有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10050Q6
サノヤスホールディングス株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役 会長 | 落合 諒 | 1947年9月19日生 | 1970年4月 | 佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社 | (注)3 | 62,694 | |
2000年4月 | 同社水島製造所長兼水島製造所総務部長 | ||||||
2000年6月 | 同社取締役水島製造所長兼水島製造所総務部長 | ||||||
2001年4月 | 同社常務取締役水島製造所長兼水島製造所総務部長 | ||||||
2003年6月 | 同社代表取締役専務取締役水島製造所長兼水島製造所総務部長 | ||||||
2004年6月 | 同社代表取締役専務取締役水島製造所長 | ||||||
2005年4月 | 同社代表取締役専務取締役水島製造所長兼建機事業本部担当 | ||||||
2007年6月 | 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐[船舶鉄構事業本部・水島製造所・業務企画部担当] | ||||||
2008年11月 | 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐[船舶鉄構事業本部・水島製造所・業務企画部担当]兼大阪南支社長 | ||||||
2009年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2011年10月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
2012年1月 | サノヤス造船㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
主な兼務状況 | |||||||
2010年6月 | サノヤス建物㈱ | ||||||
代表取締役社長 | |||||||
2012年1月 | サノヤス造船㈱ | ||||||
代表取締役会長 | |||||||
代表取締役 社長 | 上田 孝 | 1952年7月25日生 | 2002年6月 | ㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長 | (注)3 | 74,302 | |
2005年6月 | 同行常務執行役員大阪本店営業本部長 | ||||||
2006年4月 | 同行常務執行役員 | ||||||
2007年5月 | SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長 | ||||||
2008年5月 | ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社副社長執行役員 | ||||||
2008年6月 | 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐 | ||||||
2009年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2011年10月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2012年1月 | サノヤス造船㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
主な兼務状況 | |||||||
2012年1月 | サノヤス造船㈱ | ||||||
代表取締役社長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役 専務 執行役員 | 総務部担当兼 人事部担当兼 法務部担当兼 内部統制・監査部担当 | 浅間 成人 | 1950年3月26日生 | 1973年4月 | 佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社 | (注)3 | 17,994 |
2002年2月 | 同社水島製造所大阪工作部長 | ||||||
2005年6月 | 同社取締役水島製造所副所長兼大阪工作部長 | ||||||
2007年6月 | 同社取締役常務執行役員水島製造所長 | ||||||
2009年6月 | 同社代表取締役専務執行役員水島製造所長 | ||||||
2010年4月 | 同社代表取締役専務執行役員水島製造所長兼施設部担当 | ||||||
2011年10月 | 当社取締役専務執行役員企画部担当兼サービス事業グループ担当 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役専務執行役員総務人事部担当兼内部統制推進部担当兼サービス事業グループ担当兼総務人事部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役専務執行役員総務部担当兼人事部担当兼法務部担当兼内部統制推進部担当 | ||||||
2014年4月 | サノヤス造船㈱代表取締役専務執行役員総務部担当兼人事部担当兼法務部担当(現任) | ||||||
2015年4月 | 当社取締役専務執行役員総務部担当兼人事部担当兼法務部担当兼内部統制・監査部担当 | ||||||
2015年6月 | 当社代表取締役専務執行役員総務部担当兼人事部担当兼法務部担当兼内部統制・監査部担当(現任) | ||||||
主な兼務状況 | |||||||
2012年6月 | サノヤス造船㈱ | ||||||
代表取締役専務執行役員 | |||||||
2013年6月 | サノヤス商事㈱ | ||||||
代表取締役社長 | |||||||
取締役 | 衛藤 博司 | 1950年11月8日生 | 1975年4月 | 佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社 | (注)3 | 14,945 | |
2002年4月 | 同社水島製造所工作部部長 | ||||||
2003年4月 | 同社水島製造所工作部長 | ||||||
2007年6月 | 同社水島製造所管理部長 | ||||||
2008年4月 | 同社執行役員水島製造所副所長兼管理部長 | ||||||
2011年4月 | 同社常務執行役員大阪製造所長兼大阪南支社長兼東京テクノセンター担当 | ||||||
2011年10月 | サノヤス造船㈱取締役 | ||||||
2012年1月 | 同社取締役常務執行役員水島製造所長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2015年4月 | サノヤス造船㈱代表取締役専務執行役員製造本部長(現任) | ||||||
主な兼務状況 | |||||||
2015年4月 | サノヤス造船㈱ | ||||||
代表取締役専務執行役員製造本部長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 専務 執行役員 | 企画部副担当 | 山本 周平 | 1951年10月3日生 | 1974年4月 | 佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社 | (注)3 | 17,636 |
2001年4月 | 同社水島製造所設計室船舶設計部部長 | ||||||
2004年6月 | 同社水島製造所設計室船舶設計部長 | ||||||
2007年6月 | 同社執行役員水島製造所副所長兼設計室長 | ||||||
2008年4月 | 同社執行役員船舶鉄構事業本部船舶事業部長兼新造船営業部長 | ||||||
2010年4月 | 同社執行役員船舶営業本部副本部長兼新造船営業部長 | ||||||
2011年4月 | 同社常務執行役員船舶技術本部長 | ||||||
2011年10月 | サノヤス造船㈱取締役 | ||||||
2012年1月 | 同社取締役常務執行役員技術開発本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役専務執行役員経営革新プロジェクト担当 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役専務執行役員企画部副担当(現任) | ||||||
2015年6月 | サノヤス造船㈱代表取締役専務執行役員企画部担当兼資材部担当兼プラント事業部担当(現任) | ||||||
主な兼務状況 | |||||||
2015年6月 | サノヤス造船㈱ | ||||||
代表取締役専務執行役員 | |||||||
取締役 専務 執行役員 | 経理部担当兼 企画部担当兼 企画部長 | 北川 治 | 1958年4月8日生 | 2007年4月 | ㈱三井住友銀行企業情報部部長 | (注)3 | 10,662 |
2010年4月 | ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社経理部理事兼企画部理事 | ||||||
2011年4月 | 同社執行役員経理部副担当兼企画部経営戦略室長 | ||||||
2011年6月 | 同社取締役執行役員経理部副担当兼企画部経営戦略室長 | ||||||
2011年10月 | 当社取締役執行役員経理部副担当兼企画部副担当兼経営戦略室長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当兼経営戦略室長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当 | ||||||
2013年9月 | 当社取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当兼海外業務部副担当 | ||||||
2013年11月 | 当社取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当兼海外業務部副担当兼陸上グループ担当代行 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役常務執行役員総合企画部担当兼経理部副担当兼陸上・レジャー・サービス事業グループ担当兼経営革新プロジェクト副担当 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役常務執行役員経理部担当兼総合企画部担当兼陸上・レジャー・サービス事業グループ担当兼経営革新プロジェクト副担当 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役専務執行役員経理部担当兼企画部担当兼企画部長(現任) | ||||||
2015年4月 | サノヤス造船㈱取締役専務執行役員経理部担当兼企画部副担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 | 倉持 貴好 | 1952年7月26日生 | 2005年4月 | 住友重機械マリンエンジニアリング㈱製造本部設計部部長 | (注)3 | 5,610 | |
2007年6月 | 同社営業開発本部プロセスオーナー | ||||||
2013年3月 | サノヤス造船㈱入社執行役員技術開発本部副本部長兼設計本部副本部長 | ||||||
2013年10月 | 同社常務執行役員技術開発本部副本部長兼設計本部副本部長 | ||||||
2014年4月 | 同社常務執行役員技術本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2015年4月 | サノヤス造船㈱取締役専務執行役員技術本部長(現任) | ||||||
取締役 常務 執行役員 | 社長補佐「技術フェロー」 | 前野 嘉孝 | 1952年5月30日生 | 1976年4月 | 佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社 | (注)3 | 15,653 |
2004年6月 | 同社水島製造所設計室生産情報部長 | ||||||
2007年4月 | 同社水島製造所設計室生産情報部長兼システム開発チーム部長 | ||||||
2008年4月 | 同社水島製造所設計室長兼生産情報部長兼システム開発チーム部長 | ||||||
2009年4月 | 同社執行役員水島製造所設計室長兼システム開発チーム部長 | ||||||
2010年4月 | 同社執行役員設計本部長 | ||||||
2012年1月 | サノヤス造船㈱執行役員設計本部長 | ||||||
2012年6月 | 同社取締役常務執行役員設計本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社常務執行役員社長補佐「技術フェロー」 | ||||||
2014年4月 | サノヤス造船㈱取締役常務執行役員技術本部副本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役常務執行役員社長補佐「技術フェロー」(現任) | ||||||
2015年4月 | サノヤス造船㈱取締役常務執行役員技術本部副本部長兼技術フェロー(現任) | ||||||
取締役 | 松本 裕之 | 1954年6月2日生 | 1975年4月 | 佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社 | (注)3 | 7,889 | |
2007年4月 | 同社水島製造所工作部長 | ||||||
2010年4月 | 同社水島製造所管理部長 | ||||||
2011年4月 | 同社執行役員水島製造所管理部長 | ||||||
2011年6月 | 同社執行役員水島製造所副所長兼水島製造所管理部長 | ||||||
2012年1月 | サノヤス造船㈱執行役員水島製造所副所長兼管理部長 | ||||||
2013年10月 | 同社執行役員水島製造所副所長兼工作部長 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員総合企画部副担当(造船)兼経営革新プロジェクト副担当 | ||||||
2014年4月 | サノヤス造船㈱執行役員水島製造所副所長 | ||||||
2015年4月 | サノヤス造船㈱常務執行役員製造本部水島製造所長兼品質保証部長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | サノヤス造船㈱取締役常務執行役員製造本部水島製造所長兼品質保証部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 常務 執行役員 | 企画部副担当兼東京中央支社長兼東京中央支社総務部長 | 小島 孝夫 | 1956年4月25日生 | 1980年4月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | 3,701 |
2001年1月 | 同行田園調布法人部長 | ||||||
2002年6月 | 同行法人営業部事業再編室上席推進役 | ||||||
2006年4月 | 同行小石川法人営業部長 | ||||||
2008年4月 | 同行神田法人営業第二部長 | ||||||
2010年4月 | 同行監査部上席考査役 | ||||||
2011年2月 | ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社陸上営業本部副本部長「東京駐在」 | ||||||
2012年1月 | 同社常務取締役 | ||||||
2014年4月 | 当社執行役員総合企画部副担当(陸上・レジャー・サービス事業)兼経営革新プロジェクト副担当兼東京中央支社長兼東京中央支社総務部長 | ||||||
2015年4月 | 当社常務執行役員企画部副担当兼東京中央支社長兼東京中央支社総務部長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役常務執行役員企画部副担当兼東京中央支社長兼東京中央支社総務部長(現任) | ||||||
主な兼務状況 | |||||||
2015年3月 | ㈱大鋳 | ||||||
代表取締役社長 | |||||||
取締役 | 谷口 哲郎 | 1950年10月5日生 | 1996年1月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)姫路支店長 | (注)3 | - | |
1998年4月 | 同行関連事業部長 | ||||||
2002年12月 | 同行関連事業部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループグループ事業部長 | ||||||
2003年6月 | 同行常任監査役 | ||||||
2004年6月 | SMBCファイナンスサービス㈱代表取締役社長 | ||||||
2006年4月 | 銀泉㈱非常勤監査役 | ||||||
2006年5月 | ㈱レナウン常勤監査役 | ||||||
2009年5月 | 東西建築サービス㈱代表取締役社長 | ||||||
2014年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
取締役 | 森 薫生 | 1954年9月26日生 | 1982年4月 | 弁護士登録(現在に至る) | (注)3 | 8,585 | |
1988年1月 | 辻中・森法律事務所パートナー弁護士 | ||||||
1999年4月 | 森薫生法律事務所(現高麗橋中央法律事務所)開設(現在に至る) | ||||||
2005年4月 | ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)仮監査役 | ||||||
2005年6月 | 同社社外監査役 | ||||||
2011年10月 | 当社社外監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
主な兼務状況 | |||||||
1999年4月 | 高麗橋中央法律事務所所長 | ||||||
2007年6月 | ㈱関西スーパーマーケット社外監査役 | ||||||
2012年5月 | 岩井コスモ証券㈱社外監査役 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
監査役 | 常勤 | 桐野 恭至 | 1950年12月17日生 | 1973年4月 | 佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社 | (注)4 | 10,461 |
1999年4月 | 同社水島製造所工作部部長 | ||||||
2000年4月 | 同社水島製造所工作部長 | ||||||
2003年4月 | 同社水島製造所管理部長 | ||||||
2006年6月 | 同社取締役水島製造所副所長兼管理部長 | ||||||
2007年6月 | 同社執行役員水島製造所副所長兼大阪工作部長 | ||||||
2010年4月 | 同社執行役員水島製造所副所長 | ||||||
2011年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
2011年10月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
2015年6月 | サノヤス造船㈱監査役(現任) | ||||||
監査役 | 常勤 | 松田 武郎 | 1956年12月22日生 | 1980年4月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)4 | - |
2001年4月 | 同行事務統括部副部長 | ||||||
2002年10月 | 大和証券SMBC㈱(現大和証券㈱)業務部部長 | ||||||
2006年10月 | 同社商品統括部長 | ||||||
2007年4月 | 同社総務事務部長 | ||||||
2008年4月 | プライマス・ファイナンシャル・サービス㈱(現SMMオートファイナンス㈱)取締役専務執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
2015年6月 | サノヤス造船㈱監査役(現任) | ||||||
監査役 | 平野豊三郎 | 1948年4月25日生 | 2000年6月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)常任監査役 | (注)4 | 26,880 | |
2002年12月 | 同行監査役、㈱三井住友フィナンシャルグループ常任監査役 | ||||||
2005年6月 | 三井住友銀リース㈱(現三井住友ファイナンス&リース㈱)常任監査役 | ||||||
2006年6月 | ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)社外監査役 | ||||||
2011年10月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | 中尾 誠 | 1953年3月14日生 | 1977年4月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)4 | - | |
1998年1月 | 同行大正区支店長 | ||||||
1999年4月 | 同行法務部長 | ||||||
2003年6月 | 同行京都法人営業第一部長 | ||||||
2004年4月 | 同行執行役員事務統括部長 | ||||||
2005年6月 | 同行執行役員個人業務部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループコンシューマービジネス統括部長 | ||||||
2007年4月 | 同行常務執行役員 | ||||||
2008年5月 | SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長 | ||||||
2013年6月 | 同社代表取締役会長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
主な兼務状況 | |||||||
2013年6月 | SMBCセンターサービス㈱ | ||||||
代表取締役会長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
監査役 | 山田 茂善 | 1954年10月12日生 | 1982年9月 | デロイト・ハンキンズ&セルズ公認会計士事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)4 | - | |
1986年8月 | 監査法人中央会計事務所(旧みすず監査法人)入所 | ||||||
1987年8月 | 公認会計士登録(現在に至る) | ||||||
1988年8月 | 太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)大阪事務所入所 | ||||||
1992年7月 | 同法人代表社員 | ||||||
2007年7月 | 同法人大阪事務所長 | ||||||
2014年7月 | 同法人総括代表社員CEO(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
主な兼務状況 | |||||||
2014年7月 | 太陽有限責任監査法人 | ||||||
総括代表社員CEO | |||||||
計 | 277,012 |
(注) 1 取締役 谷口 哲郎、同 森 薫生は、社外取締役である。
2 監査役 平野 豊三郎、同 中尾 誠、同 山田 茂善は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 所有株式数には、2015年3月31日現在の役員持株会名義分を含んでいる。
6 当社では、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入している。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりである。
常務執行役員 | 東京支社長 兼 東京支社総務部長 | 渡邉 義則 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25662] S10050Q6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。