有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004VAL
セメダイン株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | ― | 松 本 有 祐 | 1947年4月22日生 | 1970年4月 | 当社入社 | 注3 | 52 |
2002年4月 | 当社HI事業部長 | ||||||
2005年4月 | 当社管理部長(総務担当) | ||||||
2006年4月 | 当社人事総務部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役人事総務部長 | ||||||
2008年6月 | 当社常務取締役管理本部長兼人事総務部長 | ||||||
2012年4月 | 当社常務取締役管理本部長 | ||||||
2014年2月 | 当社常務取締役管理本部長兼購買部長 | ||||||
2015年4月 | 当社代表取締役会長(現在に至る) | ||||||
代表取締役 社長 | ― | 岩 切 浩 | 1953年9月2日生 | 1980年4月 | 鐘淵化学工業株式会社(現 株式会社カネカ)入社 | 注3 | 10 |
2006年4月 | 同社研究開発本部エレクトロニクスRDセンターエレクトロニクス研究所長 | ||||||
2006年11月 | 同社研究開発本部先端材料開発RDセンター先端材料開発研究所副所長 | ||||||
2010年12月 | 同社RD推進部上席幹部 | ||||||
2012年4月 | 当社入社 | ||||||
当社技術本部長 | |||||||
2012年6月 | 当社取締役技術本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社常務取締役技術本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社代表取締役社長(現在に至る) | ||||||
取締役 | 生産・物流 本部長 | 舘 野 信 | 1957年7月24日生 | 1980年4月 | 当社入社 | 注3 | 10 |
2012年4月 | 当社茨城工場長 | ||||||
2014年4月 | 当社生産・物流本部長兼茨城工場長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役生産・物流本部長兼茨城工場長 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役生産・物流本部長(現在に至る) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 営業 本部長 兼 自動車 事業部長 | 鈴 木 禎 爾 | 1964年7月27日生 | 1987年4月 | 旭硝子株式会社入社 | 注3 | 9 |
2007年8月 | 当社入社 | ||||||
2008年7月 | 当社執行役員営業統括部副部長経営企画室担当 | ||||||
2010年1月 | 当社執行役員営業統括部長(海外担当) | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員営業統括本部第三事業部長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員営業統括本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役営業統括本部長 | ||||||
2014年10月 | 当社取締役営業本部長兼自動車事業部長(現在に至る) | ||||||
取締役 | ― | 及 川 隆 夫 | 1947年11月7日生 | 1970年4月 | 日本コンクリート工業株式会社入社 | 注3 | 5 |
2003年4月 | 日コン丸五販売株式会社取締役東京支店長 | ||||||
2005年4月 | 東日本日コン株式会社代表取締役社長 | ||||||
2007年7月 | 日本コンクリート工業株式会社執行役員 | ||||||
2009年6月 | 同社取締役執行役員(現在に至る) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
取締役 | ― | 小 町 千 治 | 1957年4月22日生 | 1980年4月 | 三井物産株式会社入社 | 注3 | ― |
1998年1月 | ドイツ三井物産有限会社デュッセルドルフ本店 | ||||||
2002年4月 | 三井物産株式会社合成樹脂第二部包装材料室長 | ||||||
2004年4月 | 同社関西支社業務部長 | ||||||
2006年4月 | 欧州三井物産株式会社 | ||||||
2010年4月 | 三井物産株式会社機能化学品本部長補佐 | ||||||
2010年12月 | 株式会社ゆうちょ銀行入行 | ||||||
2011年4月 | 同社執行役 | ||||||
2012年4月 | 同社常務執行役(現在に至る) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現在に至る) | ||||||
監査役 常勤 | ― | 高 津 正 治 | 1948年10月7日生 | 1971年4月 | 当社入社 | 注4 | 13 |
2006年6月 | 当社監査室長 | ||||||
2008年6月 | 当社常勤監査役(現在に至る) | ||||||
監査役 | ― | 小 澤 徹 夫 | 1947年6月28日生 | 1973年4月 | 弁護士登録 東京富士法律事務所入所(現在に至る) | 注5 | ― |
2003年5月 | 株式会社ローソン監査役(現在に至る) | ||||||
2007年6月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
2014年6月 | 積水化学工業株式会社監査役(現在に至る) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | ― | 細 野 幸 男 | 1946年12月2日生 | 1970年4月 | 同和火災海上保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社 | 注4 | 11 |
1999年6月 | 同社取締役商品企画開発部長 | ||||||
2002年4月 | 同社取締役自動車保険部長 | ||||||
2003年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
2005年6月 | 同社常任監査役 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
2014年6月 | 株式会社エス・エム・エス常勤監査役(現在に至る) | ||||||
監査役 | ― | 渡 辺 政 宏 | 1947年10月1日生 | 1976年3月 | 公認会計士登録 | 注6 | 4 |
1986年11月 | 監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)社員 | ||||||
1993年7月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員 | ||||||
1998年6月 | 当社監査役 | ||||||
2007年6月 | 当社監査役退任 | ||||||
2010年12月 | 有限責任監査法人トーマツ退所 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役(現在に至る) | ||||||
2013年3月 | 東海カーボン株式会社社外取締役(現在に至る) | ||||||
合計 | 114 |
(注) 1 取締役 及川隆夫、小町千治は、社外取締役であります。
2 監査役 小澤徹夫、細野幸男、渡辺政宏は、社外監査役であります。
3 2015年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2012年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2015年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2014年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01010] S1004VAL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。