有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10055JD
株式会社福岡サンレイクゴルフ倶楽部 役員の状況 (2015年3月期)
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 16.7%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役 | 社長 | 西 直 樹 | 1947年 11月7日生 | 1970年4月 | 堀内カラー株式会社入社 | (注)2 | 1,138 |
1973年12月 | 有限会社サガカメラ入社 | ||||||
1985年2月 | 同社代表取締役就任 | ||||||
1988年2月 | 同社辞任 | ||||||
2051年2月 | 株式会社サガカメラ設立と同時に代表取締役就任 | ||||||
1991年8月 | 商号をサンクスジャパン株式会社へ変更 | ||||||
2006年2月 | 同社代表取締役会長就任 | ||||||
2008年5月 | 同社代表取締役会長退任 | ||||||
2008年6月 | 同社をMBOにより譲渡 | ||||||
2008年6月 | ダイレックス株式会社顧問就任 | ||||||
2010年5月 | 同社顧問退任 | ||||||
2011年12月 | 佐世保ハイウェイゴルフクラブを西日本商事㈱のTOBにより買収 | ||||||
2012年6月 | 当社代表取締役会長就任 | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役会長退任 | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役社長就任(現) | ||||||
取締役 | ― | 小 林 専 司 | 1951年 1月22日生 | 1973年4月 | 小林運輸有限会社入社 | (注)1 2 | 16 |
1983年4月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
2001年3月 | 小林運輸倉庫株式会社(旧小林運輸倉庫有限会社)代表取締役就任 | ||||||
2005年9月 | 小林運輸倉庫株式会社退職 | ||||||
2005年10月 | 福岡ロジテム株式会社代表取締役就任 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
取締役 | ― | 新 穂 芳 昌 | 1955年 1月24日生 | 2006年6月 | 第36回九州アマチュア選手権競技チャンピオン | (注)12 | 15 |
2006年7月 | 日本社会人ゴルフ西部大会チャンピオン | ||||||
2006年11月 | 旧サンクスジャパン株式会社顧問 | ||||||
2006年12月 | 旧サンクスジャパン株式会社営業本部長顧問 | ||||||
2007年5月 | 旧サンクスジャパン株式会社取締役副社長兼 営業本部長 | ||||||
2007年5月 | ダイレックスコーポレーション株式会社代表取 締役社長 | ||||||
2007年7月 | ダイレックス株式会社取締役 | ||||||
2008年5月 | ダイレックス株式会社代表取締役副社長兼営 業本部長 | ||||||
2010年9月 | 第40回九州シニア選手権競技チャンピオン | ||||||
2012年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
2014年5月 | ダイレックス株式会社代表取締役会長(現) | ||||||
取締役 | ― | 西 吾 朗 | 1980年 12月6日生 | 2012年3月 | ウェストマネージメント株式会社入社 | (注)2 | 18 |
2013年4月 | ウェストマネージメント株式会社取締役就任 | ||||||
2013年7月 | 当社入社 | ||||||
2014年6月 | 当社副支配人就任 | ||||||
2014年12月 | ウェストマネージメント株式会社代表取締役社長就任(現) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
監査役 | ― | 西 小 夜 子 | 1955年 6月2日生 | 2011年8月 | ウェストマネージメント株式会社取締役就任(現) | (注)3 5 6 | 3 |
2012年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
監査役 | ― | 小 川 達 大 | 1954年 10月30日生 | 2015年5月 | 広島共和物産株式会社取締役九州支社長 | (注)4 5 | ー |
2015年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
計 | 1,190 |
(注) 1. 取締役小林専司、新穂芳昌は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役小川達大の任期は退任監査役の残任期間の2017年3月期までとする。
5. 監査役小川達大及び西小夜子は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
6. 監査役西小夜子は、代表取締役西直樹の配偶者であります。
7. 取締役西吾朗は、代表取締役西直樹の長男であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04719] S10055JD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。