有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10056YS
高圧ガス工業株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 取締役社長 | 竹 内 弘 幸 | 1946年6月30日生 | 1974年5月 | 当社入社 | (注)3 | 105 | |
1991年4月 | 管理本部総務部長 | ||||||
1997年1月 | 理事 管理本部副本部長兼総務部長 | ||||||
1997年6月 | 取締役 | ||||||
2001年6月 | 常務取締役 | ||||||
2005年6月 | 専務取締役 | ||||||
2007年6月 | 代表取締役副社長 | ||||||
2009年6月 | 代表取締役社長、現在に至る | ||||||
2011年6月 | 東日本高圧㈱代表取締役社長、現在に至る | ||||||
代表取締役 専務 | ガス事業本部長 兼ガス開発部長兼大阪研究所長 | 澁 谷 信 雄 | 1955年4月25日生 | 1980年3月 | 当社入社 | (注)3 | 17 |
2001年2月 | 理事 ガス事業本部北陸地区長代理兼宇野酸素㈱出向 | ||||||
2005年6月 | 執行役員ガス事業本部北陸地区長 | ||||||
2009年6月 | 取締役 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役 | ||||||
2015年6月 | 代表取締役専務、現在に至る | ||||||
2015年6月 | 高圧昭和ボンベ㈱代表取締役社長、現在に至る | ||||||
2015年6月 | ウエルディング・ガス・サービス㈱代表取締役、現在に至る | ||||||
2015年6月 | アイ・ジー・シー㈱代表取締役会長、現在に至る | ||||||
2015年6月 | 北海道アセチレン㈱代表取締役社長、現在に至る | ||||||
常務取締役 | 化成品事業 本部長 | 説 田 和 洋 | 1963年8月5日生 | 1988年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13 |
2007年4月 | 化成品事業本部副本部長兼西部化成品部長 | ||||||
2009年3月 | 高圧ケミカル㈱代表取締役社長、現在に至る | ||||||
2009年6月 | 執行役員 化成品事業本部副本部長兼西部化成品部長 | ||||||
2010年4月 | 執行役員 化成品事業本部長 | ||||||
2011年6月 | 取締役 | ||||||
2015年6月 | 常務取締役、現在に至る | ||||||
常務取締役 | 東京事務所長 兼ガス事業本部副本部長 兼関東地区長 | 黒 木 幹 也 | 1965年1月2日生 | 1988年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
2008年7月 | 守屋酸素㈱代表取締役、現在に至る | ||||||
2011年4月 | 理事 東京事務所長兼ガス事業本部関東地区長兼神奈川工場部長兼羽田営業所長兼多摩出張所長 | ||||||
2011年6月 | 取締役 | ||||||
2012年6月 | 東洋高圧ガス㈱代表取締役社長、現在に至る | ||||||
2012年6月 | 新潟高圧ガス㈱代表取締役社長、現在に至る | ||||||
2012年6月 | マル商ガス㈱代表取締役、現在に至る | ||||||
2012年6月 | ㈱ユミヤマ代表取締役会長、現在に至る | ||||||
2015年2月 | 小野里酸素㈱代表取締役会長、現在に至る | ||||||
2015年4月 | 東京事務所長兼ガス事業本部関東地区長 | ||||||
2015年6月 | 常務取締役、現在に至る |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 技術本部付部長 | 谷 屋 五 郎 | 1951年5月14日生 | 2001年7月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
2005年6月 | 執行役員 技術本部付部長 | ||||||
2007年6月 | 宇野酸素㈱専務取締役 | ||||||
2009年6月 | 取締役、現在に至る | ||||||
2009年9月 | ㈱宇野商店代表取締役社長、現在に至る | ||||||
2010年6月 | 宇野酸素㈱取締役副社長 | ||||||
2010年6月 | ㈱ナンエツプロパン代表取締役社長、現在に至る | ||||||
2012年6月 | 宇野酸素㈱代表取締役副社長 | ||||||
2013年6月 | 宇野酸素㈱代表取締役社長、現在に至る | ||||||
2013年6月 | 北陸高圧ガス運輸㈱代表取締役、現在に至る | ||||||
取締役 | 管理本部長 兼財務部長 | 松 井 良 祐 | 1962年3月20日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
2011年4月 | 理事 東京事務所管理本部総務部部長 | ||||||
2011年6月 | 執行役員 東京事務所管理本部 総務部長 | ||||||
2013年6月 | 執行役員 管理本部副本部長兼財務部長 | ||||||
2015年6月 | 取締役、現在に至る | ||||||
取締役 | ガス事業本部 東海地区長 | 森 本 孝 | 1963年8月6日生 | 1986年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13 |
2011年4月 | 理事 ガス事業本部東海地区長兼春日井営業所長 | ||||||
2011年6月 | 春日井ガスセンター㈱代表取締役社長、現在に至る | ||||||
2011年6月 | 桑名ホームガス㈱代表取締役社長、現在に至る | ||||||
2011年6月 | ヤマサ高圧㈱代表取締役社長、現在に至る | ||||||
2013年6月 | 執行役員 ガス事業本部東海地区長兼名古屋工場部長兼春日井営業所長 | ||||||
2015年6月 | 取締役、現在に至る | ||||||
取締役 | 東京事務所長 代理 | 森 田 和 博 | 1963年12月9日生 | 1986年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
2011年4月 | 理事 | ||||||
2011年6月 | ㈱スミコエアー代表取締役社長、現在に至る | ||||||
2013年6月 | 執行役員 ガス事業本部付部長 | ||||||
2015年6月 | 取締役、現在に至る | ||||||
取締役 | 技術本部長 兼生産管理部長兼保安部長 | 杉 岡 孝 雄 | 1957年3月11日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20 |
2014年4月 | 理事 技術本部副本部長兼生産管理部長 | ||||||
2014年6月 | 執行役員 技術本部副本部長兼生産管理部長兼保安部長 | ||||||
2015年6月 | 取締役、現在に至る | ||||||
取締役 | 化成品事業 本部付部長 | 福 井 正 郎 | 1957年4月4日生 | 2006年11月 | スズカファイン㈱取締役管理本部長 | (注)3 | 7 |
2009年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2011年4月 | 同社常務取締役工事本部長 | ||||||
2012年6月 | 同社代表取締役社長、現在に至る | ||||||
2014年6月 | 当社取締役、現在に至る | ||||||
取締役 | 吉 髙 紳 介 | 1951年2月1日生 | 1974年4月 | 電気化学工業㈱入社 | (注)3 | 3 | |
2006年6月 | 電気化学工業㈱取締役 | ||||||
2007年6月 | 同社上席執行役員 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役兼上席執行役員 | ||||||
2010年4月 | 同社代表取締役兼常務執行役員 | ||||||
2011年4月 | 同社代表取締役社長兼社長執行役員、現在に至る | ||||||
2011年6月 | 当社取締役、現在に至る |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 笹 野 哲 郎 | 1954年8月14日生 | 1981年4月 | 東京弁護士会弁護士登録 | (注)3 | 8 | |
1981年4月 | 松尾・小杉法律事務所所属(現 松尾綜合法律事務所) | ||||||
1984年8月 | 神戸弁護士会弁護士登録 | ||||||
1984年8月 | 荒木重信法律事務所所属 | ||||||
1987年4月 | 笹野・関法律事務所(現 新神戸法律事務所)開設 | ||||||
1994年11月 | 当社顧問弁護士 | ||||||
2011年4月 | 兵庫県弁護士会会長 | ||||||
2015年3月 | 当社顧問弁護士退任 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役、現在に至る | ||||||
常勤監査役 | 長 岡 史 明 | 1952年2月23日生 | 1995年1月 | 当社入社 | (注)4 | 12 | |
2010年7月 | 理事 管理本部副本部長兼総務部長 | ||||||
2011年6月 | 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長 | ||||||
2015年6月 | 当社監査役、現在に至る | ||||||
常勤監査役 | 狩 野 仁 | 1949年10月6日生 | 1974年4月 | 東洋信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入行 | (注)4 | 7 | |
2004年9月 | UFJ信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)執行役員大阪証券代行部長 | ||||||
2006年6月 | 三菱UFJ代行ビジネス㈱代表取締役専務大阪事業部長 | ||||||
2007年6月 | ㈱ミスターマックス監査役 | ||||||
2011年6月 | コニシ㈱監査役、現在に至る | ||||||
2011年6月 | 当社監査役、現在に至る | ||||||
監査役 | 川 端 世 輝 | 1942年1月2日生 | 1965年4月 | 電気化学工業㈱入社 | (注)4 | 3 | |
2006年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2008年4月 | 同社代表取締役社長兼社長執行役員 | ||||||
2011年4月 | 同社代表取締役相談役 | ||||||
2011年6月 | 同社相談役、現在に至る | ||||||
2009年6月 | 当社監査役、現在に至る | ||||||
監査役 | 山 﨑 勇 | 1946年9月26日生 | 1975年4月 | 大阪弁護士会弁護士登録 | (注)4 | 3 | |
1975年4月 | 久田原法律事務所所属 | ||||||
1982年4月 | 梅ヶ枝法律事務所パートナー | ||||||
1995年8月 | 山﨑勇法律事務所(現 山﨑総合法律事務所)開設 | ||||||
2000年6月 | 当社顧問弁護士 | ||||||
2011年3月 | 当社顧問弁護士退任 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役、現在に至る | ||||||
計 | 243 |
(注) 1 取締役 吉髙紳介及び笹野哲郎は、社外取締役であります。
2 監査役 狩野仁、川端世輝及び山﨑勇は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00781] S10056YS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。