有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10050D4
株式会社アルゴグラフィックス 役員の状況 (2015年3月期)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%) (2015年6月19日現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 | 会 長 執行役員 (CEO) | 藤澤 義麿 | 1942年10月8日生 | 1965年4月 | 日本レミントン・ユニバック㈱ (現日本ユニシス㈱)入社 | (注3) | 294 |
1985年4月 | 当社 入社 | ||||||
1985年9月 | 当社 取締役 | ||||||
1988年6月 | 当社 常務取締役 | ||||||
1992年3月 | 当社 専務取締役 | ||||||
1999年6月 | 当社 代表取締役専務 | ||||||
2000年4月 | 当社 代表取締役社長 | ||||||
2001年10月 | ㈱アルゴシステムサポート代表取締役社長 | ||||||
2002年12月 | ㈱アルゴビジネスサービス代表取締役社長 | ||||||
2004年12月 | ㈱PLMジャパン代表取締役会長(現任) | ||||||
2006年7月 | ㈱HPCソリューションズ代表取締役会長(現任) | ||||||
2007年6月 | 当社 代表取締役会長(CEO)(現任) | ||||||
2008年9月 | ㈱ヒューリンクス代表取締役会長兼社長 (現任) | ||||||
2011年3月 | ㈱ISS北海道代表取締役社長 | ||||||
2012年6月 | ㈱アルゴビジネスサービス代表取締役会長(現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱AIS北海道代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 | 社 長 執行役員 | 尾崎 宗視 | 1965年3月25日生 | 1989年4月 2002年1月 2005年4月 2010年4月 2013年6月 2014年4月 2015年4月 2015年6月 | 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 当社 出向 当社 入社 当社 執行役員 当社 取締役執行役員 当社 取締役常務執行役員 当社 取締役社長執行役員 当社 代表取締役社長執行役員(現任) | (注3) | 2 |
取締役 | 副 社 長 執行役員 | 中井 隆憲 | 1952年7月21日生 | 1976年4月 | 日本ユニバック㈱ 入社 | (注3) | 6 |
1984年6月 | ㈱アルゴ21 入社 | ||||||
2001年4月 | 同社 執行役員プロダクト事業本部長 | ||||||
2003年10月 | 当社 入社 | ||||||
2004年4月 | 当社 執行役員 | ||||||
2010年4月 | 当社 上席執行役員 | ||||||
2011年6月 2013年6月 2015年6月 | 当社 取締役執行役員 当社 取締役常務執行役員 当社 取締役副社長執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 常 務 執行役員 技術本部長 | 石川 清志 | 1962年4月24日生 | 1986年6月 | 当社 入社 | (注3) | 7 |
1999年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
2005年6月 2014年4月 | 当社 取締役執行役員 当社 取締役常務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 常 務 執行役員 | 藤森 武史 | 1956年1月27日生 | 1985年2月 1999年4月 1999年6月 2013年6月 2015年6月 | ㈱アルゴ21 入社 当社 入社 当社 執行役員 当社 取締役執行役員 当社 取締役常務執行役員(現任) | (注3) | 1 |
取締役 | 執行役員 | 井潟 博彦 | 1953年3月18日生 | 1977年3月 | 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 | (注3) | 10 |
2002年4月 | 当社 入社 | ||||||
2004年4月 | 当社 執行役員 | ||||||
2007年6月 | 当社 取締役執行役員(現任) |
取締役 | 執行役員 PLM第一 ソリュー ション 統括部長 | 猪塚 武美 | 1961年3月23日生 | 1990年2月 2002年1月 2013年4月 2015年6月 | 松下電器産業㈱入社 当社入社 当社 執行役員 当社 取締役執行役員(現任) | (注3) | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 執行役員 管理 統括部長 | 長谷部 邦雄 | 1959年4月24日生 | 1984年4月 2006年10月 2008年6月 2010年5月 2010年8月 2011年4月 2014年4月 2015年6月 | 伯東㈱入社 伯東インフォメーションテクノロジー㈱へ転籍 同社 取締役 当社入社 ㈱ヒューリンクスへ転籍 同社 取締役 当社 執行役員 当社 取締役執行役員(現任) | (注3) | - |
取締役 | 福永 哲弥 | 1960年2月1日生 | 1983年4月 | 日本長期信用銀行 入行 | (注4) | - | |
1999年10月 | チェースマンハッタン銀行 入行 | ||||||
2000年6月 | ライコスジャパン㈱ 入社CFO | ||||||
2002年12月 | 住商エレクトロニクス㈱ 入社 | ||||||
2003年2月 | 同社 取締役常務執行役員 経営支援本部長 | ||||||
2005年4月 | 住商情報システム㈱(現SCSK㈱)入社 | ||||||
執行役員経営改革担当 | |||||||
2005年6月 | 同社 取締役執行役員 | ||||||
2008年4月 | 同社 取締役常務執行役員 | ||||||
2008年6月 2014年4月 | 当社 取締役(現任) 同社 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 加藤 俊彦 | 1951年3月6日生 | 1973年4月 | 日本ユニバック㈱ 入社 | (注3) | 1 | |
2001年7月 | 同社 執行役員エンジニアリング営業本部長 | ||||||
2005年7月 | 同社 常務執行役員サービスインダストリ事業部長 | ||||||
2012年4月 2012年6月 | ㈱日比谷コンピュータシステム 顧問 同社 取締役常務執行役員 | ||||||
2012年6月 2013年6月 2013年6月 2014年6月 | 当社 監査役 当社 取締役(現任) 同社 取締役専務執行役員 同社 取締役副社長執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常 勤 監査役 | 中村 隆夫 | 1951年6月27日生 | 1974年4月 | 小野田セメント㈱ 入社 | (注5) | - | |
1977年10月 | 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 | ||||||
2003年6月 | ニイウス㈱ 入社 | ||||||
2005年1月 | 当社 入社 | ||||||
2005年4月 | 当社 執行役員管理部長 | ||||||
2009年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 松島 克守 | 1945年7月17日生 | 1971年4月 | 石川島播磨重工業㈱ 入社 | (注5) | - | |
1973年4月 | 東京大学工学部精密機械工業科 助手 | ||||||
1982年8月 | 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 | ||||||
1994年1月 | 同社 製造業営業推進本部長 | ||||||
1997年2月 | プライスウオーターハウスコンサルタント㈱ 常務取締役 | ||||||
1999年8月 | 東京大学大学院工学系研究科教授 | ||||||
2005年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
2009年4月 | 東京大学 特任教授 | ||||||
2010年3月 | 東京大学 名誉教授(現任) | ||||||
監査役 | 小島 武雄 | 1945年8月25日生 | 1969年4月 1988年1月 | 日本電信電話公社(現NTT)入社 同社 データ通信事業本部金融事業部 営業統括部長 | (注5) | 2 | |
1997年6月 | ㈱NTTデータ 取締役人事部長 | ||||||
2001年6月 | 同社 常務取締役総務部長 | ||||||
2003年6月 | ㈱NTTデータシステムズ 代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | NTTデータソフィア㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 2011年6月 2013年6月 | ㈱NTTデータ 監査役(常勤) 同社 監査役(非常勤) 当社 監査役(現任) | ||||||
監査役 | 寺崎 志野 | 1948年2月8日生 | 1970年3月 1970年12月 | 東レ㈱ 入社 同社 アパレルCADシステム開発プロジェクトグループ | (注5) | 3 | |
2000年10月 | 東レ・エーシーエス㈱(現東レACS㈱)海外営業部長 | ||||||
2003年6月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
2012年6月 | 同社 相談役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
計 | 326 |
2 監査役松島克守、小島武雄及び寺崎志野は、社外監査役であります。
3 取締役藤澤義麿、尾崎宗視、中井隆憲、石川清志、藤森武史、井潟博彦、猪塚武美、長谷部邦雄及び加藤俊彦の任期は、2015年6月18日定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役福永哲弥の任期は、2014年6月19日定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役中村隆夫、松島克守、小島武雄及び寺崎志野の任期は、2013年6月20日定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、1999年6月以降、取締役会の経営判断の迅速化と活性化を図ると共に、事業の運営を円滑化するために執行役員制度を導入しております。執行役員数は14名であり、上記の表に執行役員として記載の8名の他、ITサービス統括本部長、PLM第三営業統括部長、経営企画統括部長、CS推進統括部長、PLM開発統括本部長、西日本・中部ITシステム推進統括部長の6名で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05018] S10050D4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。