有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007WPJ
株式会社宇野澤組鐵工所 役員の状況 (2016年3月期)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | 宇野澤 虎 雄 | 1939年3月21日生 | 1963年4月 | 興国人絹パルプ㈱入社 | (注3) | 2,312 | |
1968年6月 | 当社入社 | ||||||
1974年12月 | 取締役就任、渋谷工場次長 | ||||||
1975年9月 | 取締役渋谷工場長 | ||||||
1977年9月 | 取締役玉川工場長 | ||||||
1981年7月 | 代表取締役(常務取締役)就任 | ||||||
1986年7月 | 代表取締役社長就任 | ||||||
1988年7月 | ウノサワエンジニアリング㈱代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2016年6月 | 代表取締役会長就任(現任) | ||||||
現在に至る | |||||||
(重要な兼職の状況) | |||||||
ウノサワエンジニアリング㈱代表取締役社長 | |||||||
代表取締役 社長 | 技術部兼 品質保証部兼営業部担当 | 樋 口 勉 | 1953年4月16日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注3) | 3 |
2001年4月 | 技術部次長 | ||||||
2004年4月 | 技術部長 | ||||||
2005年6月 | 取締役就任 | ||||||
2008年6月 2010年4月 | 常務取締役就任 技術部長兼品質保証部長 | ||||||
2015年6月 | 同上兼営業部担当 | ||||||
2016年6月 | 代表取締役社長就任(現任) 同上兼技術部兼品質保証部兼営業部担当(現任) | ||||||
現在に至る | |||||||
(重要な兼職の状況) | |||||||
該当なし | |||||||
常務取締役 | 管理本部長兼経理部長 | 田 村 博 | 1951年2月28日生 | 1973年4月 | ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注3) | 5 |
2000年6月 | 当社入社顧問 | ||||||
2000年6月 | 取締役就任 経理部長(現任) | ||||||
2008年6月 2012年6月 | 常務取締役就任(現任) 管理本部長兼経理部長(現任) | ||||||
現在に至る | |||||||
(重要な兼職の状況) | |||||||
該当なし |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 製造部長兼 工場長兼 資材部長 | 平 栗 良 夫 | 1952年3月7日生 | 1976年4月 | 当社入社 | (注3) | 2 |
2001年4月 | 玉川工場製造部次長兼工務課長兼管理室課長 | ||||||
2004年4月 | 玉川工場製造部長兼管理室長兼工務課長 | ||||||
2005年6月 | 取締役就任(現任) | ||||||
2006年12月 | 玉川工場製造部長 | ||||||
2008年4月 | 製造部長(現任) | ||||||
2016年6月 | 同上兼工場長兼資材部長(現任) | ||||||
現在に至る | |||||||
(重要な兼職の状況) | |||||||
該当なし | |||||||
取締役 | 総務部長 | 小 楠 雄 士 | 1960年9月14日生 | 1983年4月 | ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注3) | 1 |
2011年9月 | 当社入社総務部次長 | ||||||
2012年6月 | 総務部長(現任) | ||||||
2013年6月 | 取締役就任(現任) | ||||||
現在に至る | |||||||
(重要な兼職の状況) | |||||||
該当なし | |||||||
取締役 | 関 秀 樹 | 1944年5月5日生 | 1968年4月 | 日本ゼオン㈱入社 | (注3) | - | |
1999年6月 | 同社取締役に就任 | ||||||
2003年6月 | 同社常務取締役化成品事業部長 | ||||||
2005年6月 | 東京材料㈱代表取締役社長 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
2015年6月 | 取締役就任(現任) | ||||||
現在に至る | |||||||
(重要な兼職の状況) | |||||||
該当なし |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 常勤 | 最 所 敏 明 | 1949年12月22日生 | 1968年4月 | 当社入社 | (注4) | 2 |
2004年4月 | 営業部次長 | ||||||
2005年6月 | 営業部長 | ||||||
2006年6月 | 取締役営業部長 | ||||||
2015年6月 | 監査役就任(現任) | ||||||
現在に至る | |||||||
(重要な兼職の状況) | |||||||
該当なし | |||||||
監査役 | 小 野 浩 道 | 1946年2月4日生 | 1973年5月 | 税理士登録 | (注4) | 21 | |
1973年9月 | 小野浩道税理士事務所開設(現在) | ||||||
2006年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
現在に至る | |||||||
(重要な兼職の状況) | |||||||
税理士 | |||||||
監査役 | 西 村 賢 | 1973年2月25日生 | 2000年10月 | 弁護士登録 | (注4) | ― | |
2000年10月 | 成和共同法律事務所(現成和明哲法律事務所)入所 | ||||||
2006年10月 | 同所 パートナー(現在) | ||||||
2015年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2015年8月 | ERIホールディングス株式会社社外監査役就任(現任) | ||||||
現在に至る | |||||||
(重要な兼職の状況) | |||||||
弁護士 | |||||||
ERIホールディングス株式会社社外監査役 | |||||||
計 | 2,346 |
(注) 1 関秀樹は社外取締役であります。
2 小野浩道および西村賢は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役小野浩道の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、監査役最所敏明および西村賢の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01635] S1007WPJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。