有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004VSX
ビオフェルミン製薬株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 代表取締役 | 堀 田 尚 孝 | 1937年10月25日 | 1978年6月 | 大正製薬株式会社入社 | (注)3 | 5 | |
1981年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
1982年6月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
1994年6月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
2000年6月 | 同社代表取締役専務に就任 | ||||||
2005年11月 | 同社代表取締役副社長就任 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
2009年4月 | 当社相談役就任 | ||||||
2011年10月 | 大正製薬ホールディングス株式会社代表取締役副社長就任(現) | ||||||
2012年6月 | 大正製薬株式会社代表取締役副会長就任(現) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役会長就任(現) | ||||||
2015年6月 | 当社代表取締役就任(現) | ||||||
取締役社長 代表取締役 | 藤 本 孝 明 | 1953年2月27日 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4 | |
2001年4月 | 学術部長 | ||||||
2004年6月 | 取締役就任 | ||||||
2007年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
2007年6月 | 神戸工場長 | ||||||
2008年6月 | 取締役社長就任(現) | ||||||
2008年6月 | 代表取締役就任(現) | ||||||
取締役副社長 代表取締役 | 酒 井 明 人 | 1947年12月26日 | 1989年5月 | 大正製薬株式会社入社 | (注)3 | 3 | |
1997年6月 | 同社理事、経営企画部長 | ||||||
2001年6月 | 同社執行役員就任 | ||||||
2007年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
2009年4月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
2011年10月 | 大正製薬ホールディングス株式会社常務取締役就任 | ||||||
2012年6月 | 大正製薬株式会社専務取締役就任 | ||||||
2013年6月 | 当社顧問就任 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役副社長就任(現) | ||||||
2014年6月 | 代表取締役就任(現) | ||||||
常務取締役 | 西神事業所長 | 山 村 秀 樹 | 1959年12月1日 | 1997年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
2001年4月 | 研究部長 | ||||||
2007年6月 | 取締役就任 | ||||||
2008年4月 | 神戸研究所長 | ||||||
2012年6月 | 常務取締役就任(現) | ||||||
2012年6月 | 神戸工場長 | ||||||
2014年4月 | 西神事業所長(現) | ||||||
取締役 | 営業本部長 | 久 乗 俊 道 | 1971年4月25日 | 1995年4月 | 当社入社 | (注)3 | ― |
2014年4月 | 営業本部長(現) | ||||||
2014年6月 | 取締役就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 常勤顧問 | 和 気 秀 行 | 1942年8月30日 | 1962年1月 | 大正製薬株式会社入社 | (注)3 | 2 |
1994年6月 | 同社理事、情報システム部長 | ||||||
1996年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
2001年6月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
2007年6月 | 同社常勤監査役就任 | ||||||
2008年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
2008年6月 | 当社代表取締役就任 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役副社長就任 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
2014年6月 | 当社常勤顧問就任(現) | ||||||
取締役 | 松 本 輝 臣 | 1937年3月3日 | 1989年6月 | 株式会社大広取締役就任 | (注)3 | 2 | |
1994年6月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
2000年3月 | 同社代表取締役専務就任 | ||||||
2002年6月 | 同社代表取締役副社長就任 | ||||||
2003年6月 | 同社代表取締役副社長退任 | ||||||
2004年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
2015年6月 | 当社監査役退任 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
常勤監査役 | 北 原 弘 雄 | 1941年10月11日 | 1960年3月 | 当社入社 | (注)4 | 33 | |
1985年7月 | 総務部長 | ||||||
1987年8月 | 取締役就任 | ||||||
2012年6月 | 取締役退任 | ||||||
2012年6月 | 常勤監査役就任(現) | ||||||
監査役 | 大 槻 信 之 | 1946年12月10日 | 1965年4月 | 大阪国税局採用 | (注)5 | ― | |
2002年7月 | 大阪国税不服審判所審判官 | ||||||
2005年7月 | 門真税務署長 | ||||||
2006年7月 | 退官 | ||||||
2006年8月 | 税理士開業(現) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
監査役 | 犬 賀 一 志 | 1949年8月25日 | 1972年4月 | 株式会社神戸銀行入行 | (注)6 | ― | |
2000年4月 | 株式会社さくら銀行執行役員就任 | ||||||
2001年4月 | 株式会社三井住友銀行執行役員就任 | ||||||
2003年6月 | 同行退行 | ||||||
2003年6月 | 京阪神興業株式会社副社長就任 | ||||||
2004年6月 | 同社社長就任 | ||||||
2011年6月 | 株式会社ノザワ監査役就任(現) | ||||||
2015年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
計 | 55 |
(注) 1 取締役 松本輝臣は、社外取締役であります。
2 監査役 大槻信之および犬賀一志は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年であります。
4 監査役 北原弘雄の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までの4年であります。
5 監査役 大槻信之の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までの4年であります。
6 監査役 犬賀一志の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までの4年であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00960] S1004VSX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。