有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10055XF
三井住友ファイナンス&リース株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性 15名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 会長 (代表取締役) | ― | 加 納 岳 | 1950年 5月19日生 | 1975年 4月 2003年 4月 2005年 4月 2007年 4月 2007年 6月 2009年 4月 2011年 6月 2012年 4月 2013年 4月 2013年 6月 | 住友商事株式会社入社 同社理事 同社執行役員 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 同社専務執行役員 同社副社長執行役員 同社特別顧問 三井住友ファイナンス&リース株式会社取締役会長(現職) | (注4) | ― |
取締役 社長 (代表取締役) | ― | 川 村 嘉 則 | 1952年 4月15日生 | 1975年 4月 | 株式会社住友銀行入行 | (注4) | ― |
2002年 6月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | ||||||
2005年 6月 | 同行常務執行役員 | ||||||
2007年 4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 | ||||||
2008年 4月 | 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員 | ||||||
2009年 4月 | 同行取締役兼副頭取執行役員 | ||||||
2011年 5月 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社顧問 | ||||||
2011年 6月 | 当社取締役社長(現職) | ||||||
取締役 副社長執行役員(代表取締役) | ― | 保尾福三 | 1952年6月25日生 | 1975年4月 | 株式会社三井銀行入行 | (注4) | ― |
2002年6月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | ||||||
2005年6月 | 同行常務執行役員 | ||||||
2008年5月 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社専務執行役員 | ||||||
2009年6月 2015年 4月 | 当社取締役専務執行役員 当社取締役副社長執行役員(現職) | ||||||
取締役 専務執行役員 | ― | 植 田 祐一郎 | 1956年 6月30日生 | 1979年 4月 2007年 4月 2010年 4月 2012年 5月 2013年 4月 2013年 6月 | 株式会社住友銀行入行 株式会社三井住友銀行執行役員 同行常務執行役員 三井住友ファイナンス&リース株式会社常務執行役員 当社専務執行役員 当社取締役専務執行役員(現職) | (注4) | ― |
取締役 専務執行役員 | ― | 黒 田 泰 男 | 1953年 3月13日生 | 1975年 4月 | 住友商事株式会社入社 | (注4) | ― |
2009年 4月 | 同社理事 | ||||||
2011年 6月 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社常務執行役員 | ||||||
2012年 4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
2012年 6月 | 当社取締役専務執行役員(現職) | ||||||
取締役 専務執行役員 | ― | 松 林 正 憲 | 1955年 7月12日生 | 1978年 4月 2006年 4月 2007年10月 2011年 4月 2013年 4月 2015年 6月 | 住商リース株式会社入社 同社執行役員 三井住友ファイナンス&リース株式会社執行役員 当社常務執行役員 当社専務執行役員 当社取締役専務執行役員(現職) | (注4) | ― |
取締役 専務執行役員 | ― | 吉 見 出 | 1954年11月11日生 | 1977年 4月 1983年 7月 2005年 6月 2007年10月 2008年 4月 2012年 4月 2015年 4月 2015年 6月 | 住商リース株式会社入社 住銀総合リース株式会社入社 三井住友銀リース株式会社執行役員 三井住友ファイナンス&リース株式会社理事 当社執行役員 当社常務執行役員 当社専務執行役員 当社取締役専務執行役員(現職) | (注4) | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 専務執行役員 | ― | 幸 田 隆 司 | 1953年12月28日生 | 1978年 4月 2007年 4月 2007年10月 2009年 4月 2012年 4月 2015年 4月 2015年 6月 | 株式会社住友銀行入行 三井住友銀リース株式会社執行役員 三井住友ファイナンス&リース株式会社理事 当社執行役員 当社常務執行役員 当社専務執行役員 当社取締役専務執行役員(現職) | (注4) | ― |
取締役 | ― | 宮 田 孝 一 | 1953年11月16日生 | 1976年4月 | 株式会社三井銀行入行 | (注4) | ― |
2003年6月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 | ||||||
2006年10月 | 同行常務執行役員 | ||||||
2009年 4月 | 同行取締役兼専務執行役員 | ||||||
2010年 4月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 | ||||||
2010年 6月 | 同社取締役 | ||||||
2011年 4月 | 同社取締役社長(現職) | ||||||
株式会社三井住友銀行取締役(現職) | |||||||
三井住友ファイナンス&リース株式会社取締役(現職) | |||||||
取締役 (社外取締役) | ― | 日 髙 直 輝 | 1953年 5月16日生 | 1976年 4月 2003年 4月 2007年 4月 2009年 4月 2012年 4月 2013年 6月 | 住友商事株式会社入社 同社理事 同社執行役員 同社常務執行役員 同社専務執行役員 同社取締役専務執行役員 三井住友ファイナンス&リース株式会社取締役(現職) | (注4) | ― |
2015年 4月 | 住友商事株式会社取締役副社長執行役員(現職) | ||||||
常任監査役 (社外監査役) 常勤 | ― | 川口 喜八郎 | 1953年 4月23日生 | 1977年 4月 | 住友商事株式会社入社 | (注5) | ― |
2005年 4月 | 同社理事 | ||||||
2012年 6月 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社常任監査役(現職) | ||||||
常任監査役 常勤 | ― | 山 邊 隆 義 | 1955年 1月10日生 | 1978年 4月 | 株式会社住友銀行入行 | (注6) | ― |
2006年 4月 | 三井住友銀リース株式会社執行役員 | ||||||
2007年10月 2009年 4月 2014年 6月 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社理事 当社執行役員 当社常任監査役(現職) | ||||||
常任監査役 常勤 | ― | 小林 謙一郎 | 1954年 1月18日生 | 1977年 4月 2007年 4月 2007年10月 2011年 4月 2015年 6月 | 株式会社住友銀行入行 三井住友銀リース株式会社執行役員 三井住友ファイナンス&リース株式会社理事 当社執行役員 当社常任監査役(現職) | (注7) | ― |
監査役 | ― | 萩原 攻太郎 | 1965年 5月18日生 | 1988年 4月 | 株式会社三井銀行入行 | (注8) | ― |
2015年 4月 | 株式会社三井住友銀行関連事業部長(現職) | ||||||
株式会社三井住友フィナンシャル グループ事業部長(現職) 三井住友ファイナンス&リース株式会社監査役(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
監査役 (社外監査役) | ― | 佐 藤 剛 | 1951年 7月 6日生 | 1974年 4月 | 住友商事株式会社入社 | (注5) | ― |
2005年 4月 | 同社理事 | ||||||
2012年 6月 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社監査役(現職) | ||||||
住友三井オートサービス株式会社監査役(現職) | |||||||
計 | ― |
(注) 1 取締役のうち、日髙直輝氏は社外取締役であります。
2 監査役のうち、川口喜八郎氏及び佐藤剛氏は社外監査役であります。
3 当社は執行役員制度を導入しており、その数は30名(うち取締役兼務7名)であります。
4 2015年6月24日から2016年3月期定時株主総会終結の時まで。
5 2012年6月28日から2016年3月期定時株主総会終結の時まで。
6 2014年6月24日から2018年3月期定時株主総会終結の時まで。
7 2015年6月24日から2019年3月期定時株主総会終結の時まで。
8 2015年4月27日から2019年3月期定時株主総会終結の時まで。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04791] S10055XF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。