有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10051ZB
株式会社中山製鋼所 役員の状況 (2015年3月期)
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | 森 田 俊 一 | 1944年10月29日生 | 1967年4月 | 東洋鋼鈑株式会社入社 | (注2) | 22,000 |
1996年6月 | 同社本社商品開発部長 | |||||
1997年6月 | 同社取締役 | |||||
2000年6月 | 同社常務取締役 | |||||
2003年6月 | 同社常務取締役環境・技術・機能材料部門担当 | |||||
2004年6月 | 同社専務取締役機能材料部門管掌 | |||||
2005年10月 | 同社専務取締役機能材料部門・市場開発プロジェクト管掌 | |||||
2006年4月 | 同社取締役専務執行役員生産本部長兼下松工場長 | |||||
2010年6月 | 同社顧問 | |||||
2012年3月 | 同社退職 | |||||
2013年3月 | 当社顧問 | |||||
2013年6月 | 当社代表取締役社長(現) | |||||
専務取締役 | 箱 守 一 昭 | 1953年2月8日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注2) | 59,000 |
2003年8月 | 当社生産技術部長 | |||||
2005年6月 | 当社取締役生産技術部長兼事業戦略担当 | |||||
2009年4月 | 当社取締役事業戦略、品質管理、商品開発、棒線担当 | |||||
2010年6月 | 当社取締役圧延部門、品質管理、商品開発担当 | |||||
2011年2月 | 当社取締役営業本部長兼商品開発担当 | |||||
2012年11月 | 当社取締役営業、アモルファス担当 | |||||
2013年4月 | 当社取締役営業担当 | |||||
2013年6月 | 当社専務取締役営業、購買、製造、安全防災環境部門、エンジニアリング事業統括兼経営支援室長 | |||||
2014年6月 | 当社専務取締役営業、購買、製造、エンジニアリング、安全防災、環境管理部門統括(現) | |||||
常務取締役 | 中 村 佐知大 | 1957年2月22日生 | 1979年4月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注2) | 7,000 |
2001年4月 | 同行谷町支店長 | |||||
2003年3月 | 株式会社UFJホールディングス(現株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)広報部長兼株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)広報部長 | |||||
2004年10月 | 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)東京法人営業第2部長 | |||||
2006年1月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行営業第一本部営業第四部長 | |||||
2007年2月 | 同行公共法人部長 | |||||
2009年6月 | 三菱UFJスタッフサービス株式会社代表取締役副社長 | |||||
2011年7月 | エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社代表取締役社長 | |||||
2013年6月 | 当社顧問 | |||||
2013年6月 | 当社常務取締役管理部門統括(現) |
役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
監査役 (常勤) | 今 井 武 | 1953年12月20日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注3) | 41,000 |
2003年12月 | 当社メッキ・厚板工場長 | |||||
2005年6月 | 当社取締役熱延工場長 | |||||
2006年12月 | 当社取締役メッキ・厚板工場長兼熱延担当 | |||||
2009年6月 | 当社取締役メッキ・厚板工場長兼熱延、環境管理担当 | |||||
2010年6月 | 三泉シヤー株式会社代表取締役社長 | |||||
2014年6月 | 当社監査役(常勤)(現) | |||||
監査役 | 福 西 惟 次 | 1942年8月24日生 | 1966年4月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注4) | ― |
1991年4月 | 株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)国際経営開発部長 | |||||
1995年10月 | イタリヤード株式会社常務取締役管理本部長 | |||||
2004年7月 | ツルカメコーポレーション株式会社(現As-meエステール株式会社)監査役 | |||||
2005年6月 | 当社監査役(現) | |||||
監査役 | 川野辺 弘 文 | 1947年2月9日生 | 1970年4月 | 新日本製鐵株式會社(現新日鐵住金株式会社)入社 | (注5) | ― |
2004年6月 | 太平工業株式会社(現日鉄住金テックスエンジ株式会社)取締役専務執行役員管理本部長 | |||||
2007年6月 | 同社取締役副社長執行役員副社長管理本部長 | |||||
1945年6月 | 北都電機株式会社代表取締役社長 | |||||
2011年6月 | 新日鐵化学株式会社(現新日鉄住金化学株式会社)常任監査役(現) | |||||
2013年6月 | 当社監査役(現) | |||||
計 | 129,000 |
(注) 1 監査役 福西 惟次および川野辺 弘文の両氏は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役 今井 武は、前監査役 守屋 隆男の補欠でありますので、同氏の任期は当社定款第32条の規定に基づき、退任される監査役の任期が満了する2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 福西 惟次の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 川野辺 弘文の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
中 務 正 裕 | 1965年1月19日生 | 1994年4月 | 弁護士登録 大阪弁護士会所属 中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現) | (注) | ― |
2005年8月 | 米国Kirkland & Ellis LLP 勤務 | ||||
2006年4月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||
2006年6月 | 浅香工業株式会社社外監査役(現) | ||||
2015年4月 | 大阪弁護士会副会長就任(現) |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
(執行役員の状況)
当社は、取締役の監督・意思決定機能と業務執行機能を分離し、業務執行責任の明確化と経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。2015年6月26日現在の執行役員は、次のとおりであります。氏名 | 役位 | 担当 | 兼任 |
守 屋 隆 男 | 常務執行役員 | 営業企画、中長期営業戦略の立案・推進に関する事項につき、箱守専務取締役を補佐 | |
内 藤 伸 彦 | 執行役員 | 営業本部長 | 三泉シヤー株式会社 代表取締役社長 |
齋 藤 日出樹 | 執行役員 | 東京支店長 | |
角 野 康 治 | 執行役員 | 製造本部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01229] S10051ZB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。