有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007SX9
木村化工機株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役社長 | 代表取締役 | 小林康眞 | 1946年6月20日生 | 1972年3月 2000年6月 2003年6月 2006年6月 2007年6月 | 当社入社 当社取締役 当社常務取締役 当社専務取締役 当社代表取締役社長(現職) | (注)4 | 167 |
常務取締役 | 業務部門長兼化 工機事業部管掌 兼エンジニアリ ング事業部管掌 兼エネルギー・ 環境事業部管掌 | 森岡利信 | 1948年9月13日生 | 1971年3月 2005年6月 2010年6月 | 当社入社 当社取締役 当社常務取締役(現職) | (注)4 | 24 |
常務取締役 | 管理部門長兼総 務部長、秘書室 担当、安全衛生 管理室担当 | 谷本周平 | 1950年5月7日生 | 1973年4月 2002年6月 2003年6月 2006年7月 2007年6月 2010年6月 | 住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入行 ㈱総合ビルマネジメント取締役 アーバンサービス㈱代表取締役 当社入社 当社取締役 当社常務取締役(現職) | (注)4 | 23 |
取締役 | 企画室長、品質 保証部担当、開 発部担当 | 福田正行 | 1950年6月12日生 | 1974年3月 2008年6月 | 当社入社 当社取締役(現職) | (注)4 | 21 |
取締役 | エンジニアリン グ事業部長、東 京支店担当 | 矢野謙介 | 1951年4月4日生 | 1974年3月 2009年6月 | 当社入社 当社取締役(現職) | (注)4 | 18 |
取締役 | 法務室長、内部 統制担当、情報 システム部担当 | 梅澤茂 | 1950年9月17日生 | 1975年4月 2010年9月 2011年6月 | 住友電気工業株式会社入社 当社入社 当社取締役(現職) | (注)4 | 16 |
取締役 | エネルギー・環 境事業部長 | 天野次郎 | 1957年8月7日生 | 1980年10月 2013年6月 | 当社入社 当社取締役(現職) | (注)4 | 11 |
取締役 | 製造部門長兼尼 崎工場長、安全 衛生強化担当 | 福 森 文 男 | 1952年12月20日生 | 1975年4月 2016年6月 | 当社入社 当社取締役(現職) | (注)4 | 6 |
取締役 | 化工機事業部長 兼管理室長 | 佐 伯 博 | 1957年1月2日生 | 1975年4月 2016年6月 | 当社入社 当社取締役(現職) | (注)4 | 4 |
取締役 (監査等 委員) | 常勤 | 喜多芳文 | 1951年10月10日生 | 1975年4月 2011年6月 2016年6月 | 当社入社 当社常勤監査役 当社取締役(監査等委員)(現職) | (注)5 | 7 |
取締役 (監査等 委員) | ― | 山﨑幹男 | 1948年7月22日生 | 1967年4月 2005年3月2008年11月2009年4月 2010年6月 2016年6月 | 兵庫県警察入庁 兵庫県警察警視 当社顧問 公益財団法人暴力団追放兵庫県民センター講師(現任) 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現職) | (注)6 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 (監査等 委員) | ― | 伊 藤 哲 夫 | 1948年10月30日生 | 2002年4月 2005年4月 2006年4月 2015年4月 2015年6月 2016年6月 | 学校法人近畿大学 原子力研究所教授 ㈱ア・アトムテクノル近大 代表取締役社長(現任) 学校法人近畿大学 原子力研究所所長 学校法人近畿大学 原子力研究所特任教授(現任) 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現職) | (注)6 | ― |
取締役 (監査等 委員) | ― | 田中圭子 | 1955年7月15日生 | 1989年3月 1989年6月 2004年6月 2016年6月 | 税理士登録 田中圭子税理士事務所開設(現職) 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現職) | (注)6 | ― |
取締役 (監査等 委員) | ― | 淺田敏一 | 1936年3月19日生 | 1974年4月 2011年6月 2012年6月 2016年6月 | 弁護士登録 淺田敏一法律事務所(現弁護士法人淺田法律事務所)開設(現職) 髙木証券株式会社取締役(現職) 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現職) | (注)6 | ― |
計 | 299 |
(注) 1.2016年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役(監査等委員)山﨑幹男、伊藤哲夫、田中圭子及び淺田敏一の4名は、社外取締役であります。
3.当社は、取締役(監査等委員)山﨑幹男、伊藤哲夫、田中圭子及び淺田敏一を東京証券取引所の定めにより独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)喜多芳文の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役(監査等委員)(注5を除く)の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 喜多芳文、委員 山﨑幹男、委員 伊藤哲夫、委員 田中圭子、委員 淺田敏一
8.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は計8名で、化工機事業部副事業部長兼東中国事業所長 山中秋夫、化工機事業部副事業部長兼四国事業所長 玉井彰(以上上席執行役員2名)、エンジニアリング事業部副事業部長兼東京支店長 高石泰宏、エンジニアリング事業部副事業部長兼積算室長兼管理室長 三根郁夫、化工機事業部副事業部長兼中部事業所長 植松善男、品質保証部長 山上雅敬、エネルギー・環境事業部営業統括兼大阪営業部長 清水敏彦、管理部門副部門長兼経理部長 粂芳明(以上執行役員6名)で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01546] S1007SX9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。