有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004YRI
リケンテクノス株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役根本博は、社外取締役であります。
2.監査役早川貴之及び中村重治は、社外監査役であります。
3.2015年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2012年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2013年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2014年6月20日開催の定時取締役会の終結の時から4年間
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役社長 (代表取締役) | 清水 浩 | 1947年12月9日生 | 1970年3月 | 当社に入社 | (注)3 | 77,000 | |
1995年7月 | リムテックコーポレーション取締役副社長 | ||||||
2000年6月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2003年6月 | リケンタイランドカンパニーリミテッド取締役社長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役リケンタイランドカンパニーリミテッド取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 当社代表取締役常務 | ||||||
2008年6月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
2009年4月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
常務取締役 (代表取締役) | 営業本部長 | 住吉 正充 | 1956年6月9日生 | 1980年3月 | 当社入社 | (注)3 | 19,300 |
2006年9月 | 当社コンパウンド営業部長 | ||||||
2008年4月 | 当社資材部長 | ||||||
2012年4月 | 当社購買本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役購買本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社常務取締役営業本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役常務営業本部長就任(現任) | ||||||
取締役 | リケンタイランドカンパニーリミテッド取締役社長 | 大河内 義孝 | 1953年5月24日生 | 1976年3月 | 当社に入社 | (注)3 | 44,000 |
2000年6月 | 当社材料開発研究所副所長 | ||||||
2003年4月 | 当社材料開発研究所長 | ||||||
2005年6月 | 当社三重工場長 | ||||||
2007年6月 | リケンタイランドカンパニーリミテッド取締役社長 | ||||||
2010年4月 | 当社製造本部長兼生産革新部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役製造本部長兼生産革新部長 | ||||||
2013年1月 | 当社取締役製造本部長兼埼玉工場長兼生産革新部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役リケンタイランドカンパニーリミテッド取締役社長就任(現任) | ||||||
取締役 | 管理本部長兼総務部長 | 入江 淳二 | 1958年7月27日生 | 2011年5月 | 当社に入社 | (注)3 | 19,400 |
2011年6月 | 当社法務・コンプライアンス室長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役法務・コンプライアンス室長就任 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役管理本部長兼総務部長就任(現任) | ||||||
取締役 | 技術本部長兼情報電子ビジネスユニットマネージャー | 大谷 寛文 | 1960年1月30日生 | 2006年9月 | 当社に入社 | (注)3 | 14,700 |
2008年4月 | 当社材料開発センター副センター長 | ||||||
2009年4月 | 当社研究開発センター第2開発室長 | ||||||
2013年4月 | 当社技術本部長兼研究開発センター長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役技術本部長兼研究開発センター長 | ||||||
2014年1月 | 当社取締役技術本部長兼情報電子ビジネスユニットマネージャー就任(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画室長 | 常盤 和明 | 1960年10月8日生 | 1983年3月 | 当社に入社 | (注)3 | 11,500 |
2002年4月 | リムテックコーポレーション営業部長 | ||||||
2007年1月 | リケンエラストマーズコーポレーション取締役社長 | ||||||
2011年10月 | 当社コンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長 | ||||||
2013年4月 | 当社経営企画室副室長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役経営企画室長就任(現任) | ||||||
取締役 | 製造本部長兼ソリューションビジネスユニットマネージャー | 田坂 道久 | 1959年12月21日生 | 1993年1月 | 当社に入社 | (注)3 | 12,100 |
2005年6月 | 当社材料開発研究所長 | ||||||
2006年4月 | 当社材料開発センター長 | ||||||
2012年4月 | 当社ソリューション事業部長 | ||||||
2013年10月 | 当社ソリューションビジネスユニットマネージャー | ||||||
2014年4月 | 当社製造本部長兼ソリューションビジネスユニットマネージャー | ||||||
2014年6月 | 当社取締役製造本部長兼ソリューションビジネスユニットマネージャー就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 品質保証本部長 | 島田 高志 | 1961年3月3日生 | 1984年3月 | 当社に入社 | (注)3 | 18,500 |
2011年4月 | 当社総務部長代理 | ||||||
2013年4月 | 当社埼玉工場長 | ||||||
2014年4月 | 当社品質保証本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役品質保証本部長就任(現任) | ||||||
取締役 | 根本 博 | 1952年4月22日生 | 1976年4月 | 安田火災海上保険㈱(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)入社 | (注)3 | 5,400 | |
2007年4月 | ㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)執行役員金融法人部長 | ||||||
2009年6月 | 損保ジャパンDC証券㈱(現 損保ジャパン日本興亜DC証券㈱)代表取締役社長 | ||||||
2012年4月 | 損保ジャパンDC証券㈱(現 損保ジャパン日本興亜DC証券㈱)代表取締役会長 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役 | ||||||
2013年6月 | 首都高速道路㈱監査役就任(現任) | ||||||
2013年9月 | ㈱カイトー取締役就任(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | 工藤 紳悦 | 1950年9月1日生 | 1974年3月 | 当社に入社 | (注)4 | 37,100 | |
2001年6月 | 当社資材部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役購買本部長 | ||||||
2010年6月 | 当社常務取締役購買本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | 佐藤 良一 | 1952年9月11日生 | 1976年3月 | 当社に入社 | (注)6 | 35,900 | |
2003年4月 | 当社コンパウンド業務総括部長代理 | ||||||
2004年4月 | 当社コンパウンド業務総括部長 | ||||||
2009年4月 | 当社研究開発センター長 | ||||||
2010年4月 | 当社技術本部長兼研究開発センター長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役技術本部長兼研究開発センター長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役技術本部長兼研究開発センター長兼第1開発室長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役製造本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役 | ||||||
2014年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 早川 貴之 | 1954年2月16日生 | 1972年4月 | ㈱太陽銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 | (注)5 | 1,600 | |
2006年4月 | ㈱三井住友銀行執行役員東日本第3法人営業本部長 | ||||||
2008年4月 | ㈱三井住友銀行執行役員東京東法人営業本部長 | ||||||
2009年5月 | 銀泉㈱専務執行役員 | ||||||
2010年6月 | ㈱陽栄ホールディング代表取締役社長兼㈱陽栄代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 中村 重治 | 1953年9月17日生 | 1976年4月 | ㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 | (注)6 | 500 | |
2005年6月 | ㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当 | ||||||
2006年6月 | ㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当 | ||||||
2008年6月 | ㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 | ||||||
2012年4月 | りそな総合研究所㈱代表取締役社長 | ||||||
2013年6月 | トーヨーカネツ㈱監査役就任(現任) | ||||||
2014年4月 | りそな総合研究所㈱顧問就任 | ||||||
2014年6月 | ㈱エフテック監査役就任(現任) | ||||||
当社監査役就任(現任) |
2.監査役早川貴之及び中村重治は、社外監査役であります。
3.2015年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2012年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2013年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2014年6月20日開催の定時取締役会の終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00838] S1004YRI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。