有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004X00
株式会社ゼンリン 役員の状況 (2015年3月期)
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 取締役塩次喜代明は、社外取締役であります。
2 取締役大迫益男は、取締役会長大迫正男の兄であります。
3 監査役辻孝浩及び磯田直也は、社外監査役であります。
4 ※1 2014年6月から2年
※2 2014年6月から4年
※3 2013年6月から4年
※4 2015年6月から4年
5 当社は執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
上記には、取締役兼務者を含めておりません。
6 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づく補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の氏名等は、次のとおりであります。
(注)補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期
の満了の時までであります。
なお、花島正晃氏は、補欠の社外監査役であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 会長 | 大迫 正男 | 1955年11月15日生 | 1979年4月 | 株式会社善隣(現当社)入社 | ※1 | 477 | |
1992年6月 | 当社取締役東京事務所長 | ||||||
1995年6月 | 当社常務取締役兼大阪支社長 | ||||||
1997年7月 | 当社顧問 | ||||||
1999年7月 | 当社執行役員社長室東京事務所部長 | ||||||
2001年4月 | 当社執行役員社長室部長 | ||||||
2001年6月 | 当社取締役副会長 | ||||||
2006年6月 | 当社代表取締役副会長 | ||||||
2008年4月 | 当社取締役副会長 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | 髙山 善司 | 1962年4月24日生 | 1986年4月 | 当社入社 | ※1 | 5 | |
2003年4月 | 当社東京第二支社長 | ||||||
2004年4月 | 当社営業本部副本部長 | ||||||
2005年4月 | 当社経営戦略室長 | ||||||
2006年4月 | 当社営業本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役 | ||||||
2008年4月 | 当社代表取締役社長(現任) 兼経営戦略室長 | ||||||
2013年4月 | 当社ZIP企画室長 | ||||||
代表取締役 副社長 | 網田 純也 | 1959年6月23日生 | 1984年1月 | 当社入社 | ※1 | 9 | |
1999年4月 | 当社電子地図本部データベース制作部長 | ||||||
2001年4月 | 当社制作本部国内DB制作部長 | ||||||
2003年4月 | 当社制作本部制作第二統括部長 | ||||||
2003年8月 | 当社制作本部制作第二統括部長兼海外DB制作部長 | ||||||
2004年4月 | 当社ITS事業本部長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役 | ||||||
2005年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
2006年4月 | 当社経営企画室・ITS関連事業担当 | ||||||
2007年4月 | 当社制作本部長兼ITS関連事業担当 | ||||||
2008年4月 | 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
2010年4月 | 当社技術企画室長 | ||||||
2010年7月 | 当社情報システム室長 | ||||||
常務取締役 | 社長室長 | 柏木 順 | 1954年11月2日生 | 1977年4月 | 株式会社西日本相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 | ※1 | 5 |
2000年7月 | 当社出向 | ||||||
2002年4月 | 当社資本政策・株式IR担当部長 | ||||||
2004年4月 | 当社管理本部副本部長 | ||||||
2004年11月 | 当社入社 | ||||||
2005年4月 | 当社社長室長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役 | ||||||
2007年4月 | 当社管理本部副本部長 | ||||||
2008年4月 | 当社管理本部長 | ||||||
2009年4月 | 当社経営管理室長 | ||||||
2010年4月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
2011年11月 2014年4月 | 当社監査室長 当社社長室長(現任) | ||||||
取締役 | 大迫 益男 | 1953年7月30日生 | 1977年4月 | 株式会社善隣(現当社)入社 | ※1 | 604 | |
1980年3月 | 当社取締役 | ||||||
1986年3月 | 当社常務取締役兼本社工場長 | ||||||
1991年4月 | 当社専務取締役 | ||||||
1992年6月 | 当社非常勤取締役(現任) | ||||||
2005年6月 | 株式会社ゼンリンプリンテックス取締役会長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 清水 辰彦 | 1964年1月20日生 | 1986年4月 | 当社入社 | ※1 | 5 | |
2000年6月 | ZENRIN USA,INC. 副社長 | ||||||
2002年4月 | 株式会社ゼンリンデータコム出向 | ||||||
2002年6月 | 株式会社ゼンリンデータコム取締役 | ||||||
2003年4月 | 株式会社ゼンリンデータコム転籍 | ||||||
2003年4月 | 株式会社ゼンリンデータコム取締役副社長 | ||||||
2006年6月 | 当社非常勤取締役(現任) | ||||||
2007年6月 | 株式会社ゼンリンデータコム代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 塩次 喜代明 | 1947年10月8日生 | 1992年4月 | 松山大学経営学部教授 | ※1 | - | |
1993年4月 2001年6月 | 九州大学経済学部教授 株式会社産学連携機構九州取締役 | ||||||
2003年4月 2011年3月 | 九州大学産業マネジメント専攻長(ビジネス・スクール長) 九州大学名誉教授 | ||||||
2011年4月 2012年4月 2014年6月 | 福岡女子大学国際文理学部教授 福岡女子大学国際文理学部特命教授(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | 稲葉 和彦 | 1960年5月6日生 | 2000年8月 2002年1月 | 当社入社 当社管理本部経理部長 | ※2 | 15 | |
2005年4月 | 当社管理本部副本部長兼経理部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役 | ||||||
2006年4月 | 当社管理本部長 | ||||||
2007年4月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2008年4月 | 当社経営管理室長 | ||||||
2009年4月 2010年4月 2010年7月 2014年6月 | 当社統合情報システム室長 当社情報システム室長 当社IFRSプロジェクト担当 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 辻 孝浩 | 1967年3月30日生 | 1992年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ※3 | 0 | |
1997年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
2000年9月 | 株式会社アタックス入社 | ||||||
2004年4月 | 中央青山監査法人(みすず監査法人へ改称)入所 | ||||||
2007年8月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
2010年9月 2010年11月 2013年6月 2014年8月 | 税理士登録 辻会計事務所設立(現任) 当社監査役(現任) 株式会社スリースターズ設立 代表取締役(現任) | ||||||
監査役 | 磯田 直也 | 1977年9月10日生 | 2004年10月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | ※4 | - | |
2004年10月 | ユアサハラ法律特許事務所入所(現任) | ||||||
2010年9月 | Dorsey & Whitney 法律事務所(ワシントン州シアトル)入所 | ||||||
2011年6月 | Dorsey & Whitney 法律事務所(ワシントン州シアトル)退所 | ||||||
2011年6月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 1,124 |
(注)1 取締役塩次喜代明は、社外取締役であります。
2 取締役大迫益男は、取締役会長大迫正男の兄であります。
3 監査役辻孝浩及び磯田直也は、社外監査役であります。
4 ※1 2014年6月から2年
※2 2014年6月から4年
※3 2013年6月から4年
※4 2015年6月から4年
5 当社は執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
氏 名 | 役 職 及 び 担 当 |
山 本 勝 | 上席執行役員第一事業本部長兼第一事業推進部長 |
山 口 育 生 | 上席執行役員第二事業本部長 |
鶴 岡 直 樹 | 執行役員総務・人事本部長 |
松 尾 正 実 | 執行役員コーポレート本部長 |
松 山 稔 | 執行役員事業企画本部長 |
仲 道 辰 郎 | 執行役員サーベイ本部長 |
砥 上 政 博 | 執行役員DB制作本部長 |
山 下 弘 記 | 執行役員商品制作本部長 |
庄 司 通 | 執行役員開発本部長 |
6 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づく補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の氏名等は、次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
花島 正晃 | 1969年11月15日生 | 1996年4月 | 福岡地方裁判所勤務 | (注) | - |
2000年3月 | 福岡地方裁判所退職 | ||||
2003年10月 | 弁護士登録 古賀・花島法律事務所入所(現任) |
の満了の時までであります。
なお、花島正晃氏は、補欠の社外監査役であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00717] S1004X00)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。