男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長 (代表取締役) | 不動産事業 部長 | 奥 村 英 夫 | 1946年11月4日生 |
|
| | 2006年2月 | 当社顧問 | 2006年6月 | 当社代表取締役社長営業本部長 | 2006年10月 | 当社代表取締役社長営業本部長 兼不動産事業部長 | | ㈱ラフィネ(現日本レース㈱)代表取締役社長 | 2007年5月 | 湖北日本レース㈱(現日本レース㈱)取締役 | 2007年7月 | ㈱ラフィネ取締役 | 2007年7月 | 当社代表取締役社長不動産事業部長(現在) | 2010年3月 | 日本レース㈱取締役(現在) | 2010年10月 | 伊豆スカイラインカントリー㈱代表取締役社長(現在) | 2012年5月 | ㈱エレナ取締役(現在) | 2013年5月 | ネスティー㈱(現㈱テルマー湯)代表取締役社長(現在) |
| 2014年6月から2年 | 32 |
取締役 | | 萩野谷 敏 裕 | 1951年4月12日生 |
|
| | 1993年5月 | 野村證券㈱海外プロジェクト室業務課長 | 1997年6月 | 萩商事㈱取締役 | 1999年12月 | ㈱アーキ・ボックス代表取締役(現在) | 2003年6月 2006年6月 | 萩商事㈱代表取締役 当社取締役(現在) | 2009年6月 | ㈱プラコー取締役 |
| 同上 | - |
取締役 | 管理部長 | 加 藤 祐 蔵 | 1963年11月12日生 |
|
| | 2007年8月 | ㈱広共入社 | 2012年12月 | 当社入社 管理部課長 | 2014年4月 | 当社管理部部長 | 2014年6月 | 当社取締役管理部長(現在) | 2014年12月 | ㈱エレナ取締役(現在) |
| 同上 | - |
取締役 | 内部監査室長 | 瀨 川 信 雄 | 1976年5月29日生 |
|
| | 2000年4月 | ディックファイナンス㈱(現CFJ合同会社)入社 | 2006年10月 | 当社入社 | 2008年1月 | ㈱エレナ取締役 | 2008年5月 | ㈱エレナ代表取締役(現在) | 2008年6月 | 当社取締役 | 2009年7月 | 当社取締役新規事業開発室長 | 2011年6月 | 当社取締役内部監査室長(現在) | 2013年5月 | ネスティー㈱(現㈱テルマー湯) 取締役 |
| 同上 | - |
取締役 | | 齋 藤 正 和 | 1951年5月8日生 |
|
| | 1983年4月 | 弁護士登録 | 1983年4月 | 松下照雄法律事務所入所 | 1987年4月 | 齋藤正和法律事務所開設 同事務所代表(現在) | 2012年6月 | ㈱オーテック社外監査役(現在) | 2014年6月 | 当社社外取締役(現在) | 2014年11月 | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト㈱社外取締役(現在) |
| 同上 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 一 井 隆 夫 | 1951年6月24日生 |
|
| | 1974年3月 | 当社入社 | 2000年4月 | 当社総務部長 | 2001年6月 | 当社取締役 | 2003年1月 | ネスティー㈱(現㈱テルマー湯)取締役 | 2004年4月 | ㈱ラフィネ(現日本レース㈱)取締役 | 2006年10月 | 当社取締役管理本部長 | 2007年5月 | ㈱ラフィネ監査役 | | 湖北日本レース㈱(現日本レース㈱)監査役 | | ㈱エレナ監査役 | | ネスティー㈱監査役(現在) | 2007年6月 | 当社監査役(常勤)(現在) | 2010年3月 | ㈱エレナ監査役(現在) | 2010年10月 | 伊豆スカイラインカントリー㈱監査役(現在) | 2011年3月 | 日本レース㈱監査役(現在) |
| 2015年6月から4年 | 2 |
監査役 | | 小田島 章 | 1951年1月14日生 |
|
| | 1999年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会所属) | 1999年4月 | 天坂法律事務所入所 | 1999年10月 | 小田島法律事務所所長(現在) | 2007年6月 | 当社社外監査役(現在) |
| 同上 | - |
監査役 | | 小 林 明 隆 | 1951年3月14日生 |
|
| | 1976年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会所属) | 1992年8月 | 一番町国際法律特許事務所開設(現在) | 1999年2月 | ㈱アドバンスト・メディア社外監査役 | 2005年6月 | ㈱アドバンスト・メディア社外取締役 | 2007年4月 | 当社顧問弁護士(現在) | 2010年6月 | 当社社外監査役(現在) | | ㈱アドバンスト・メディア監査役(現在) |
| 同上 | - |
| | | | 計 | | 34 |
(注)1.取締役 齋藤正和は、社外取締役であります。
2.監査役 小田島章及び小林明隆は、社外監査役であります。