有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004FGB
株式会社ワイヤレスゲート 役員の状況 (2014年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 CEO | - | 池田 武弘 | 1972年4月12日生 | 1999年4月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現 株式会社NTTドコモ)入社 2004年1月 株式会社トリプレットゲート(現 当社)設立 代表取締役社長就任 2010年12月 株式会社トリプレットゲート(現 当社) 代表取締役CEO就任 2012年11月 株式会社ワイヤレステクノロジー・ラボ 代表取締役就任 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 取締役就任(現任) 2014年3月 当社 代表取締役CTO就任 2014年4月 当社 代表取締役CTO技術本部長就任 2014年10月 代表取締役CEO就任(現任) | (注)3 | 490,800 |
取締役 CAO | - | 原田 実 | 1965年7月19日生 | 1990年4月 マニュファクチュラース・ハノーバー銀行(現 JPモルガン・チェース銀行)入行 1997年1月 株式会社NEC総研(現 NECマネジメントパートナー株式会社)入社 1998年10月 ライコスジャパン株式会社(現 楽天株式会社)入社 1999年11月 株式会社ライブドア(現 テコラス株式会社)入社 2000年6月 株式会社シープロド入社 専務取締役COO就任 2004年1月 株式会社トリプレットゲート(現 当社)設立 取締役就任 2010年12月 株式会社トリプレットゲート(現 当社) 取締役COOセールス・マーケティンググループ長就任 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 代表取締役就任(現任) 2012年11月 株式会社ワイヤレステクノロジー・ラボ 取締役就任 2014年3月 当社 取締役COO退任 2015年3月 当社 取締役CAO就任(現任) | (注)3 | 145,400 |
取締役 CFO | 管理本部長 | 小島 聡 | 1974年2月1日生 | 1996年4月 隆祥産業株式会社(現 株式会社レクザム)入社 1999年9月 株式会社ディスコ入社 2010年10月 株式会社トリプレットゲート(現 当社)入社 コーポレート・マネジメントグループマネージャー 2011年3月 当社 取締役コーポレート・マネジメントグループ長就任 2012年11月 株式会社ワイヤレステクノロジー・ラボ 監査役就任 2012年11月 株式会社ワイヤレスマーケティング・ラボ 監査役就任(現任) 2014年3月 当社 取締役CFO コーポレート・マネジメントグループ長就任 2014年4月 当社 取締役CFO 管理本部長就任 2015年3月 当社 取締役CFO 執行役員 管理本部長就任(現任) | (注)3 | 20,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 CIRO | IR本部長 | 須永 直樹 | 1981年9月4日生 | 2005年4月 株式会社ジェーワン入社 2005年9月 サーチファーム・ジャパン株式会社入社 2007年2月 株式会社ソリッドレゾリューションズ入社 2007年7月 株式会社ベルパーク入社 2012年6月 当社入社 コーポレート・マネジメントグループマネージャー 2013年1月 当社 IR室室長 2014年9月 当社 取締役IR室長就任 2014年10月 当社 取締役IR本部長就任 2015年3月 当社 取締役CIRO 執行役員 IR本部長就任(現任) | (注)3 | - |
取締役 | - | 渡邊 龍男 | 1964年6月11日生 | 1987年4月 住友生命保険相互会社入社 2001年6月 サイトデザイン株式会社 取締役就任 2004年6月 株式会社オールアバウト 常勤監査役就任(現任) 2004年6月 株式会社SDホールディングス 監査役就任 2005年3月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役就任 2007年6月 ウェーブロックホールディングス株式会社 取締役就任 2012年3月 当社 社外取締役就任 2014年3月 当社 社外取締役退任 2015年3月 当社 社外取締役就任(現任) | (注)3 | - |
監査役 (常勤) | - | 若本 英德 | 1944年10月9日生 | 1967年4月 株式会社第一銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1989年11月 ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社 1994年7月 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド(現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社 2000年6月 株式会社トランスジェニック代表取締役副社長就任 2002年3月 アンジェスエムジー株式会社(現 アンジェスMG株式会社) 取締役就任 管理本部長 2004年4月 株式会社トリプレットゲート(現 当社) 取締役就任 2004年12月 ジェノダイブファーマ株式会社 取締役就任(現任) 2009年3月 株式会社トリプレットゲート(現 当社) 常勤監査役就任(現任) 2014年1月 TAK-Ciroulator株式会社 取締役就任(現任) | (注)4 | 10,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | - | 山田 啓之 | 1964年10月20日生 | 1988年4月 安田生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社 平成3年5月 柳澤迫本公認会計士事務所 入所 2000年11月 エイジックス株式会社設立 代表取締役(現任) 2004年9月 クックパッド株式会社 監査役就任 2007年7月 クックパッド株式会社 取締役就任(現任) 2010年3月 株式会社トリプレットゲート(現 当社) 監査役就任(現任) | (注)4 | - |
監査役 | - | 杉山 和彦 | 1947年7月20日生 | 1970年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2000年9月 リスクモンスター株式会社設立 代表取締役社長就任 2004年6月 リスクモンスター株式会社 代表取締役会長就任 2005年6月 リスクモンスター株式会社 取締役会長就任 2010年7月 リスクモンスター株式会社 相談役就任 2011年3月 当社 監査役就任(現任) 2012年7月 リスクモンスター株式会社 特別顧問就任 2013年4月 一般社団法人与信管理協会 監事就任(現任) | (注)4 | - |
計 | 666,200 |
2.監査役 山田啓之及び杉山和彦は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.取締役の任期は、2015年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2015年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2012年5月16日開催の臨時株主総会の終結の時から、2015年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
青木 理惠 | 1970年10月9日生 | 1995年10月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 2000年7月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社(現 大和証券株式会社)入社 2004年4月 青木公認会計士事務所開設(現在に至る) 2010年6月 株式会社ドリコム 監査役(現任) | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26675] S1004FGB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。