 1988年5月 | 宝不動産株式会社取締役就任 | 2001年6月 | 宝交通株式会社取締役就任 | 2001年6月 | 森興産株式会社常務取締役就任 | 2002年12月 | 神宮興産株式会社常務取締役就任 | 2004年2月 | 宝交通株式会社常務取締役就任 | 2008年6月 | 宝交通株式会社監査役就任(現任) | 2009年6月 | 当社監査役就任(現任) | 2009年6月 | 宝不動産株式会社監査役就任(現任) | 2009年6月 | 宝エステートサービス株式会社監査役就任(現任) | 2009年6月 | タカラ企画株式会社監査役就任 | 2009年6月 | 宝コミュニティサービス株式会社監査役就任(現任) | 2009年6月 | 宝建設株式会社監査役就任(現任) | 2012年6月 | 宝タクシー第一株式会社監査役就任(現任) | 2012年6月 | 宝タクシー第二株式会社監査役就任(現任) | 2012年6月 | 宝タクシー第三株式会社監査役就任(現任) | 2014年8月 | 宝タクシー第四株式会社監査役就任(現任) | 2014年8月 | 宝タクシー第五株式会社監査役就任(現任) | 2014年8月 | 宝タクシー第六株式会社監査役就任(現任) | 2015年1月 | 宝人財開発マネジメント株式会社監査役就任(現任) |
| (注)2 | -
|
| | | | 計 | | - |
(注)1.2015年6月9日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.2013年6月7日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.取締役社長吉村 憲雄は取締役会長長崎 守利の子の配偶者であります。
4.監査役長崎 隆治は取締役会長長崎 守利の実弟であります。