有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007X3E
日工株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 永原憲章、湯浅勉の両氏は、「社外取締役」であります。
2.監査役 楠守雄、杉山良樹、井堂信純の3氏は、「社外監査役」であります。
3.2016年6月24日選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
4.2016年6月24日選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
5.2015年6月23日選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、財務部長兼法務・情報センター管掌 藤井博、製造本部長 衣笠敏文、経営企画部長兼総務部長兼原価管理部長 名取正夫、技術本部研究開発センター 蓬莱秀人、事業本部サービス企画部長兼カスタマーサポートセンター長 田中実、事業本部事業企画部長兼アスファルトプラント統括営業部長兼アスファルトプラント技術センター長 中山知巳、事業本部バッチャープラント統括営業部長兼産業機械統括営業部長兼産業機械技術センター長 岡明森衛で構成されております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき補欠監査役を1名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期満了のときまでであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) | 内部統制管掌兼技術本部長 | 西川 貴久 | 1959年3月31日生 |
| (注)3 | 77 |
専務取締役 | 事業本部長 | 辻 勝 | 1960年6月4日生 |
| (注)3 | 63 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 | 事業副本部長兼海外事業部長兼経営企画・総務管掌 | 桜井 裕之 | 1961年9月27日生 |
| (注)3 | 58 |
取締役 | 財務部長兼 法務・情報センター管掌 | 藤井 博 | 1959年1月16日生 |
| (注)3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 製造本部長 | 衣笠 敏文 | 1960年10月26日生 |
| (注)3 | 45 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 永原 憲章 | 1951年7月18日生 |
| (注)3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 湯浅 勉 | 1946年6月27日生 |
| (注)3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 保田 信高 | 1959年9月27日生 |
| (注)4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
監査役 (非常勤) | 楠 守雄 | 1946年11月4日生 |
| (注)5 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
監査役 (非常勤) | 杉山 良樹 | 1954年8月7日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||||||||||
監査役 (非常勤) | 井堂 信純 | 1942年8月11日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||||||||||
計 | 268 |
2.監査役 楠守雄、杉山良樹、井堂信純の3氏は、「社外監査役」であります。
3.2016年6月24日選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
4.2016年6月24日選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
5.2015年6月23日選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、財務部長兼法務・情報センター管掌 藤井博、製造本部長 衣笠敏文、経営企画部長兼総務部長兼原価管理部長 名取正夫、技術本部研究開発センター 蓬莱秀人、事業本部サービス企画部長兼カスタマーサポートセンター長 田中実、事業本部事業企画部長兼アスファルトプラント統括営業部長兼アスファルトプラント技術センター長 中山知巳、事業本部バッチャープラント統括営業部長兼産業機械統括営業部長兼産業機械技術センター長 岡明森衛で構成されております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき補欠監査役を1名選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
古元 龍也 | 1952年11月18日生 | 1975年4月 当社入社 1994年4月 アスファルトプラント 営業部東京第二営業所長 1997年4月 北海道支店長 2002年1月 アスファルトプラント 事業部副事業部長兼アスフ ァルトプラント営業部長 2007年1月 東北支店長 2007年10月 北海道支店長 | (注) | 10 |
2013年4月 内部監査室担当部長 2013年10月 内部監査室長(現在) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01372] S1007X3E)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。