有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004FED
バリューコマース株式会社 役員の状況 (2014年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
代表 取締役 | 社長 最高経営責任者 | 香川 仁 | 1968年 9月24日生 |
| (注)3 | 2,800 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 最高財務責任者 | 遠藤 雅知 | 1970年 4月24日生 |
| (注)3 | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 最高技術責任者 | 津留 雅文 | 1959年 2月3日生 |
| (注)3 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | ― | 田辺 浩一郎 | 1973年 9月21日生 |
| (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
取締役 | ― | 井上 真吾 | 1977年 8月22日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | ― | 後藤 髙廣 | 1949年 1月9日生 |
| (注)4 | 1,600 | ||||||||||||||||||||
監査役 | ― | 中本 攻 | 1942年 4月8日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
監査役 | ― | 吉井 伸吾 | 1947年 8月23日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
計 | 7,200 |
2.監査役後藤髙廣、中本攻及び吉井伸吾は、社外監査役であります。
3.2015年3月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は1年以内に終了する事業年度にかかる2016年3月開催の定時株主総会終結時までであります。
4.2012年3月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は4年以内に終了する事業年度にかかる2016年3月開催の定時株主総会終結時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | ||||||||||||
鈴木 誠 | 1966年4月21日生 |
| - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05149] S1004FED)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。