有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10051FS
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役社長 | - | 丸山 雄平 | 1956年8月15日生 | 1981年4月 | 三谷商事㈱入社 | (注)3 | 458,500 |
1996年10月 | ㈱夢建人設立 代表取締役 | ||||||
2004年4月 | 旧アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱(2008年1月にイーケンセツ・ドットコム㈱に商号変更)取締役 | ||||||
2007年9月 | 同社代表取締役 | ||||||
2007年11月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | ASJ事業本部・技術開発本部所管 | 髙橋 恒夫 | 1950年3月30日生 | 1968年4月 | 西松建設㈱入社 | (注)3 | 50,000 |
2000年5月 | ㈱ザウスコミュニケーションズ設立代表取締役 | ||||||
2007年9月 | 旧アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱(2008年1月にイーケンセツ・ドットコム㈱に商号変更)取締役 | ||||||
2007年11月 | 当社取締役 | ||||||
2009年3月 | アーキテクツテクノロジー東京㈱設立代表取締役 | ||||||
2010年4月 | 当社常務取締役ASJ事業本部長兼技術本部長 | ||||||
2011年10月 | 当社常務取締役 ASJ事業本部・技術開発本部所管、技術開発本部長 | ||||||
2015年6月 | 当社常務取締役 ASJ事業本部・技術開発本部所管(現任) | ||||||
取締役 | 管理本部所管 | 長尾 康三 | 1966年2月15日生 | 1991年4月 | 富士通㈱ 入社 | (注)3 | - |
1997年9月 | アーサー・アンダーセン会計事務所 入所 | ||||||
2001年7月 | GEコンシューマ-・ファイナンス㈱(現:新生フィナンシャル㈱)入社 | ||||||
2004年5月 | 日本マイクロソフト㈱ 入社 ホームエンターテーメント ビジネスコントローラー | ||||||
2006年7月 | ㈱イシン・ホテルズ・グループ 入社 CFO | ||||||
2008年4月 | ㈱ピアソン・エデュケーション(現:ピアソン・ジャパン㈱)入社 財務経理部長 | ||||||
2010年10月 | 当社 入社 | ||||||
2012年6月 | 当社 内部監査室長 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役 管理本部所管(現任) | ||||||
取締役 | 事業開発本部所管 | 井上 博明 | 1954年2月26日生 | 1977年4月 | ㈱東京銀行(現:㈱三菱東京UFJ銀行)入社 | (注)3 | 100 |
1987年8月 | ソロモン・ブラザーズ・アジア証券(現:シティグループ証券㈱)入社 キャピタルマーケット部バイスプレジデント | ||||||
1994年5月 | BNPパリバ銀行 入社 | ||||||
2001年8月 | 同社 東京支店長 | ||||||
2011年6月 | ㈱BANEX JAPAN(現:クルーズ㈱)取締役CFO | ||||||
2013年4月 | クルーズ㈱ 執行役員管理本部長 | ||||||
2013年11月 | 当社 入社 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役 事業開発本部所管(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | - | 川村 健一 (注)1 | 1949年2月16日生 | 1973年4月 | フジタ工業㈱(現㈱フジタ)入社 | (注)3 | 10,000 |
1990年4月 | 米国FujitaResearchInc.社長 | ||||||
2000年4月 | ㈱フジタ環境創造事業本部副事業本部長兼エンジニアリング事業部長 | ||||||
2003年10月 | 特定非営利活動法人サスティナブル・コミュニティ研究所代表理事・所長(現任) | ||||||
2004年4月 | 旧アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱(2008年1月にイーケンセツ・ドットコム㈱に商号変更)取締役 | ||||||
2005年4月 | 広島経済大学教授(現任) | ||||||
2007年11月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | - | 和泉 利治 (注)2 | 1958年2月5日生 | 1989年4月 | エヌイーディー㈱入社 | (注)4 | - |
1999年3月 | 安田企業投資㈱入社 | ||||||
2010年4月 | 同社業務推進部長兼投資第二部長 | ||||||
2011年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 山下 和広 (注)2 | 1965年4月25日生 | 1992年10月 | 協立監査法人入社 | (注)4 | - |
1997年7月 | 山下会計事務所開設 | ||||||
2005年12月 | 税理士法人フィールズ設立代表社員(現任) | ||||||
2008年7月 | 監査法人フィールズ設立代表社員(現任) | ||||||
2010年9月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 津田 和義 (注)2 | 1966年1月13日生 | 1990年10月 | 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社 | (注)4 | - |
1998年10月 | ㈱稲田商会取締役 | ||||||
2000年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 | ||||||
2003年8月 | ㈱エム・エム・ティー取締役 | ||||||
2008年3月 | ㈱ブレイントラスト設立代表取締役(現任) 津田和義公認会計士・税理士事務所開設代表(現任) | ||||||
2010年9月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 518,600 |
(注)1.取締役川村健一は、社外取締役であります。
2.監査役和泉利治、山下和広及び津田和義は、社外監査役であります。
3.2015年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2013年8月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役の指揮・監督の下で業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は、ASJ事業本部長 森田耕吉、事業開発本部長 栗山佳津、管理本部長 山口裕司の3名で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30119] S10051FS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。