有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005T5U
株式会社オオバ 役員の状況 (2015年5月期)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.2015年8月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結の時までとなります。
2.取締役南木通及び河村隆司は、社外取締役であります。
3.監査役川合正、山口修、伊禮竜之助の3名は、社外監査役であります。
4.監査役高橋正仁は、2015年8月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定時
株主総会終結の時までとなります。
5.監査役山口修は、2012年8月30日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定時株
主総会終結の時までとなります。
6.監査役伊禮竜之助は、2015年8月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定
時株主総会終結の時までとなります。
7.代表取締役社長辻本茂は、代表取締役会長大場明憲の近親関係者であります。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、取締役4名を含め、営業本部長・技術本部副本部長・東京支店副支店長・名古屋支店長・大阪支店長・九州支店長で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 会長 | 経営全般 | 大場 明憲 | 1945年9月9日生 | 1968年4月 | 当社入社 | (注)1 7 | 521,800 |
1990年2月 | 取締役 東北支店長 | ||||||
1994年6月 | 常務取締役 東北支店長 | ||||||
1996年6月 | 常務取締役 総務・人事担当 | ||||||
1998年6月 | 専務取締役 総務・人事担当 | ||||||
2003年4月 | 代表取締役社長 | ||||||
2013年8月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | 経営全般 | 辻本 茂 | 1955年12月10日生 | 1979年3月 | 海外石油開発㈱ 入社 | (注)1 7 | 305,952 |
1987年11月 | 三井信託銀行㈱(現、三井住友信託銀行㈱)入社 | ||||||
1990年2月 | 同社 ロサンゼルス支店 | ||||||
1994年10月 | 同社 ニューヨーク支店 | ||||||
2000年10月 | 同社 大阪支店営業第一部次長 | ||||||
2003年3月 | 当社 常任顧問 | ||||||
2005年7月 | 執行役員 財務部長 兼 プロジェクト開発部長 | ||||||
2006年6月 | 取締役 執行役員 財務部長 兼 プロジェクト開発部長 | ||||||
2010年6月 | 常務取締役 常務執行役員 財務担当・計画担当・事業ソリューション部門担当 兼 営業本部長 | ||||||
2013年8月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 総務担当・人事担当・計画担当・財務経理担当・コンプライアンス担当・新規事業部門担当・子会社管掌 兼 企画本部長 | 西垣 淳 | 1961年9月30日生 | 1984年4月 | ㈱第一勧業銀行(現、㈱みずほ銀行)入行 | (注)1 | 6,500 |
2009年1月 | 同行 高田馬場支店長 | ||||||
2011年7月 | 同行 丸の内中央支店丸の内中央第二部 部長 | ||||||
2013年2月 | 当社 常任顧問 | ||||||
2013年4月 | 常任顧問 兼 東北都市整備㈱監査役、 ㈱おおぎみファーム監査役 | ||||||
2013年8月 | 取締役 常務執行役員 | ||||||
2015年5月 | 取締役 常務執行役員 総務担当・人事担当・計画担当・財務経理担当・コンプライアンス担当・新規事業部門担当・子会社管掌 兼 企画本部長 兼 人事部長 兼 ㈱おおぎみファーム代表取締役社長 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司監事 | ||||||
2015年6月 | 取締役 常務執行役員 総務担当・人事担当・計画担当・財務経理担当・コンプライアンス担当・新規事業部門担当・子会社管掌 兼 企画本部長 兼 ㈱おおぎみファーム代表取締役社長 兼 大場城市環境設計咨询(瀋陽)有限公司監事(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 常務執行役員 | 東北支店長 | 佐藤 淳一 | 1952年7月5日生 | 1972年4月 | 当社入社 東北支店 測量部 | (注)1 | 25,200 |
2006年7月 | 執行役員 都市再生推進本部長 | ||||||
2007年4月 | 執行役員 事業ソリューション部長 | ||||||
2013年6月 | 常務執行役員 震災復興事業本部長 兼 事業ソリューション部長 兼 東北都市整備㈱取締役 | ||||||
2013年8月 | 取締役 常務執行役員 震災復興事業本部長 兼 事業ソリューション部長 兼 東北都市整備㈱取締役 | ||||||
2015年5月 | 取締役 常務執行役員 震災復興事業本部長 兼 東北都市整備㈱代表取締役社長 兼 ㈱おおぎみファーム取締役 | ||||||
2015年6月 | 取締役 常務執行役員 東北支店長 兼 東北都市整備㈱代表取締役社長 兼 ㈱おおぎみファーム取締役(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 東京支店長 | 佐藤 博行 | 1950年10月3日生 | 1974年4月 | 当社入社 東北支店 設計課 | (注)1 | 24,300 |
2000年4月 | 東北支店 土木設計部長 | ||||||
2004年4月 | 東北支店 支店長 兼 土木設計部長 | ||||||
2006年7月 | 執行役員 東北支店長 兼 東北・北特定支店長 | ||||||
2012年8月 | 常務執行役員 東北支店長 | ||||||
2014年8月 | 取締役 常務執行役員 東京支店長(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 技術本部長 兼 システム開発 事業部長 | 齋藤 好二 | 1953年10月15日生 | 1980年4月 | 日産建設㈱(現、りんかい日産建設㈱)入社 | (注)1 | 19,200 |
1982年4月 | 当社入社 東京支店土木設計部 | ||||||
2005年4月 | 技術統括部長 | ||||||
2013年6月 | 執行役員 技術本部長 | ||||||
2014年6月 | 常務執行役員 技術本部長 | ||||||
2015年6月 | 常務執行役員 技術本部長 兼 システム開発事業部長 | ||||||
2015年8月 | 取締役 常務執行役員 技術本部長 兼 システム開発 事業部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 社外取締役 | 南木 通 | 1953年3月14日生 | 1975年4月 | 大蔵省入省(現、財務省) | (注)1 2 | ― |
2043年7月 | 諫早税務署長 | ||||||
1992年7月 | 公正取引委員会事務局官房企画課長 | ||||||
1995年6月 | 主計局主計官(運輸、郵政担当) | ||||||
1997年7月 | 北海道大学教授(法学部) | ||||||
1999年7月 | 内閣官房内閣審議官(内閣内政審議室) | ||||||
2001年7月 | 大臣官房会計課長 | ||||||
2003年7月 | 東海財務局長 | ||||||
2005年9月 | 東京税関長 | ||||||
2009年4月 | 独立行政法人国立印刷局 理事長 | ||||||
2012年12月 | 弁護士登録 弁護士法人 杉井法律事務所入所(現任) | ||||||
2013年6月 | 徳倉建設㈱社外監査役 | ||||||
2014年8月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 徳倉建設㈱社外取締役 (現任) | ||||||
取締役 | 社外取締役 | 河村 隆司 | 1959年11月26日生 | 1984年4月 | 三井不動産㈱入社 | (注)1 2 | ― |
2004年4月 | 同社 ビルディング本部 ビルディング営業一部 営業グループ長 | ||||||
2009年4月 | 同社 ビルディング本部 ビルディング営業一部 事業グループ長 | ||||||
2011年4月 | 同社 ビルディング本部 ビルディング事業一部長 | ||||||
2015年4月 | 同社 開発企画部長 兼 豊洲プロジェクト推進部長(現任) | ||||||
2015年8月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 高橋 正仁 | 1955年9月21日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5,400 | |
2007年6月 | 本社総務部長 | ||||||
2011年6月 | 執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 | ||||||
2013年6月 | 執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 兼 ㈱オオバクリエイト(現、近畿都市整備㈱)代表取締役社長 | ||||||
2014年6月 | 執行役員 企画副本部長 兼 人事部長 | ||||||
2014年8月 | 常勤監査役 兼 日本都市整備㈱監査役 兼 東北都市整備㈱監査役 兼 ㈱オオバクリエイト(現、近畿都市整備㈱)監査役 兼 ㈱おおぎみファーム監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | 社外監査役 | 川合 正 | 1948年8月16日生 | 1971年7月 | 三井信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社 | (注)3 | ― |
2001年6月 | 同社 常務取締役 | ||||||
2007年10月 | 中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役社長 | ||||||
2010年6月 | 中央三井アセット信託銀行㈱ 取締役会長 | ||||||
2012年4月 | クロスプラス㈱ 社外監査役 (現任) | ||||||
2013年10月 | 東急不動産ホールディングス ㈱ 監査役 | ||||||
2015年6月 | 同社 顧問(現任) | ||||||
2015年6月 | ㈱日本格付研究所 非常勤監査役(現任) | ||||||
2015年6月 | 三井ダイレクト損害保険㈱ 非常勤監査役(現任) | ||||||
2015年8月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 社外監査役 | 山口 修 | 1944年10月26日生 | 1970年9月 | 公認会計士登録 | (注)3 5 | 51,800 |
1998年8月 | 公認会計士山口修事務所開設 (現任) | ||||||
1998年12月 | 税理士山口修事務所開設 (現任) | ||||||
2001年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 社外監査役 | 伊禮 竜之助 | 1973年2月24日生 | 2000年10月 | 司法試験合格 | (注)3 6 | 2,200 |
2001年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 (55期生) | ||||||
2002年10月 | 最高裁判所司法研修所卒業、 弁護士登録 東京弁護士会入会 (須田法律事務所勤務) | ||||||
2006年11月 | NPO法人市民生活安全保障研究会監事 | ||||||
2009年4月 | 伊禮綜合法律事務所勤務 (現任) | ||||||
2011年8月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 962,352 |
2.取締役南木通及び河村隆司は、社外取締役であります。
3.監査役川合正、山口修、伊禮竜之助の3名は、社外監査役であります。
4.監査役高橋正仁は、2015年8月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定時
株主総会終結の時までとなります。
5.監査役山口修は、2012年8月30日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定時株
主総会終結の時までとなります。
6.監査役伊禮竜之助は、2015年8月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度の定
時株主総会終結の時までとなります。
7.代表取締役社長辻本茂は、代表取締役会長大場明憲の近親関係者であります。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、取締役4名を含め、営業本部長・技術本部副本部長・東京支店副支店長・名古屋支店長・大阪支店長・九州支店長で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04764] S1005T5U)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。