有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10081S3
三和ホールディングス株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
代表取締役 会長 | 髙 山 俊 隆 | 1939年4月25日生 | 1963年8月 | 当社入社 | (注)4 | 1,858 | |
1972年4月 | 取締役 | ||||||
1974年4月 | 常務取締役 | ||||||
1980年4月 | 取締役副社長 | ||||||
1981年5月 | 代表取締役社長 | ||||||
1985年8月 | 昭和フロント販売㈱(現昭和フロント㈱)代表取締役社長 | ||||||
2000年6月 | 執行役員社長 | ||||||
2007年10月 | 三和シヤッター工業㈱代表取締役会長 (現任) | ||||||
2009年7月 | 三和シヤッター工業㈱代表取締役社長 | ||||||
2012年4月 | CEO(現任) 兼 COO | ||||||
2012年6月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | 南 本 保 | 1944年8月23日生 | 1997年8月 | 当社入社 | (注)4 | 174 | |
2000年6月 | 常務執行役員 | ||||||
2004年4月 | 社長室長 | ||||||
2004年6月 | 取締役 | ||||||
2006年4月 | 上席常務執行役員 | ||||||
2007年10月 | 専務執行役員 | ||||||
2010年4月 | 執行役員副社長 | ||||||
2012年4月 | 社長補佐 | ||||||
2012年6月 | 代表取締役(現任) | ||||||
2014年6月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
2014年6月 | COO(現任) | ||||||
取締役 | 国内事業部門担当 | 木 下 和 彦 | 1947年9月18日生 | 1972年9月 | 当社入社 | (注)4 | 25 |
2003年4月 | 執行役員 | ||||||
2006年4月 | 三和タジマ㈱代表取締役社長 | ||||||
2007年10月 | 常務執行役員 | ||||||
2010年4月 | 三和シヤッター工業㈱代表取締役社長 | ||||||
2014年4月 | 執行役員副社長(現任) | ||||||
2014年4月 | 国内事業部門担当(現任) | ||||||
2014年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2016年4月 | 三和シヤッター工業㈱代表取締役副会長(現任) | ||||||
取締役 | 社長補佐 兼 経営企画部門担当 | 髙 山 靖 司 | 1971年2月3日生 | 2006年10月 | 当社入社 | (注)4 | 82 |
2011年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 専務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 経営企画部門担当(現任) | ||||||
2012年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2016年4月 | 執行役員副社長(現任) | ||||||
2016年4月 | 社長補佐(現任) | ||||||
取締役 | 欧米事業部門担当 | 藤 沢 裕 厚 | 1953年3月4日生 | 2012年11月 | 当社入社 | (注)4 | 15 |
2013年4月 | 常務執行役員(現任) | ||||||
2013年4月 | 事業改革推進部門担当 | ||||||
2014年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2015年4月 | 欧州事業部門担当 | ||||||
2016年4月 | 欧米事業部門担当(現任) | ||||||
取締役 | グローバル戦略部門担当 | 谷 本 洋 実 | 1950年3月5日生 | 2001年12月 | 当社入社 | (注)4 | 71 |
2004年4月 | 執行役員 | ||||||
2005年10月 | OverheadDoorCorporation担当 | ||||||
2006年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2006年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2011年4月 | 海外事業部門担当 | ||||||
2012年4月 | 専務執行役員 | ||||||
2014年4月 | 欧州事業部門担当 | ||||||
2015年4月 | 事業改革推進部門担当 | ||||||
2016年4月 | 常務執行役員(現任) | ||||||
2016年4月 | グローバル戦略部門担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
取締役 | 経営企画部門担当補佐 兼 CSR推進部長 | 福 田 真 博 | 1955年6月14日生 | 2005年9月 | 当社入社 | (注)4 | 64 |
2007年10月 | 執行役員 | ||||||
2008年4月 | 常務執行役員(現任) | ||||||
2011年4月 | 米州事業担当 | ||||||
2012年4月 | 海外事業部門担当補佐 | ||||||
2012年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2014年4月 | 米州事業部門担当 | ||||||
2016年4月 | 経営企画部門担当補佐(現任)兼CSR推進部長(現任) | ||||||
取締役 | 安 田 信 | 1937年11月7日生 | 2006年6月 | ㈱山武(現 アズビル㈱)取締役 | (注)4 | 2 | |
2007年6月 | 兼松繊維㈱(現 フォワード・アパレル・トレーディング㈱)取締役 | ||||||
2008年9月 | ㈱安田信事務所代表取締役社長(現任) | ||||||
2014年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | セコム株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 在 間 貞 行 | 1952年5月14日生 | 1975年3月 | 当社入社 | (注)5 | 21 | |
2004年4月 | 経理部長 | ||||||
2007年10月 | 三和シヤッター工業㈱経理部長 | ||||||
2010年4月 | 三和シヤッター工業㈱執行役員 | ||||||
2012年4月 | 三和シヤッター工業㈱常務執行役員 | ||||||
2015年4月 | 常勤顧問 | ||||||
2015年6月 | 監査役 | ||||||
2016年6月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 米 澤 常 克 | 1948年8月4日生 | 2001年10月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱取締役 | (注)5 | ― | |
2004年4月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役副社長 | ||||||
2005年4月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役社長 | ||||||
2009年4月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役会長 | ||||||
2012年4月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱相談役 | ||||||
2013年4月 | 伊藤忠商事㈱理事(社長補佐) | ||||||
2015年6月 | 監査役 | ||||||
2016年6月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 五 木 田 彬 | 1947年9月20日生 | 1978年4月 | 検事任官 東京地方検察庁(刑事部・公判部) | (注)5 | ― | |
1979年3月 | 水戸地方検察庁 | ||||||
1982年3月 | 東京地方検察庁(刑事部・特別捜査部) | ||||||
1985年3月 | 大阪地方検察庁(特別捜査部) | ||||||
1987年3月 | 東京地方検察庁(特別捜査部) | ||||||
1988年3月 | 検事退官 | ||||||
1988年4月 | 弁護士登録 | ||||||
1994年5月 | 五木田・三浦法律事務所代表(現任) | ||||||
2010年6月 | いちよし証券株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
2016年6月 | 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 2,315 |
(注) 1 2016年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 安田信、米澤常克及び五木田彬は、社外取締役であります。
3 髙山靖司は、代表取締役会長髙山俊隆の長男であります。
4 2016年3月期に係る定時株主総会から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2016年3月期に係る定時株主総会から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 在間貞行 委員 米澤常克 委員 五木田彬
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) | |
安 田 信 | 1937年11月7日生 | 2006年6月 | ㈱山武(現 アズビル㈱)取締役 | 2 |
2007年6月 | 兼松繊維㈱(現 フォワード・アパレル・トレーディング㈱)取締役 | |||
2008年9月 | ㈱安田信事務所代表取締役社長(現任) | |||
2014年6月 | 取締役(現任) | |||
2015年6月 | セコム株式会社 社外監査役(現任) |
(注) 1 補欠の監査等委員である取締役安田信は、当社の社外取締役であります。
2 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
8 当社では、業務執行の迅速化及び業務執行の監視監督の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で以下のとおり構成されております。
執行役員名称 | 氏名 | 役名及び職名 |
CEO | 髙 山 俊 隆 | 代表取締役会長 |
COO | 南 本 保 | 代表取締役社長 |
執行役員副社長 | 木 下 和 彦 | 取締役 国内事業部門担当 |
執行役員副社長 | 髙 山 靖 司 | 取締役 社長補佐 兼 経営企画部門担当 |
常務執行役員 | 藤 沢 裕 厚 | 取締役 欧米事業部門担当 |
常務執行役員 | 谷 本 洋 実 | 取締役 グローバル戦略部門担当 |
常務執行役員 | 福 田 真 博 | 取締役 経営企画部門担当補佐 兼 CSR推進部長 |
常務執行役員 | 佐 塚 達 人 | 総務部長 |
常務執行役員 | 安 井 英 峰 | アジア事業部長 |
執行役員 | 保 泉 武 伸 | 欧州事業部長 |
執行役員 | 橋 本 隆 文 | グローバル推進部門担当補佐 |
執行役員 | 矢 野 一 成 | 安和金属工業股分有限公司 総経理 |
執行役員 | 道 場 敏 明 | 米州事業部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01385] S10081S3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。