男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 会長 | | 國保 善次 | 1945年12月12日生 |
|
| | 1972年8月 | 当社入社 | 2001年6月 | 取締役 呉工場長 | 2004年6月 | 上席執行役員 SYSCO社董事長 | 2005年6月 | 取締役常務執行役員 SYSCO社董事長 | 2006年6月 | 代表取締役社長 | 2012年4月 | 代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | 118 |
代表取締役社長 | | 河本 隆明 | 1950年4月6日生 |
|
| | 1973年4月 | 当社入社 | 2004年6月 | 執行役員 呉工場長(兼)製造部長 | 2006年6月 | 上席執行役員 呉工場長(兼)製造部長 | 2007年6月 | 上席執行役員市川工場長 | 2009年6月 | 取締役常務執行役員 経営企画本部長(兼)鋼板工場統括 | 2010年4月 | 取締役常務執行役員 経営企画本部長(兼)企画部長・物流部長・海外事業企画室長・ 鋼板工場統括 | 2012年4月 | 代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 61 |
取締役 | 営業本部長(兼)東京支社長 | 大森 豊実 | 1948年9月4日生 |
|
| | 1973年4月 | 当社入社 | 2000年6月 | 東京支社鋼板部長 | 2004年6月 | 執行役員 東京支社鋼板部長 | 2006年6月 | 上席執行役員 SYSCO社董事長 | 2009年6月 | 上席執行役員営業本部副本部長 鋼板部門担当(兼)東京支社長 | 2009年10月 | 上席執行役員営業本部副本部長 営業一部・営業二部担当 (兼)営業一部長・東京支社長 | 2011年6月 | 常務執行役員営業本部副本部長 営業一部・営業二部担当 (兼)東京支社長 | 2012年4月 | 常務執行役員営業本部長 | 2012年6月 | 取締役常務執行役員 営業本部長 | 2015年4月 | 取締役専務執行役員 営業本部長(兼)東京支社長、 淀鋼商事㈱及びロール事業部管掌(現任) |
| (注) 3 | 45 |
取締役 | 管理本部長 | 林 眞生 | 1949年10月25日生 |
|
| | 1972年8月 | 当社入社 | 2006年9月 | 呉工場総務部長 | 2007年9月 | 経理部長 | 2009年6月 | 執行役員 経理部長 | 2011年6月 | 上席執行役員 経理部長 | 2012年4月 | 常務執行役員 管理本部長(兼)経理部長 関係会社担当 | 2012年6月 | 取締役常務執行役員 管理本部長(兼)経理部長 関係会社担当 | 2013年9月 | 取締役常務執行役員 管理本部長(兼)関係会社担当(現任) |
| (注)3 | 37 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 佐伯 壽一 | 1948年3月1日生 |
|
| | 1970年4月 | ㈱神戸製鋼所入社 | 2001年6月 | 同社理事・大阪支社長 | 2002年6月 | 神鋼ケアライフ㈱ 代表取締役社長 | 2011年6月 | 同社 顧問役 | 2012年4月 | 国立大学法人神戸大学 特命教授・学長補佐(現任) | 2015年6月 | 取締役(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 岡村 裕 | 1952年4月13日生 |
|
| | 1976年4月 | ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 | 2006年6月 | ㈱りそな銀行 代表取締役副社長兼執行役員 | 2008年6月 | りそな総合研究所㈱ 代表取締役社長 | 2009年6月 | ㈱近畿大阪銀行 取締役 | 2011年6月 | 大阪厚生信用金庫 非常勤監事(現任) | 2011年6月 | 日本基礎技術㈱ 非常勤監査役(現任) | 2012年6月 | 敷島印刷㈱ 代表取締役社長(現任) | 2012年6月 | ㈱コーユービジネス 非常勤取締役(現任) | 2013年6月 | ㈱大阪国際会議場 監査役(現任) | 2015年6月 | 取締役(現任) |
| (注)3 | - |
監査役 (常勤)
| | 境口 勝己 | 1947年3月17日生 |
|
| | 1969年4月 | 当社入社 | 2001年9月 | 大阪工場鋼板部長 | 2002年10月 | 経営企画室企画部長 | 2004年4月 | 管理本部監査部長 | 2009年10月 | 監査室長 | 2010年6月 | 監査役(現任) |
| (注)4 | 26 |
監査役 (常勤) | | 森岡 司郎 | 1950年8月24日生 |
|
| | 1975年8月 | 当社入社 | 2007年9月 | 当社営業本部東京支社鋼板部長 | 2011年1月 | YTL社 社長 (出向) | 2011年9月 | 白洋産業㈱(現淀鋼商事㈱)入社 | 2013年6月 | 同社参与 | 2014年6月 | 同社参与退任 | 2014年6月 | 監査役(現任) |
| (注)5 | 0 |
監査役 | | 湯浅 光章 | 1946年6月30日生 |
|
| | 1973年9月 | 公認会計士登録 | 2006年6月 | あずさ監査法人退職 | 2006年7月 | 公認会計士湯浅光章事務所開所 | 2008年6月 | 当社監査役(現任) | 2008年11月 | ㈱ワールド社外取締役(現任) | 2009年6月 | 双日㈱社外監査役 | 2013年6月 | 双日㈱社外監査役退任 |
| (注)4 | - |
監査役 | | 宇津呂 修 | 1967年8月30日生 |
|
| | 1995年4月 | 弁護士登録、宇津呂雄章法律事務所(現 本町中央法律事務所)入所(現任) | 2012年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)4 | 2 |
| | | | 計 | | 293 |
(注)1.取締役佐伯壽一及び岡村裕は、社外取締役であります。
2.監査役湯浅光章及び宇津呂修は、社外監査役であります。
3.2015年6月24日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4.2012年6月26日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5.2014年6月25日の株主総会に辞任した監査役の任期満了の時である2012年6月26日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
岩田 知孝 | 1970年6月15日生 |
|
| | 1996年10月 | 中央監査法人入所 | 2000年4月 | 公認会計士登録 | 2002年8月 | 株式会社KPMG FAS入社 | 2012年12月 | 弁護士登録 | 2013年1月 | 藤木新生法律事務所入所 | 2015年2月 | 招和法律事務所開所 | | 現在に至る |
| -
|
(執行役員の状況)
当社は、取締役の監督・意思決定機能と業務執行機能を効率的に一定の範囲で分離し、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。2015年6月24日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 役位 | 担当 |
大森 豊実 | (取締役) 専務執行役員 | 営業本部長(兼)東京支社長、淀鋼商事㈱及びロール事業部管掌 |
林 眞生 | (取締役) 常務執行役員 | 管理本部長(兼)関係会社担当 |
大森 眞 | 〃 | SYSCO社董事長 |
二田 哲 | 上席執行役員 | YSS社総経理 |
渡辺 隆昌 | 執行役員 | 営業本部副本部長(兼)営業二部長・販売部長 |
服部 格 | 〃 | 営業本部副本部長(兼)営業一部長 |
中野 要一郎 | 〃 | 経営企画本部長(兼)海外事業企画室長・鋼板工場統括 |
河本 善博 | 〃 | 営業本部副本部長(兼)製造・開発部長,ヨドコウ興産㈱管掌 |
隈元 稔夫 | 〃 | 呉工場長(兼)呉工場総務部長 | |
(注) ( )は執行役員兼務の取締役であります。