男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 | 取締役会議長 | 松石 秀隆 | 1957年2月22日生 |
|
| | 1981年3月 | 株式会社リコー入社 | 2003年1月 | 西東京リコー株式会社(現リコージャパン株式会社)代表取締役社長 | 2005年4月 | リコー東北株式会社(現リコージャパン株式会社)代表取締役 社長執行役員 | 2009年4月 | 株式会社リコー MA事業部長 | 2009年7月 | リコーITソリューションズ株式会社 代表取締役 社長執行役員 | 2010年7月 | リコージャパン株式会社 専務執行役員 | 2012年4月 | 同社 取締役 | 2013年4月 | 当社 入社 | 当社 専務執行役員 | 当社 審査本部長 | 2013年6月 | 当社 取締役(現任) | 2014年4月 | 当社 代表取締役(現任) 当社 社長執行役員(現任) |
| (注)3 | 1,300 |
取締役 | - | 長田 泰賢 | 1953年12月25日生 |
|
| | 1976年4月 | 株式会社リコー入社 | 2004年11月 | 株式会社リコー 経理本部 財務部長 | 2007年5月 | 当社 監査役 | 2008年4月 | 当社 入社 当社 財務本部長 | 2010年6月 | 当社 取締役(現任) | | 当社 常務執行役員 当社 内部統制担当(現任) | 2011年10月 | 当社 経営管理本部長(現任) | 2012年10月 | 当社 CSR本部長 | 2014年4月 | 当社 専務執行役員(現任) | 2014年6月 | 当社 金融サービス事業部長(現任) |
| (注)3 | 500 |
取締役 | - | 吉川 淳 | 1956年9月9日生 |
|
| | 1981年5月 | 当社入社 | 2004年11月 | 当社 営業本部 首都圏事業部 東京支社長 | 2005年1月 | 当社 執行役員 | 2008年4月 | テクノレント株式会社 常務執行役員 | 2008年6月 | 同社 取締役 専務執行役員 | 2010年4月 | 当社 審査本部長 | 2012年4月 | 当社 常務執行役員(現任) 当社 営業本部長 | 2014年6月 | 当社 取締役(現任) | 2015年4月 | テクノレント株式会社 代表取締役 社長執行役員(現任) |
| (注)3 | 1,500 |
取締役 | - | 眞鍋 求 | 1957年9月18日生 |
|
| | 1982年8月 | 当社 入社 | 2001年4月 | 当社 営業本部 大阪支社長 | 2004年11月 | 当社 営業本部 首都圏事業部 関東支社長 | 2005年1月 | 当社 執行役員 | 2008年4月 | 当社 首都圏事業部長 | 2014年4月 | 当社 常務執行役員(現任) 当社 業務本部長(現任) | 2015年4月 | 当社 営業本部長(現任) 当社 構造改革推進室長(現任) | 2015年6月 | 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | 120 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | - | 佐藤 邦彦 | 1956年10月21日生 |
|
| | 1979年3月 | 株式会社リコー入社 | 2005年6月 | 同社 執行役員 | 2007年4月 | 同社 グループ執行役員 | 2009年4月 | リコー関西株式会社 (現リコージャパン株式会社) 代表取締役 社長執行役員 | 2011年10月 | 株式会社リコー 常務執行役員 同社 日本販売事業本部長(現任) リコージャパン株式会社 代表取締役 社長執行役員 CEO(現任) | 2012年6月 | 株式会社リコー 取締役 専務執行役員(現任) | 2013年6月 | 当社 取締役(現任) | 2014年2月 | リコーテクノシステムズ株式会社 (現リコージャパン株式会社) 代表取締役 社長執行役員 | | リコービジネスエキスパート株式会社 (現リコージャパン株式会社)代表取締役社長執行役員 |
| (注)3 | - |
取締役 | - | 志賀 こず江 | 1948年11月23日生 |
|
| | 1967年11月 | 日本航空株式会社 入社 | 1993年4月 | 横浜地方検察庁検事 | 1998年4月 | 第一東京弁護士会登録 | 1999年8月 | 志賀法律事務所開設 | 2002年6月 | サン綜合法律事務所パートナー (2005年9月退任) | 2005年10月 | 白石綜合法律事務所パートナー(現任) | 2007年4月 | 特種東海ホールディングス株式会社 (現 特種東海製紙株式会社) 社外監査役(現任) | 2009年9月 | 株式会社東横イン 社外取締役(現任) | 2010年6月 | 株式会社新生銀行 社外監査役(現任) | 2015年6月 | 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | - |
監査役 (常勤) | - | 石黒 一也 | 1961年11月25日生 |
|
| | 1985年4月 | 株式会社リコー入社 | 2008年10月 | リコー中国株式会社(現リコージャパン株式会社)取締役 同社 執行役員 | | 同社 経営企画室長 | 2011年4月 | 株式会社リコー 経理本部 財務部長 | 2014年4月 | 当社 入社 | 当社 理事 | 2014年6月 | 当社 監査役(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 (非常勤) | - | 皆川 邦仁 | 1954年8月15日生 |
|
| | 1978年4月 | 株式会社リコー入社 | 2008年1月 | 同社 海外事業本部 事業統括センター所長 | 2009年4月 | 同社 経理本部長 | 2010年4月 | 同社 執行役員 | 2010年6月 | 当社 監査役(現任) | 2012年4月 | 株式会社リコー 常務執行役員 | 2013年6月 | 株式会社リコー 監査役(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 (非常勤) | - | 小林 貞五 | 1941年8月2日生 |
|
| | 1968年4月 | 東京弁護士会登録 | 1991年6月 | 小林法律事務所開設 (現在に至る) | 2009年4月 | アサヒホールディングス株式会社 社外監査役 | 2010年6月 | 当社 監査役(現任) |
| (注)5 | 2,000 |
| 計 | | 5,420 |
(注)1.取締役 志賀こず江は、社外取締役であります。
2.監査役 皆川邦仁及び小林貞五は、社外監査役であります。
3.2015年6月16日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
4.2012年6月20日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5.2014年6月17日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
角田 久樹 | 1965年9月11日生 |
|
| | 1989年3月 | 株式会社リコー入社 | 2009年11月 | 同社 経理本部 経理部長 | 2014年4月 | 同社 日本統括本部 ジャパンビジネスサポートセンター 経理部長 | 2015年4月 | 同社 日本統括本部 ジャパンビジネスサポートセンター 経理財務部長(現任) |
| - |
7.当社では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。執行役員は11名からなり、主要担当職務は以下のとおりであります。
|
| | | |
社長執行役員 | 松石 | 秀隆 | |
専務執行役員 | 長田 | 泰賢 | 内部統制担当 兼 経営管理本部長 兼 金融サービス事業部長 |
常務執行役員 | 吉川 | 淳 | テクノレント株式会社 代表取締役 社長執行役員 |
常務執行役員 | 眞鍋 | 求 | 営業本部長 兼 業務本部長 兼 構造改革推進室長 |
常務執行役員 | 清見 | 純子 | 審査本部長 兼 リクレス債権回収株式会社 代表取締役社長 |
執行役員 | 中嶌 | 祥行 | テクノレント株式会社 取締役 常務執行役員 |
執行役員 | 武藤 | 裕文 | 情報戦略部長 |
執行役員 | 中村 | 徳晴 | 営業本部 関西支社長 |
執行役員 | 高木 | 明人 | 営業本部 首都圏支社長 |
執行役員 | 佐野 | 弘純 | 業務本部 副本部長 |
執行役員 | 山田 | 裕治 | 人財本部長 |