有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005AH8
瀧上工業株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役德田俊一氏は、社外取締役であります。
2 監査役原沢隆三郎氏および監査役石川正氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役廣村修氏、監査役原沢隆三郎氏および監査役石川正氏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能とを明確に分離し、経営の効率化と業務執行体制の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、取締役兼務が3名、執行役員専任が次のとおり4名で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長 | グループ関連 事業管掌 兼 海外事業管掌 | 瀧上 亮三 | 1956年3月23日生 | 1996年12月 丸定産業株式会社代表取締役社長(現) 1998年7月 中部レベラー鋼業株式会社代表取締役社長(現) 2000年6月 当社監査役 2004年6月 取締役経営企画室長 2005年6月 取締役監査室長兼経営企画室長 2008年6月 常務取締役監査室長兼経営企画室長 2010年6月 取締役経営企画室長兼海外事業担当 2013年1月 取締役経営企画室長兼営業本部海外事業管掌 2015年4月 取締役会長グループ関連事業管掌兼海外事業管掌(現) | (注)3 | 398 |
代表取締役 取締役社長 | 監査室管掌 | 瀧上 晶義 | 1961年12月1日生 | 1990年4月 当社入社 1997年6月 取締役営業本部営業部部長 1998年6月 取締役営業本部名古屋支店長 1999年10月 取締役営業本部東部営業部長 2004年6月 取締役兼執行役員 東部営業グループ長 2006年6月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長 2007年4月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長兼企画管理室長 2007年6月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼企画管理室長 2008年6月 常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌兼工事本部管掌 2010年6月 代表取締役社長監査室管掌(現) | (注)3 | 495 |
常務取締役 | 生産本部管掌 | 山本 敏哉 | 1951年8月27日生 | 1974年4月 当社入社 2004年5月 名古屋支店部長兼静岡営業所長 2006年2月 企画グループ長 2007年4月 企画管理室企画グループ長 2007年6月 企画管理室副室長兼企画グループ長 2008年4月 生産本部長 2008年6月 執行役員生産本部長 2009年1月 執行役員生産本部長兼半田工場長 2009年4月 執行役員生産本部長 2010年6月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部管掌 2012年4月 取締役兼常務執行役員 管理本部長兼生産本部管掌 2013年4月 取締役兼常務執行役員 生産本部長兼管理本部管掌 2015年4月 常務取締役生産本部管掌(現) | (注)3 | 5 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役兼 常務 執行役員 | 新規事業 開発室長兼 企画管理室 管掌兼 工事本部管掌 兼保全本部 管掌 | 西澤 正博 | 1953年5月8日生 | 1974年4月 当社入社 2004年6月 工事グループ長 2006年6月 生産本部副本部長兼工事グループ長 2007年6月 執行役員工事本部長兼工事グループ長 2008年6月 執行役員工事本部長 2010年6月 取締役兼執行役員 工事本部長兼企画管理室管掌 2013年4月 取締役兼執行役員 企画管理室長兼工事本部管掌 2014年4月 取締役兼常務執行役員 新規事業開発室長兼企画管理室管掌兼工事本部管掌 2015年4月 取締役兼常務執行役員 新規事業開発室長兼企画管理室管掌兼工事本部管掌兼保全本部管掌(現) | (注)3 | 6 |
取締役兼 執行役員 | 営業本部長兼 鉄構営業 グループ リーダー | 丸山 誠喜 | 1958年1月13日生 | 1980年4月 当社入社 2005年7月 大阪支店部長 2007年6月 大阪支店長 2009年4月 東部営業グループ長 2010年6月 営業本部副本部長兼東京支店長 2014年4月 執行役員営業本部長兼鉄構営業グループリーダー 2014年6月 取締役兼執行役員 営業本部長兼鉄構営業グループリーダー(現) | (注)3 | - |
取締役兼 執行役員 | 管理本部長兼 生産本部購買 グループ リーダー | 瀧上 定隆 | 1965年8月3日生 | 2009年4月 当社入社 2010年4月 管理本部総務グループ部長 2012年3月 管理本部副本部長兼総務グループ長 2013年4月 執行役員管理本部長 2015年4月 執行役員管理本部長兼生産本部購買グループリーダー 2015年6月 取締役兼執行役員管理本部長兼 生産本部購買グループリーダー (現) | (注)3 | 224 |
取締役 (注)1 | 德田 俊一 | 1945年4月8日生 | 1997年6月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)取締役 2001年5月 同行常務取締役 2002年6月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)常務取締役 2004年3月 同行専務取締役 2005年6月 三菱製紙株式会社常務取締役兼常務執行役員 2006年6月 同社代表取締役専務執行役員 2008年6月 同社代表取締役副社長執行役員 2010年6月 同社常勤顧問 2011年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(現) | (注)3 | - | |
常任監査役 (常勤) | 廣村 修 | 1950年12月27日生 | 1969年4月 当社入社 2000年8月 工事部部長 2009年4月 参与企画管理室長 2010年6月 執行役員企画管理室長 2013年4月 顧問 2013年6月 常任監査役(常勤)(現) | (注)4 | 3 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 (注)2 | 原沢 隆三郎 | 1951年1月30日生 | 1993年10月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)長原支店長 1996年4月 東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)取締役 2001年6月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)執行役員 2005年6月 同行常務取締役 2008年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行専務取締役 2009年6月 同行常任顧問 2011年6月 丸の内キャピタル株式会社代表取締役会長(現) 2011年6月 株式会社チノー監査役(現) 2015年6月 当社監査役(現) | (注)4 | - | |
監査役 (注)2 | 石川 正 | 1948年1月1日生 | 1998年7月 中部電力株式会社岐阜支店用地部長兼揖斐関連用地グループ部長 1999年7月 同社長野支店副支店長 2001年6月 永楽運輸株式会社(現中電輸送サービス株式会社)取締役総務グループ部長(出向) 2007年6月 中電輸送サービス株式会社常務取締役 2012年4月 同社代表取締役社長 2015年6月 当社監査役(現) | (注)4 | - | |
計 | 1,133 |
2 監査役原沢隆三郎氏および監査役石川正氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役廣村修氏、監査役原沢隆三郎氏および監査役石川正氏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能とを明確に分離し、経営の効率化と業務執行体制の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、取締役兼務が3名、執行役員専任が次のとおり4名で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 |
執行役員 | 工事本部長 | 栗原 実 |
執行役員 | 企画管理室長 | 織田博孝 |
執行役員 | 生産本部長 | 武藤英司 |
執行役員 | 保全本部長 | 小山研造 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01364] S1005AH8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。