有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004ZQS
eBASE株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表 取締役 社長 | ― | 常包 浩司 | 1957年3月20日 | 1980年4月 | プリマハム株式会社入社 | (注)3 | 2,324,400 |
1983年4月 | 凸版印刷関西容器株式会社入社 | ||||||
1985年4月 | 凸版印刷株式会社転籍 | ||||||
1996年4月 | 同社関西画像研究所所長 | ||||||
2001年10月 | 当社設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
2010年11月 | eBASE-PLUS株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 (COO) | 大塚 勉 | 1966年3月10日 | 1989年4月 | 凸版印刷株式会社入社 | (注)3 | 258,000 |
2003年4月 | アクティーフタバ株式会社入社 | ||||||
2003年10月 | 当社取締役 | ||||||
2007年4月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
2008年9月 | 当社取締役執行役員(COO)(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 (CFO) | 窪田 勝康 | 1962年10月28日 | 1983年4月 | 凸版印刷株式会社入社 | (注)3 | 176,200 |
2004年4月 | 同社ソフトウェアビジネス本部本部長 | ||||||
2005年1月 | 当社入社(契約社員) | ||||||
2005年6月 | 当社入社(正社員) | ||||||
2005年9月 | 当社取締役 | ||||||
2007年4月 | 当社取締役執行役員(CFO)(現任) | ||||||
2010年11月 | eBASE-PLUS株式会社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 西山 貴司 | 1966年7月3日 | 1992年4月 | 凸版印刷株式会社入社 | (注)3 | 301,000 |
2001年10月 | 当社取締役 | ||||||
2005年11月 | eBASE-NeXT株式会社代表取締役社長 | ||||||
2007年4月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役執行役員 大阪ソリューションB.U.管掌(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 岩田 貴夫 | 1967年6月23日 | 1990年4月 | 凸版印刷株式会社入社 | (注)3 | 153,200 |
2003年11月 | 当社入社(契約社員) | ||||||
2004年6月 | 当社取締役 | ||||||
2007年4月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役執行役員 市場開発B.U.管掌、SE B.U.管掌(現任) | ||||||
取締役(監査等委員) | ― | 森田 鎮光 | 1952年2月20日 | 1974年4月 | 富士ゼロックス株式会社入社 | (注)4 | 8,000 |
2002年4月 | 同社特別プロジェクト室大阪事務所長 | ||||||
2004年4月 | 同社専務付ゼネラルプロジェクトマネージャー | ||||||
2005年11月 | eBASE-NeXT株式会社取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社入社(正社員) | ||||||
2009年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2011年6月 | eBASE-PLUS株式会社監査役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役(監査等委員) | ― | 福田 泰弘 | 1935年7月27日 | 1959年4月 | 凸版印刷株式会社入社 | (注)4 | 96,000 |
1990年6月 | 同社取締役 | ||||||
1993年6月 | 同社常務取締役関西支社長 | ||||||
1995年4月 | 同社常務取締役社長付 トッパン・ムーア株式会社顧問 | ||||||
1995年6月 | トッパン・ムーア株式会社代表取締役社長 | ||||||
(1997年4月トッパン・フォームズ株式会社に社名変更) | |||||||
2004年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2007年6月 | 同社取締役会長 | ||||||
2008年6月 | 同社相談役 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役(監査等委員) | ― | 高森 浩一 | 1947年2月20日 | 1970年4月 | シャープ株式会社入社 | (注)4 | 28,600 |
1992年4月 | 同社情報通信営業本部第二営業部長 | ||||||
2001年1月 | 同社国内情報通信営業本部本部長 | ||||||
2005年6月 | 同社取締役国内情報通信営業本部本部長 | ||||||
2007年4月 | 同社常務取締役国内情報通信営業本部本部長 | ||||||
2008年4月 | 同社常務執行役員国内情報通信営業本部本部長 | ||||||
2009年4月 | 同社顧問 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役 | ||||||
2012年12月 | 株式会社高森戦略研究所代表取締役(現任) | ||||||
2013年9月 | 株式会社高森サンヴィジョン代表取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 3,345,400 |
(注) 1 2015年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役の福田泰弘、高森浩一の両氏は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 森田鎮光 委員 福田泰弘 委員 高森浩一
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05659] S1004ZQS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。