有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004XPA
トヨタ紡織株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性 17名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 取締役守川正博、取締役安達美智雄は、社外取締役です。
2 監査役佐々木眞一、監査役吉田均、監査役加藤宣明は、社外監査役です。
3 2015年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
4 2015年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役会長 代表取締役 | 豊 田 周 平 | 1947年 6月25日生 | 1977年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)3 | 1,014 | |
1998年6月 | トヨタ自動車株式会社取締役就任 | ||||||
2001年6月 2001年6月 | 同社常務取締役就任 トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング株式会社取締役社長就任 | ||||||
2001年9月 | トヨタ自動車株式会社取締役(常務待遇)就任 | ||||||
2002年4月 | トヨタモーターヨーロッパ株式会社取締役社長就任 | ||||||
2003年6月 | トヨタ自動車株式会社取締役(専務待遇)就任 | ||||||
2004年6月 2006年6月 | 当社取締役副社長就任 当社取締役社長就任 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役会長就任(現任) | ||||||
取締役社長 代表取締役 | コーポレート戦略企画部統括 | 石 井 克 政 | 1953年 4月22日生 | 1976年4月 2005年6月 2009年6月 2011年6月 2013年4月 2013年6月 2015年6月 | トヨタ自動車販売株式会社入社 トヨタ自動車株式会社常務役員就任 同社専務取締役就任 同社専務役員就任 トヨタファイナンシャルサービス株式会社取締役社 長就任 トヨタ自動車株式会社取締役就任(現任)(2015年6月16日退任予定) 当社取締役社長就任(現任) | (注)3 | 20 |
取締役副社長 代表取締役 | 米州地域本部・ TQM推進室統 括、グローバル事 業本部・ACT事 業本部・品質向上推進本部本部長、 シート競争力プロ ジェクト担当、東 京支社統括 | 小 山 秀 市 | 1957年 6月15日生 | 1981年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)3 | 13 |
2006年1月 | トヨタモーターマニュファクチャリングインディアナ株式会社取締役社長就任 | ||||||
2010年6月 | トヨタ自動車株式会社常務役員就任 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役副社長就任(現任) | ||||||
取締役副社長 代表取締役 | 欧州・アフリカ地 域本部・内装SS 事業統括、技術開 発本部本部長、製 品企画開発セン ター・トリム開発 センターセンター 長、欧州・アフリ カ地域R&D担当 | 宮 寺 和 彦 | 1951年 10月26日生 | 1978年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)3 | 14 |
2009年6月 | 当社常務執行役員就任 | ||||||
2010年6月 | 当社常務役員就任 | ||||||
2011年6月 | 当社専務役員就任 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役副社長就任(現任) | ||||||
2014年4月 | トヨタ紡織ヨーロッパ株式会社取締役会長就任 | ||||||
取締役副社長 代表取締役 | アジア・オセアニ ア地域本部・繊維 事業統括、生技生 産本部本部長 | 滝 隆 道 | 1954年 6月19日生 | 1977年4月 | 荒川車体工業株式会社入社 | (注)3 | 20 |
2006年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2010年6月 | 当社常務役員就任 | ||||||
2011年6月 | 当社専務役員就任 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役兼専務役員就任 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役副社長就任(現任) | ||||||
取締役 | FPT事業統括、 先端技術開発セン ター・フィルタ・ パワートレーン機 器開発センター センター長、製品 企画開発センター 副センター長、 米州R&D担当、 BRシート事業強 化推進室室長 | 堀 弘 平 | 1953年 11月22日生 | 1979年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)3 | 20 |
2007年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2010年6月 | 当社常務役員就任 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役兼専務役員就任(現任) | ||||||
取締役 | 中国地域本部統 括、製造センター センター長、生産 管理部TPM推進 担当 | 山 内 得 次 | 1954年 4月2日生 | 1977年4月 2005年7月 2007年6月 2010年6月 2013年6月 | 日本電装株式会社入社 TBDNテネシーパートナーシップ取締役社長就任 当社執行役員就任 当社常務役員就任 当社取締役兼専務役員就任(現任) | (注)3 | 17 |
取締役 | 山 本 直 | 1951年 10月18日生 | 1974年4月 2005年6月 2011年6月 2012年6月 2013年6月 2015年6月 | 荒川車体工業株式会社入社 当社執行役員就任 当社常務役員就任 当社専務役員就任 豊田紡織(中国)有限公司取締役社長就任(現任) 当社取締役兼専務役員就任(現任) | (注)3 | 3 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 日本地域本部・監 査改良室統括、グ ローバル営業調達 本部・組織能力向 上推進本部本部長 | 伊 藤 嘉 浩 | 1957年 8月23日生 | 1980年4月 | 荒川車体工業株式会社入社 | (注)3 | 10 |
2009年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2010年6月 | 当社常務役員就任 | ||||||
2010年6月 | トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役副社長就任 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役兼専務役員就任(現任) | ||||||
取締役 | 加 藤 光 久 | 1953年 3月2日生 | 1975年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)3 | 2 | |
2004年6月 | トヨタ自動車株式会社常務役員就任 | ||||||
2006年6月 | トヨタテクノクラフト株式会社取締役社長就任 | ||||||
2010年6月 | トヨタ自動車株式会社専務取締役就任 | ||||||
2011年6月 | 同社専務役員就任 | ||||||
2012年6月 | 同社取締役副社長就任(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 守 川 正 博 | 1944年 1月10日生 | 1969年4月 1974年11月 1978年5月 1983年5月 2008年5月 2015年6月 | トヨタオート栃木株式会社入社 同社常務取締役就任 同社専務取締役就任 同社取締役社長就任 ネッツトヨタ栃木株式会社取締役会長就任(現任) 当社取締役就任(現任) | (注)3 | - | |
取締役 | 安 達 美 智 雄 | 1954年 9月26日生 | 1977年4月 2006年6月 2012年6月 2014年6月 2014年6月 | 日本電装株式会社入社 株式会社デンソー常務役員就任 同社専務取締役就任 同社取締役・専務役員就任(現任) 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 2 | |
常勤監査役 | 三 吉 茂 俊 | 1951年 8月24日生 | 1975年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)3 | ― | |
2008年6月 | 当社執行役員就任 | ||||||
2009年6月 | 当社常務執行役員就任 | ||||||
2010年6月 | 当社常務役員就任 | ||||||
2011年6月 | 当社専務役員就任 | ||||||
2011年6月 | トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役社長就任 | ||||||
2012年6月 | トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役会長兼社長就任 | ||||||
2013年6月 2015年6月 | トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役会長就任 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | 水 谷 輝 克 | 1953年 1月14日生 | 1977年4月 | 株式会社東海銀行入行 | (注)4 | 5 | |
2007年11月 2010年2月 2014年1月 | 当社入社 当社法務部長 当社法務部主査 | ||||||
2015年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 佐 々 木 眞 一 | 1946年 12月18日生 | 1970年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)4 | ― | |
2001年6月 | トヨタ自動車株式取締役就任 | ||||||
2003年6月 | 同社常務役員就任 | ||||||
2004年6月 | トヨタモーターエンジニアリング・マニュファク チャリングヨーロッパ株式会社取締役社長就任 | ||||||
2005年6月 | トヨタ自動車株式会社専務取締役就任 | ||||||
2009年6月 2013年6月 | 同社取締役副社長就任 同社相談役・技監就任(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 吉 田 均 | 1947年 1月5日生 | 1969年4月 | 中部電力株式会社入社 | (注)4 | ― | |
2003年6月 | 同社監査役(常勤)就任 | ||||||
2007年6月 2011年6月 | 同社常任監査役(常勤)就任 同社顧問就任(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 加 藤 宣 明 | 1948年 11月3日生 | 1971年4月 | 日本電装株式会社入社 | (注)4 | 3 | |
2000年6月 | 株式会社デンソー取締役就任 | ||||||
2004年6月 2005年6月 | 同社常務役員就任 デンソーインターナショナルヨーロッパ株式会社取締役社長就任 | ||||||
2007年6月 | 株式会社デンソー専務取締役就任 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役社長就任(現任)(2015年6月19日退任予定、同社取締役会長就任予定) | ||||||
2011年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 1,147 |
2 監査役佐々木眞一、監査役吉田均、監査役加藤宣明は、社外監査役です。
3 2015年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
4 2015年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00540] S1004XPA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。