有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009CB2
川岸工業株式会社 役員の状況 (2016年9月期)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役名及び 職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | 川 岸 隆 一 (1941年1月24日生) | 1963年4月 | 当社入社 | 注3 | 411 |
1978年4月 | 当社千葉第三工場長 | ||||
1979年12月 | 当社取締役 | ||||
1982年12月 | 当社営業部長 | ||||
1990年10月 | 当社工務部長兼営業部長 | ||||
1993年12月 | 当社常務取締役 | ||||
1994年12月 | 当社工務部長兼営業部長兼橋梁部長 | ||||
1996年12月 | 当社代表取締役社長 | ||||
2001年10月 | 川岸プランニング㈱代表取締役社長 | ||||
2005年6月 | ㈱サクラダ取締役 | ||||
2006年12月 | 川岸プランニング㈱取締役 | ||||
2012年2月 2015年12月 | 同社代表取締役(現職) 当社代表取締役会長(現職) | ||||
代表取締役 社長 | 金 本 秀 雄 (1950年8月24日生) | 1973年4月 | 当社入社 | 注3 | 16 |
1986年9月 | 当社千葉第五工場長 | ||||
1995年10月 | 当社千葉第一工場長 | ||||
1998年12月 | 当社取締役 | ||||
1999年4月 | 当社工務部長 | ||||
1999年12月 | 当社営業部長 | ||||
2005年12月 | 当社東京支店製造担当 兼千葉第一工場長 | ||||
2007年4月 | 当社東京支店製造担当兼工務部長 兼橋梁工事部長 | ||||
2008年2月 | 当社東京支店製造部長兼工務部長 | ||||
2008年12月 | 当社常務取締役東京支店製造本部長 兼工務部長 | ||||
2011年4月 | 当社常務取締役中国支店長 | ||||
2012年12月 | 当社専務取締役大阪・中国地区担当 兼中国支店長 | ||||
2014年4月 2015年12月 | 当社専務取締役西日本地区担当 当社代表取締役社長(現職) | ||||
専務取締役 | 髙 梨 雄 介 (1943年6月4日生) | 1962年4月 | 大木建設㈱入社 | 注3 | 23 |
1964年4月 | 日本エンジニアリング㈱入社 | ||||
1975年4月 | 同社合併により日本鋼管㈱(現 ジェイ エフ イー ホールディングス㈱)に 転籍 | ||||
2003年4月 | 当社入社営業部長 | ||||
2005年12月 | 当社取締役 | ||||
2007年1月 | 当社東京支店営業部長兼コンクリート 事業部長 | ||||
2008年12月 | 当社常務取締役東京支店営業本部長 兼コンクリート事業本部長 | ||||
2010年12月 | 当社専務取締役東京支店営業本部長 兼コンクリート事業本部長 | ||||
2011年4月 | 当社専務取締役東京支店長(現職) | ||||
取締役 | 松 本 正 憲 (1969年2月2日生) | 1991年4月 | 当社入社 | 注3 | - |
2010年4月 | 当社中国支店 支店次長 | ||||
2013年4月 | 当社中国支店 副支店長 | ||||
2014年4月 | 当社西日本支店 支店長 | ||||
2015年1月 | 当社執行役員西日本支店 支店長 | ||||
2016年12月 | 当社取締役執行役員 西日本支店 支店長(現職) |
役名及び 職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 清 時 康 夫 (1956年11月23日生) | 1979年4月 | 丸紅㈱入社 | 注3 | ― |
2001年4月 | 丸紅鉄鋼建材㈱(現 伊藤忠丸紅住商 テクノスチール㈱)鉄構部長 | ||||
2001年10月 | 伊藤忠丸紅テクノスチール㈱ (現 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱)建築建材部長 | ||||
2008年4月 | 同社取締役建築建材部長 | ||||
2011年12月 | 当社社外取締役(現職) | ||||
2012年4月 | 伊藤忠丸紅テクノスチール㈱ (現 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱)取締役関西支社長 | ||||
2013年4月 | 同社常務取締役営業第二本部長 兼関西支社長 | ||||
2013年4月 2015年4月 | 北陸鉄鋼センター㈱取締役 伊藤忠丸紅テクノスチール㈱ (現 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱)取締役兼常務執行役員 営業第二本部長 | ||||
2016年4月 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ 取締役兼専務執行役員営業第三本部長(現職) | ||||
取締役 | 森 田 祐 司 (1957年8月20日生) | 1981年4月 | 三菱商事㈱入社 | 注3 | ― |
2004年7月 | ㈱メタルワン建材 (現 エムエム建材㈱) 関西支社建築建材・形鋼部長 | ||||
2010年5月 | 同社営業第一本部本部長補佐 兼建築建材部長 | ||||
2011年4月 | 同社執行役員営業第一本部副本部長 兼建築建材部長 | ||||
2011年12月 | 当社社外取締役(現職) | ||||
2012年4月 | ㈱メタルワン建材 (現 エムエム建材㈱) 執行役員営業第一本部長 兼システム建築部長 | ||||
2013年8月 | 同社執行役員中部支社長 兼製鋼原料部長 兼営業第一本部建築建材管掌 | ||||
2013年12月 | 愛福建材加工㈱取締役 | ||||
2013年12月 2014年11月 2015年4月 | 丸定産業㈱取締役 三井物産メタルワン建材㈱ (現 エムエム建材㈱) 常務執行役員中部支社長 同社常務執行役員第一営業本部長 (現職) ㈱MOKエンジニアリング (現 エムエム建材エンジニアリング㈱)取締役(現職) | ||||
取締役 | 曽 田 弘 道 (1944年2月8日生) | 1968年4月 2002年4月 2006年4月 2006年6月 2012年11月 2015年12月 | 日本鋼管㈱(現 ジェイ エフ イー ホールディングス㈱)入社 同社総合エンジニアリング事業部 鋼構造本部参与 ㈱サクラダ入社、顧問 同社代表取締役社長 同社代表取締役社長退任 当社社外取締役(現職) | 注3 | ― |
常勤監査役 | 河 原 正 孝 (1949年3月7日生) | 1974年4月 | 当社入社 | 注4 | ― |
1996年12月 | 当社経理部長 | ||||
2008年8月 | 当社事務部長 | ||||
2009年1月 | 当社執行役員事務部長 | ||||
2012年12月 | 当社常勤監査役(現職) |
役名及び 職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
監査役 | 工 藤 健 二 (1945年5月28日生) | 1968年4月 | ㈱松田設計事務所入社 | 注5 | 20 |
1975年7月 | 住吉浜開発㈱入社 | ||||
1979年1月 | 川岸興産㈱入社 | ||||
1985年5月 | 同社代表取締役社長(現職) | ||||
1991年4月 | ㈱エイアンドエイ連合代表取締役社長(現職) | ||||
2003年12月 | 当社社外監査役(現職) | ||||
監査役 | 野 坂 哲 嗣 (1956年4月2日生) | 1980年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | 注6 | ― |
2006年4月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱鋼材第三本部総括室長 | ||||
2007年4月 | 同社大阪特殊鋼ステンレス部長 | ||||
2013年4月 | 伊藤忠丸紅テクノスチール㈱ (現 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱)取締役経営企画・人事総務本部長 | ||||
2013年12月 | 当社社外監査役(現職) | ||||
2016年1月 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ 取締役兼常務執行役員経営企画・ 人事総務本部長(兼)管理本部担当 (現職) | ||||
計 | 10名 | 470 |
(注) 1.取締役清時康夫、森田祐司および曽田弘道は、社外取締役であります。
2.監査役工藤健二および野坂哲嗣は、社外監査役であります。
3.2016年12月20日選任後、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
4.2016年12月20日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
5.2015年12月21日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
6.2013年12月20日選任後、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
7.執行役員制の導入に伴う業務執行体制は、次のとおりであります。
〔業務執行体制(2016年12月21日現在)〕
取締役 | 地位 | 氏名 | 担当業務 |
代表取締役 | 会長 | 川岸 隆一 | |
代表取締役 | 社長 | 金本 秀雄 | |
専務取締役 | 専務執行役員 | 髙梨 雄介 | 東京支店長 |
取締役 | 執行役員 | 松本 正憲 | 西日本支店長 |
執行役員 | 満足 茂樹 | 千葉第一工場長 | |
執行役員 | 村上 達也 | コンクリート事業部長兼営業部長 | |
執行役員 | 波川 智明 | 東京支店生産計画部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01381] S1009CB2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。