有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CP0H
株式会社安江工務店 役員の状況 (2017年12月期)
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | - | 安江博幸 | 1965年9月7日 | 1989年4月 | 三井ホーム(株)入社 | (注)2 | 492,800 |
1992年5月 | (株)麦島建設入社 | ||||||
1994年4月 | 当社入社 | ||||||
当社専務取締役 | |||||||
1999年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2017年9月 | (株)N-Basic代表取締役会長(現任) | ||||||
専務取締役 | - | 山本賢治 | 1962年2月12日 | 2002年11月 | (株)トーメー(現(株)メニコンネクト)入社 | (注)2 | 15,440 |
2003年9月 | 当社入社 営業企画支援室長 | ||||||
2005年4月 | 当社総務企画部長 | ||||||
2009年5月 | 当社取締役 | ||||||
2013年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
2016年3月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
2017年9月 | (株)N-Basic監査役(現任) | ||||||
取締役 | 事業サポート部長 | 印田昭彦 | 1974年11月4日 | 1997年4月 | 名古屋トヨペット(株)入社 | (注)2 | 8,720 |
2008年10月 | 当社入社 | ||||||
2011年4月 | 当社千種店店長 | ||||||
2014年4月 | 当社管理部長 | ||||||
2015年3月 | 当社取締役事業サポート部長(現任) | ||||||
取締役 | 住宅リフォーム事業部長 | 新田義正 | 1974年4月16日 | 2008年12月 | (株)ユーアイファクトリー入社 | (注)2 | 7,620 |
2014年3月 | 当社入社 | ||||||
2014年10月 | 当社春日井店店長 | ||||||
2016年1月 | 当社住宅リフォーム事業部長 | ||||||
2017年3月 | 当社取締役住宅リフォーム事業部長(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 時田光一郎 | 1949年5月18日 | 1972年4月 | (株)東海銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 2,000 |
1999年6月 | 中央監査法人入所 | ||||||
2007年8月 | 有限責任あずさ監査法人入所 | ||||||
2011年8月 | 中央朝日コンサルティング(株)入所 | ||||||
2013年12月 | キャリオ技研(株)参与 | ||||||
2014年12月 | ケイティー戦略経営オフィス開設 | ||||||
2015年11月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2016年3月 | 当社社外取締役〔常勤監査等委員〕(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 中浜明光 | 1948年11月5日 | 1971年4月 | 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)3 | 5,000 |
1974年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
2014年1月 | 中浜明光公認会計士事務所開設(現任) | ||||||
1951年4月 | AZAPA(株)社外監査役(のちに機関変更により社外取締役〔監査等委員〕・現任) | ||||||
2014年5月 | 当社監査役就任 | ||||||
2015年8月 | ミタチ産業(株)社外取締役就任(現) | ||||||
2015年8月 | (株)MTG社外監査役(のちに機関変更により社外取締役〔監査等委員〕・現任) | ||||||
2016年1月 | トビラシステムズ(株)社外監査役(のちに機関変更により社外取締役〔監査等委員〕・現任) | ||||||
2016年3月 | 当社社外取締役〔監査等委員〕(現任) | ||||||
2017年5月 | (株)コメダホールディングス社外取締役〔監査等委員〕(現任) | ||||||
2017年5月 | (株)コメダ監査役(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 滝一廣 | 1950年5月22日 | 1969年3月 | (株)山月堂商店(現(株)サンゲツ)入社 | (注)3 | 5,000 |
2010年6月 | 同社中部支社営業開発主幹 | ||||||
2015年3月 | 当社社外取締役 | ||||||
2016年3月 | 当社社外取締役〔監査等委員〕(現任) | ||||||
計 | 536,580 |
(注) 1.取締役 時田光一郎、中浜明光及び滝一廣は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2018年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2019年度12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 時田光一郎
委員 中浜明光、滝一廣
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32906] S100CP0H)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。