有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005A56
イマジニア株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役会長 | CEO | 神藏 孝之 | 1956年3月1日生 | 1980年4月 | トヨタ自動車販売株式会社入社 | ※4 | 303 |
1981年4月 | 財団法人松下政経塾入塾 | ||||||
1984年4月 | ミサワホーム株式会社入社 | ||||||
1986年1月 | 当社設立 代表取締役社長 | ||||||
2005年4月 | ロケットカンパニー株式会社 代表取締役会長 | ||||||
2005年6月 | 当社代表取締役執行役員社長 | ||||||
2006年6月 | 当社代表取締役会長兼CEO(現任) | ||||||
2006年7月 | ロケットカンパニー株式会社 代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役社長 | COO | 澄岡 和憲 | 1973年7月25日生 | 1996年4月 | 当社入社 | ※4 | 67 |
2003年2月 | 当社執行役員 モバイルインターネット事業グループオペレーションチームマネージャー | ||||||
2003年6月 | 当社取締役 モバイルインターネット事業グループオペレーション担当 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役常務執行役員 モバイルメディア事業グループ担当 | ||||||
2006年6月 | 当社代表取締役社長兼COO (現任) | ||||||
取締役 | CFO | 中根 昌幸 | 1975年1月4日生 | 1995年4月 | 当社入社 | ※4 | 90 |
2001年4月 | 当社経営企画グループシニアマネージャー | ||||||
2001年6月 | 当社取締役 経営企画グループゼネラルマネージャー | ||||||
2005年6月 | 当社取締役常務執行役員 経営管理グループ担当 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役兼CFO(現任) | ||||||
取締役 | ー | 小宮山 宏 | 1944年12月15日生 | 2005年4月 | 東京大学総長 | ※4 | - |
2009年4月 | 株式会社三菱総合研究所理事長(現任) | ||||||
2010年4月 | JXホールディングス株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 笹岡 繁博 | 1952年8月25日生 | 1975年4月 | 笹岡薬品株式会社入社 | ※5 | 20 |
1987年3月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
1995年6月 | 当社監査役 | ||||||
2007年11月 | 同社相談役 | ||||||
2010年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 田中 最代治 | 1933年6月10日生 | 1996年6月 | 株式会社田中経営研究所代表取締役(現任) | ※6 | ― |
2000年5月 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社取締役(現任) | ||||||
2001年6月 | 株式会社キャリアデザインセンター監査役(現任) | ||||||
2002年6月 | 株式会社ガーラ取締役(現任) | ||||||
2002年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2005年12月 | レカムホールディングス株式会社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | ― | 荒竹 純一 | 1956年10月1日生 | 1986年4月 | 東京弁護士会に登録 | ※7 | ― |
1986年4月 | さくら共同法律事務所に入所 | ||||||
1991年4月 | さくら共同法律事務所のパートナーとして就任 | ||||||
1996年1月 | ニューヨーク市 SKADDEN,ARPS,SLATE,MEAGHER&FLO 法律事務所入所 | ||||||
1997年1月 | さくら共同法律事務所パートナーとして帰任 | ||||||
2007年6月 | 21LADY 株式会社社外監査役(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 480 |
(注) 1.取締役小宮山宏は社外取締役であります。
2.監査役笹岡繁博、田中最代治及び荒竹純一は社外監査役であります。
3.当社では、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、取締役を兼務する3名の他、松田隆、庄司高士、山本佳樹、星野忠一、中村崇史の5名で構成されております。
4.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04959] S1005A56)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。