有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10059DC
株式会社アテクト 役員の状況 (2015年3月期)
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役社長 | ― | 小 髙 得 央 | 1962年6月17日 | 1986年4月 | 三井物産㈱入社 | (注)3 | 1,899,600 |
1995年1月 | 消滅会社㈱フルステリ 代表取締役社長就任 | ||||||
1997年3月 | 大日実業㈱(現当社) 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
1997年8月 | 消滅会社大日化成工業㈱ 代表取締役社長就任 | ||||||
2007年5月 | ㈱アテクトコリア 代表取締役就任(現任) | ||||||
2010年1月 | アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング㈱代表取締役就任(現任) | ||||||
2010年8月 | 上海昂統快泰商貿有限公司董事長就任(現任) | ||||||
2010年11月 | 安泰科科技股份有限公司董事長就任(現任) | ||||||
専務取締役 | ― | 香 川 恵 一 | 1962年7月31日 | 1985年4月 | 日本ビクター㈱ 入社 | (注)3 | - |
1989年4月 | 太陽誘電㈱ 総合研究所 入社 | ||||||
2006年7月 | 同社子会社㈱ザッツ福島 代表取締役就任 | ||||||
2010年11月 | 同社記録メディア事業本部 部長就任 | ||||||
2011年4月 | 当社入社 生産技術ディヴィジョン リーダー就任 | ||||||
2011年10月 | 安泰科科技股份有限公司董事就任 (現任) | ||||||
㈱アテクトコリア取締役就任 (現任) | |||||||
2012年2月 | アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング㈱取締役就任 (現任) | ||||||
2012年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2013年6月 | 当社専務取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 樋 野 勝 秀 | 1945年1月8日 | 1963年4月 | 松下電器産業㈱入社 | (注)3 | - |
1991年6月 | 松下マイクロ電池㈱取締役就任 | ||||||
1999年6月 | 松下電池工業㈱取締役就任 | ||||||
2000年4月 | 松下電器産業㈱副理事就任 | ||||||
2003年5月 | 当社入社 工場長 | ||||||
2003年9月 | 取締役工場長就任 | ||||||
2007年6月 | 取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 清 水 盛 明 | 1944年7月14日 | 1968年4月 | ㈱住友銀行入行 | (注)3 | - |
1996年1月 | 同行支店第一部部長就任 | ||||||
1996年10月 | ペガサスミシン製造㈱財務部長就任 | ||||||
1997年3月 | ペガサス(天津)ミシン有限公司董事就任(現任) | ||||||
1997年4月 | 美馬精機㈱取締役就任(現任) | ||||||
1997年6月 | ペガサスミシン製造㈱取締役就任 | ||||||
1998年3月 | PEGASUS SEWING MACHINE PTE. LTD.取締役就任(現任) PEGASUS CORPORATION OF AMERICA取締役就任(現任) | ||||||
1999年6月 | ペガサスミシン製造㈱常務取締役就任 | ||||||
2001年6月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
2003年3月 | PEGASUS EUROPA GmbH助言者会メンバー就任(現任) | ||||||
2008年4月 | ペガサスミシン製造㈱代表取締役社長就任 | ||||||
2012年6月 | 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長就任(現任) 天津ペガサス エス イー 有限公司 董事長就任(現任) PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.理事長就任(現任) | ||||||
2013年4月 | PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO.,LTD.理事長就任 (現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2015年4月 | ペガサスミシン製造㈱ 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 保 山 朋 子 | 1955年1月30日 | 1992年10月 | 消滅会社大日化成工業㈱入社 | (注)4 | 8,040 |
2000年9月 | 大日実業㈱(現当社)入社 | ||||||
2008年2月 | 購買物流チーム リーダー就任 | ||||||
2012年2月 | 内部監査室 課長就任 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 内 海 和 夫 | 1947年11月16日 | 1970年4月 | シャープ㈱入社 | (注)4 | - |
1999年4月 | Sharp Electronics Corporation 管理本部副本部長 | ||||||
2001年4月 | 同社取締役管理本部長 | ||||||
2005年8月 | 黒田電気㈱入社 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 村 木 慎 吾 | 1980年11月21日 | 2003年3月 | 税理士法人ゆびすい入社 | (注)5 | - |
2005年5月 | 近畿税理士会登録 | ||||||
2005年10月 | 税理士法人トーマツ入社 | ||||||
2009年7月 | 村木税理士事務所 代表(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 1,905,240 |
(注) 1. 取締役 清水盛明は、社外取締役であります。
2.監査役 内海和夫及び村木慎吾は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役 保山朋子及び内海和夫の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役 村木慎吾の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01066] S10059DC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。