有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005561
藤倉コンポジット株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役大橋一彦氏及び村田 一氏は、社外取締役であります。
2 監査役長谷川嘉昭氏及び細井和昭氏は、社外監査役であります。
3 任期につきましては、2015年6月26日開催の定時株主総会選任後1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
4 任期につきましては、2012年6月28日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
5 任期につきましては、2015年6月26日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役社長 (代表取締役) | 中 光好 | 1951年10月20日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)3 | 78,475 | |
2000年4月 | 印材事業部長 | ||||||
2002年6月 | 取締役 | ||||||
2003年1月 | 管理本部長兼経営企画室長 | ||||||
2005年7月 | 経営企画室長兼事業所統括部長 | ||||||
2008年1月 | 経営企画室長 | ||||||
2008年4月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
杭州藤倉橡膠有限公司董事長(現) | |||||||
2011年2月 | 安吉藤倉橡膠有限公司董事長(現) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長兼内部統制室長 | 神山 幸一 | 1955年1月4日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 25,952 |
2002年4月 | 杭州藤倉橡膠有限公司総経理 | ||||||
2006年6月 | 取締役 | ||||||
2007年4月 | 工業用品事業部副事業部長 | ||||||
2008年1月 | 制御機器事業部長 | ||||||
2008年10月 | 制御機器事業部長兼事業所統括部長兼大宮工場長 | ||||||
2008年12月 | 工業用品事業部長 | ||||||
2009年4月 | 常務取締役(現) 工業用品事業部長兼工場再編推進室長 | ||||||
2010年4月 | 技術製造本部長兼工場再編推進室長 | ||||||
2011年4月 | 技術製造本部長 | ||||||
2012年4月 | 管理本部長兼内部統制室長(現) | ||||||
常務取締役 | 営業本部長 兼大阪支店長 | 森田 健司 | 1958年5月30日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20,040 |
2008年4月 | 管理本部長兼同経理部長兼大阪支店長 | ||||||
2008年6月 | 取締役 | ||||||
2010年4月 | 管理本部長兼同経理部長兼内部統制室長 | ||||||
2011年4月 | 管理本部長兼同人事総務部長兼内部統制室長 | ||||||
2012年4月 | 常務取締役(現) 営業本部長兼大阪支店長(現) | ||||||
2012年5月 | Fujikura Composite America,Inc.CEO(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 技術製造本部長兼原町工場長兼小高工場長 | 髙橋 良尚 | 1957年11月10日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10,282 |
2009年4月 | 工業用品事業部副事業部長兼同技術部長 | ||||||
2009年6月 | 取締役(現) | ||||||
2009年8月 | 工業用品事業部副事業部長兼同技術部長兼同品質保証部長 | ||||||
2010年4月 | 技術製造本部副本部長 | ||||||
2010年5月 | IER Fujikura,Inc.CEO | ||||||
2015年4月 | 技術製造本部長兼原町工場長兼小高工場長(現) IER Fujikura,Inc.会長(現) FUJIKURA COMPOSITES HAIPHONG,Inc.会長(現) | ||||||
取締役 | 経営企画室長 | 植松 克夫 | 1956年1月13日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10,966 |
2010年5月 | 営業本部副本部長兼同制御機器営業部長 | ||||||
2010年6月 | 取締役(現) | ||||||
2011年1月 | 経営企画室長兼営業本部制御機器営業部長 | ||||||
2011年4月 | 経営企画室長(現) | ||||||
取締役 | 営業本部副本部長 | 雜賀 隆明 | 1954年8月5日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11,539 |
2012年4月 | 営業本部副本部長(現) | ||||||
2012年6月 | 取締役(現) | ||||||
取締役 | 営業本部海外戦略統括部米国統括 | 金井 浩一 | 1962年2月27日生 | 1997年7月 | 当社入社 | (注)3 | 1,000 |
2009年7月 | FUJIKURA GRAPHICS,INC. CEO(現) | ||||||
2013年5月 | IER Fujikura,Inc.CEO (現) | ||||||
2014年1月 | 営業本部海外戦略統括部米国統括(現) | ||||||
2015年6月 | 取締役(現) | ||||||
取締役 | 技術製造本部副本部長兼技術統括部長兼加須工場長 | 髙橋 秀剛 | 1963年3月23日生 | 2000年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2,315 |
2015年4月 | 技術製造本部副本部長兼技術統括部長兼加須工場長(現) | ||||||
2015年6月 | 取締役(現) | ||||||
取締役 | 大橋 一彦 | 1941年10月10日生 | 1965年4月 | 藤倉電線㈱(現㈱フジクラ)入社 | (注)3 | 2,000 | |
1997年6月 | 同社取締役 | ||||||
1999年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2005年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2009年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
2011年4月 | ㈱フジクラ取締役相談役 | ||||||
2011年6月 | 同社相談役(現) |
取締役 | 村田 一 | 1950年4月9日生 | 1971年4月 | 雪印乳業㈱(現 雪印メグミルク㈱)入社 | (注)3 | - | |
1984年9月 | ㈱ジェムコ日本経営入社 | ||||||
2001年3月 | 同社執行役員 | ||||||
2012年2月 | 村田経営サポートオフィス開業(現) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | 尾﨑 裕一 | 1949年1月18日生 | 1971年4月 | 当社入社 | (注)4 | - | |
2011年4月 | 営業本部副本部長兼営業開発室長 | ||||||
2012年6月 | 常勤監査役(現) | ||||||
監査役 | 長谷川 嘉昭 | 1938年10月3日生 | 1962年4月 | 藤倉化成㈱入社 | (注)5 | 20,000 | |
1983年7月 | 同社取締役 | ||||||
1987年7月 | 同社常務取締役 | ||||||
1991年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
1992年6月 | 同社取締役社長 | ||||||
1994年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
2005年6月 | 藤倉化成㈱代表取締役会長 | ||||||
2013年4月 | 同社取締役会長 | ||||||
2015年6月 | 同社取締役相談役(現) | ||||||
監査役 | 細井 和昭 | 1948年1月2日生 | 1975年11月 | 監査法人千代田事務所入所 | (注)5 | ― | |
1979年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
1987年1月 | 新光監査法人社員 | ||||||
1993年9月 | 中央監査法人代表社員 | ||||||
2005年3月 | 税理士登録 | ||||||
2006年10月 | 細井会計事務所開業(現) | ||||||
2007年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 182,569 |
2 監査役長谷川嘉昭氏及び細井和昭氏は、社外監査役であります。
3 任期につきましては、2015年6月26日開催の定時株主総会選任後1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
4 任期につきましては、2012年6月28日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
5 任期につきましては、2015年6月26日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01094] S1005561)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。