有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004DB4
株式会社エナリス 役員の状況 (2014年12月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
代表取締役 社長 最高経営責任者(CEO) (注)1 | - | 村上 憲郎 | 1947年3月31日生 | 1970年4月 日立電子株式会社(現株式会社日立国際電気)入社 1994年9月 インフォミックス株式会社代表取締役社長兼米国本社 副社長 1999年8月 ノーテルネットワークス株式会社(カナダ)代表取締役社長兼最高経営責任者 2001年11月 ドーセント日本法人設立 代表取締役社長 2003年4月 グーグル株式会社 代表取締役社長兼米国本社副社長 2009年1月 グーグル株式会社(日本法人)名誉会長 2011年1月 株式会社村上憲郎事務所代表(現任) 2012年10月 当社取締役 2014年12月 当社代表取締役社長(現任) | (注)2 | - |
取締役 | - | 渡部 健 | 1977年9月2日生 | 2002年4月 住友商事株式会社 入社 2004年9月 同社エネルギー事業部よりサミットエナジー株式会社へ出向 2009年9月 旧株式会社エナリス入社 執行役員経営企画部長 2010年6月 同社取締役 2010年11月 株式会社エナリス・パワー・マーケティング 代表取締役(現任) 2011年6月 旧株式会社エナリス 常務取締役 2011年12月 当社 常務取締役 2012年12月 当社 常務取締役経営管理本部長 2014年1月 当社 取締役(現任) | (注)2 | 450 |
取締役 | - | 高橋 直弘 | 1973年9月7日生 | 1996年4月 大成建設株式会社 入社 2007年3月 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 入社 2011年9月 旧株式会社エナリス 入社 企画営業部長 2012年3月 当社 取締役企画営業本部長 2014年1月 当社 取締役(現任) | (注)2 | 10 |
取締役 | - | 右田 宏 | 1943年7月8日生 | 1966年4月 兵庫県庁入庁 1966年11月 日本住宅公団(現 独立行政法人都市再生機構)入所 1997年11月 株式会社錢高組 入社 1998年6月 同社取締役 2009年3月 旧株式会社エナリス 入社 2009年5月 同社常務取締役 2011年12月 当社 常務取締役 2014年12月 当社 取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | - | 浅井 満 | 1951年7月14日生 | 1976年4月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所 入所 1991年2月 センチュリー監査法人 代表社員 1995年9月 KPMGコンサルティング(株) 代表取締役社長 1999年10月 KPMGマネジメント(株) 代表取締役社長 2000年1月 監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)代表社員 2003年7月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 2014年7月 浅井満公認会計士事務所 代表(現任) 2015年3月 当社 取締役就任 | (注)2 | - |
取締役 | - | 岡野 稔 | 1953年2月7日生 | 1976年4月 野村證券(株) 入社 2005年12月 同社横浜支店 神奈川企業金融統括部長 2007年12月 みずほ証券(株) 入社 2008年6月 同社エクイティーグループ副グループ長 2010年5月 同社 国内営業部門部門長代理 2013年2月 オフィス オン・ユア・サイド代表(現任) 2015年3月 イノベイティブ・メソッド(株) 代表取締役(現任) 2015年3月 当社 取締役就任 | (注)2 | - |
取締役 | - | 今井 隆志 | 1956年6月11日生 | 1980年4月 信州精機(株)(現セイコーエプソン(株))入社 1981年8月 (株)三菱総合研究所 入所 1988年10月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド日本支社 ディレクター 1997年1月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドアジア豪州本部 ヴァイスプレジデント 1998年11月 アメリカン・エキスプレス・フィナンシャル・アドバイザーズ証券会社 ヴァイスプレジデント 2000年11月 エース損害保険(株) 取締役 2002年10月 エース損害保険(株) 代表取締役社長兼CEO 2012年6月 (株)クラッセ 代表取締役(現任) 2015年3月 当社 取締役就任 | (注)2 | - |
常勤監査役 | - | 川崎 勝久 | 1951年5月11日生 | 1975年4月 松下電器貿易株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2000年4月 松下インターテクノ株式会社(現PTT株式会社計測分社)社長 2003年4月 松下テクトレーディング株式会社(現PTT株式会社)社長 2005年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)国際商事本部 本部長 2009年4月 パナソニック株式会社トレーディング社社長 2010年10月 当社顧問 2012年3月 当社常勤監査役(現任) | (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
監査役 | - | 紙野 愛健 | 1968年3月4日生 | 1995年10月 中央監査法人 入所 2008年7月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)パートナー 2011年7月 紙野公認会計士事務所 代表(現任) 2012年4月 青山アクセス税理士法人 代表社員(現任) 2012年12月 (株)アジェット 監査役(現任) 2013年5月 (株)レナウン 監査役(現任) 2015年3月 当社 監査役就任 | (注)4 | - |
監査役 | - | 藤原 総一郎 | 1966年8月18日生 | 1991年4月 弁護士登録 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 2007年1月 同事務所 マネージング・パートナー(現任) 2015年3月 当社 監査役就任 | (注)4 | - |
計 | 460 |
2.取締役の任期は2015年3月20日の定時株主総会終結の時から2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は2013年6月28日の臨時株主総会終結の時から2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
前任者の任期は2013年6月28日の臨時株主総会終結の時から2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、2014年1月20日より執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、2015年2月12日より、最高経営責任者(CEO)(村上憲郎)、最高財務責任者(CFO) 財務経理本部長(上杉学)、経営管理部長(畑直史)、システム本部長(藤田昌香)、エネルギーサービス事業本部長(高橋良司)で構成されております。
6.執行役員システム本部長 藤田昌香は2014年3月20日付で取締役を辞任いたしております。
7.取締役 浅井満、岡野稔及び今井隆は、社外取締役であります。
8.監査役 紙野愛健及び藤原総一郎は、社外監査役であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27900] S1004DB4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。