有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007XD6
協栄産業株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.所有株式数は千株未満を切捨てて表示してあります。
2.取締役山内容氏、開嶋数男氏は、社外取締役であります。
3.監査役林田邦雄、黒田純吉の両氏は、社外監査役であります。
4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役田嶋修氏は、社外監査役の要件を満たしております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役社長 代表取締役 | 水 谷 廣 司 | 1959年8月4日 | 1982年4月 | 協栄産業株式会社入社 | (注) 4 | 420 | |
1994年1月 | 当社管理部門担当付兼シンガポール駐在員事務所長就任 | ||||||
1994年6月 | 当社取締役管理部門担当付兼シンガポール駐在員事務所長就任 | ||||||
2000年6月 | 当社常務取締役商事本部副本部長兼営業企画部長就任 | ||||||
2002年6月 | 当社専務取締役営業企画室長就任 | ||||||
2004年6月 | 当社専務取締役〔代表取締役〕社長室担当兼営業企画室担当就任 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役副社長〔代表取締役〕営業企画室担当就任 | ||||||
2007年4月 | 当社取締役社長〔代表取締役〕就任(現在に至る) | ||||||
取締役 専務執行役員 | 管理本部長 兼コンプライアンス担当 兼環境推進担当 | 市 河 明 | 1951年5月9日 | 1974年4月 | 株式会社三菱銀行入社 | (注) 4 | 36 |
2002年5月 | 同行人材室キャリア開発室長就任 | ||||||
2003年7月 | 協栄産業株式会社入社、社長室副室長就任 | ||||||
2010年6月 | 当社常務執行役員総務部長兼コンプライアンス室長就任 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役常務執行役員管理部門副担当兼総務部長兼コンプライアンス室長兼環境推進担当就任 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役専務執行役員管理部門担当兼総務部長兼コンプライアンス担当兼環境推進担当就任 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役専務執行役員管理本部長兼コンプライアンス担当兼環境推進担当就任(現在に至る) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 経営企画室長 | 平 澤 潤 | 1970年1月18日 | 1992年4月 | 協栄産業株式会社入社 | (注) 4 | 98 |
2008年4月 | 当社営業企画室長兼業務推進部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員営業企画室長兼営業企画部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 | ||||||
2012年4月 | 当社常務執行役員営業企画室長兼営業企画部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役常務執行役員営業企画室長就任 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役常務執行役員経営企画室長就任(現在に至る) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 常務執行役員 | 製造本部長 兼プリント製造事業部長 | 加 藤 幸 正 | 1950年10月1日 | 1973年4月 | 日新化工株式会社入社 | (注) 4 | 19 |
1980年10月 | 協栄産業株式会社入社 | ||||||
2005年4月 | 当社プリント製造事業部長兼製造部長就任 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員製造本部副本部長兼製造事業部長兼製造部長就任 | ||||||
2013年4月 | 当社常務執行役員製造本部長兼業務統括部長兼プリント製造事業部長就任 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役常務執行役員製造本部長兼業務統括部長兼プリント製造事業部長就任 | ||||||
2014年6月 | 福島協栄株式会社取締役社長〔代表取締役〕就任(現在に至る) | ||||||
2015年4月 | 当社取締役常務執行役員製造本部長兼プリント製造事業部長就任(現在に至る) | ||||||
取締役 常務執行役員 | ICT事業本部長 | 石 原 孝 也 | 1955年2月5日 | 1977年3月 | 協栄産業株式会社入社 | (注) 4 | 19 |
2004年4月 | 当社IT事業本部システム第一事業部長兼ビジネス第二部長就任 | ||||||
2005年6月 | 当社執行役員IT事業本部副本部長兼システム第一事業部長兼ビジネス第二部長就任 | ||||||
2007年4月 | 当社常務執行役員ビジネスソリューション事業本部長就任 | ||||||
2014年4月 | 当社常務執行役員IT部門長兼IT業務統括部長兼ビジネスソリューション事業本部長就任 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役常務執行役員IT部門長兼IT業務統括部長兼ビジネスソリューション事業本部長兼コンピュータシステム部担当就任 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役常務執行役員ICT事業本部長就任(現在に至る) 株式会社協栄システム取締役社長〔代表取締役〕就任(現在に至る) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 商事本部長 兼事業戦略室担当 | 高 倉 恒 夫 | 1955年9月27日 | 1979年3月 | 協栄産業株式会社入社 | (注) 4 | 1 |
2005年4月 | 当社第一営業本部半導体第一事業部長兼半導体営業第二部長就任 | ||||||
2007年4月 | 当社執行役員第一営業本部長兼半導体デバイス第一事業部長就任 | ||||||
2012年4月 | 当社常務執行役員事業戦略室長兼半導体デバイス統括本部長就任 | ||||||
2016年4月 | 当社常務執行役員商事本部長兼上海駐在員事務所首席駐在員就任 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役常務執行役員商事本部長兼事業戦略室担当(現在に至る) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 山 内 容 | 1949年8月27日 | 1987年4月 | 弁護士登録 | (注) 4 | 24 | |
1990年6月 | 山内容法律事務所所長就任(現在に至る) | ||||||
2004年6月 | 協栄産業株式会社監査役就任 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役就任(現在に至る) | ||||||
取締役 | 開 嶋 数 男 | 1949年1月19日 | 1971年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注) 4 | - | |
2003年4月 | 菱洋エレクトロ株式会社入社、営業企画室長就任 | ||||||
2010年4月 | 同社常務取締役営業担当役員、海外営業本部長就任 | ||||||
2016年6月 | 協栄産業株式会社取締役就任(現在に至る) | ||||||
監査役 常勤 | 白 鳥 泉 | 1954年7月16日 | 1977年3月 | 協栄産業株式会社入社 | (注) 6 | 15 | |
2003年4月 | 当社日立プロジェクト統括兼半導体第一事業部長兼半導体営業第一部長就任 | ||||||
2005年6月 | 当社執行役員第一営業本部副本部長兼日立プロジェクト統括就任 | ||||||
2007年4月 | 当社常務執行役員技術統括本部長就任 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役〔常勤〕就任(現在に至る) | ||||||
監査役 常勤 | 林 田 邦 雄 | 1952年10月28日 | 1975年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注) 5 | 13 | |
2003年4月 | 株式会社ルネサステクノロジ入社 | ||||||
2005年6月 | 株式会社ルネサス販売入社、理事財務統括部長就任 | ||||||
2010年4月 | ルネサスエレクトロニクス販売株式会社執行役員財務統括部長就任 | ||||||
2011年6月 | 協栄産業株式会社監査役〔常勤〕就任(現在に至る) | ||||||
監査役 | 黒 田 純 吉 | 1949年11月7日 | 1978年3月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注) 5 | - | |
1983年5月 | 四谷共同法律事務所設立 | ||||||
2000年4月 | 第二東京弁護士会仲裁人(現在に至る) | ||||||
2007年1月 | 東京地方裁判所鑑定委員(現在に至る) | ||||||
2008年6月 | 東映株式会社社外監査役(現在に至る) | ||||||
2011年10月 | 原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在に至る) | ||||||
2015年6月 | 協栄産業株式会社監査役就任(現在に至る) | ||||||
計 | 645 |
2.取締役山内容氏、開嶋数男氏は、社外取締役であります。
3.監査役林田邦雄、黒田純吉の両氏は、社外監査役であります。
4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、補欠監査役田嶋修氏は、社外監査役の要件を満たしております。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
田 嶋 修 | 1965年11月2日 | 1989年4月 大坪司法書士事務所入所 2003年3月 司法書士登録(東京司法書士会) 2003年4月 司法書士田嶋修事務所所長(現在に至る) | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01619] S1007XD6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。