有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004EJT
株式会社エス・ディー・エス バイオテック 役員の状況 (2014年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
代表取締役 | 社長 | 髙橋 順一 | 1954年1月21日生 |
| 2015年3月~ 2016年6月 | 17,100 | ||||||||||||||||||||
代表取締役 | 副社長 | 田口 雅俊 | 1962年11月23日生 |
| 2015年3月~ 2016年6月 | - | ||||||||||||||||||||
取締役 | 業務部長 | 小松原 憲一 | 1958年10月2日生 |
| 2015年3月~ 2016年6月 | 12,000 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 技術開発部長 | 元吉 政俊 | 1957年11月7日生 |
| 2015年3月~ 2016年6月 | 3,600 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 管理部長 | 深澤 良彦 | 1957年4月10日 |
| 2015年3月~ 2016年6月 | 11,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 荒井 裕治 | 1958年7月20日生 |
| 2015年3月~ 2016年6月 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | - | 米倉 健二 | 1948年9月4日生 |
| 2015年3月~ 2018年6月 | 10,100 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | - | 玉田 裕之 | 1960年1月6日生 |
| 2015年3月~ 2018年6月 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | - | 石川 博一 | 1946年9月25日生 |
| 2015年3月~ 2018年6月 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
計 | 54,200 |
2.当社は、執行役員制度を導入しており、木下正次(海外部長)、飯田郁雄(営業部長)、石井輝彦(生産技術部長)、戸島靖英(技術開発部つくば研究所長)、伊豆 進(Ramcides社取締役)が就任しております。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりとなります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||
補欠監査役 | - | 宮本 秀夫 | 1967年7月7日生 |
| - | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E21969] S1004EJT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。