男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役会長兼社長 | | 坂本 精志 | 1937年2月7日生 |
|
| | 1959年3月 | 当社入社 | 1960年2月 | 当社取締役 | 1965年6月 | 当社専務取締役 | 1987年4月 | 星崎工業(株)(現(株)ネスター)代表取締役社長 | 1988年7月 | 当社取締役 | 2000年7月 | 当社取締役退任 | 2002年2月 | 当社取締役相談役 | 2002年11月 | (株)ネスター取締役会長 | 2005年1月 | 当社代表取締役相談役 | 2005年1月 | 坂本商事(株)代表取締役 | 2005年1月 | ホシザキ家電(株)代表取締役 | 2005年1月 | ホシザキ北海道(株)代表取締役 | 2005年1月 | ホシザキ東北(株)代表取締役 | 2005年1月 | ホシザキ北信越(株)代表取締役 | 2005年1月 | ホシザキ東海(株)代表取締役 | 2005年2月 | 当社代表取締役社長 | 2005年2月 | HOSHIZAKI EUROPE LIMITED Managing Director | 2005年2月 | HOSHIZAKI SINGAPORE PTE LTD Managing Director | 2005年2月 | Hoshizaki Europe Holdings B.V. Managing Director | 2005年2月 | 星崎冷熱機械(上海)有限公司董事長 | 2006年1月 | 星崎電機(蘇州)有限公司董事長 | 2006年1月 | ホシザキ湘南(株)代表取締役 | 2011年3月 | 当社代表取締役会長 | 2014年6月 | 当社代表取締役会長兼社長(現任) |
| (注)4 | ― |
常務取締役 | 管理部門、価値向上研究所 担当 | 本郷 正己 | 1953年1月10日生 |
|
| | 2006年4月 | (株)エイデン退職 | 2006年5月 | 当社入社 | 2006年8月 | 当社管理本部 本部長 | 2006年9月 | 当社取締役 | 2007年3月 | 当社常務取締役(現任) | 2007年6月 | 当社管理部門 担当 | 2011年5月 | 当社管理部門、価値向上研究所 担当(現任) |
| (注)4 | 45,900 |
常務取締役 | 製造部門、開発・技術部門統括 担当 | 川井 秀樹 | 1954年4月14日生 |
|
| | 2009年3月 | パナソニック(株)退職 | 2009年4月 | 当社入社 | 2009年11月 | 当社中央研究所 所長 | 2010年1月 | 当社第一設計部 部長 | 2010年3月 | 当社取締役 | 2010年3月 | 当社開発・技術部門 担当 兼 中央研究所 所長 兼 第一設計部 部長 | 2013年3月 | 当社常務取締役(現任) | 2013年3月
2013年4月
2013年4月 | 当社製造部門、開発・技術部門統括 担当(現任) 星崎(中国)投資有限公司董事長(現任) 星崎電機(蘇州)有限公司董事長(現任) |
| (注)4 | 2,100 |
常務取締役 | 国内営業部門担当 | 丸山 暁 | 1960年11月29日生 |
|
| | 1985年6月 | (株)リクルート退職 | 1985年7月 | 中部星崎(株)(現ホシザキ東海(株))入社 | 2001年9月 | ホシザキ東海(株)取締役 | 2007年9月 | 当社営業本部 部長 | 2007年10月 | ホシザキ東海(株)代表取締役 | 2008年3月 | 当社取締役(現任) | 2008年3月 | ホシザキ京阪(株)代表取締役 | 2009年1月 | ホシザキ北関東(株)代表取締役 | 2009年3月 | ホシザキ北海道(株)代表取締役(現任) | 2009年3月 2011年3月 2011年3月
2013年12月 2014年3月 2015年3月
2015年7月
2016年3月
| 当社営業本部 担当 兼 営業本部 部長 ホシザキ東京(株)代表取締役 ホシザキ北信越(株)代表取締役(現任) ホシザキ阪神(株)代表取締役 当社本社営業部、大阪支店 担当 当社営業本部(チェーン店担当)、本社営業部、大阪支店 担当 兼 営業本部 部長 ホシザキ東北(株)代表取締役(現任) 当社常務取締役(現任) 国内営業部門 担当(現任) |
| (注)4 | 5,400 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 人事部、総務部 担当 | 小川惠士郎 | 1953年5月26日生 |
|
| | 1977年4月 | 当社入社 | 2002年11月 | 坂本商事(株)取締役 | 2005年12月 | 当社取締役(現任) | 2007年3月 | (株)厨房ステーション代表取締役 | 2009年3月 平成27日3月 | 当社グループ管理部 担当 当社人事部、総務部 担当(現任) |
| (注)4 | 110,400 |
取締役 | グループ管理部、IR・経営企画 担当 | 小林 靖浩 | 1966年8月2日生 |
|
| | 2008年9月 2008年9月 | (株)アルペン退職 当社入社 | 2008年10月 2010年1月 | 当社経営企画室 室長 当社経理部 部長 | 2012年3月 2012年3月
2015年1月
2015年3月
2016年1月 | 当社取締役(現任) 当社経理部、総務部 担当 兼 経理部 部長 当社経理部、人事部、総務部 担当 兼 経理部 部長 当社経理部、グループ管理部 担当 兼 経理部 部長 グループ管理部、IR・経営企画 担当(現任) |
| (注)4 | 2,300 |
取締役 | 経理部 担当 兼 経理部 部長 | 小倉 大造 | 1958年9月14日生 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2005年12月 2012年3月 | 当社生産管理部 部長 当社製造管理統括部 統括部長 | 2013年3月 2013年3月
2016年1月 | 当社取締役(現任) 当社製造管理統括部 担当 兼 製造管理統括部 統括部長 経理部 担当 兼 経理部 部長(現任) |
| (注)4 | 7,500 |
取締役 | 営業本部(首都圏、法人営業統括)担当 兼 営業本部 首都圏部長 | 尾﨑 司 | 1955年4月28日生 |
|
| | 2010年3月 | コクヨ(株)退職 | 2010年7月 2011年3月 | 当社入社 ホシザキ北関東(株)代表取締役(現任) | 2012年12月
2014年3月 2014年3月
2015年3月
2016年3月 | ホシザキ東京(株)代表取締役(現任) 当社取締役(現任) 当社首都圏 担当 兼 営業本部 首都圏部長 当社営業本部(首都圏担当) 兼 営業本部 首都圏部長 当社営業本部(首都圏、法人営業統括)担当 兼 営業本部 首都圏部長(現任) |
| (注)4 | 100 |
取締役 | 海外事業部門、グローバル戦略 担当 兼 海外戦略推進部 部長 | 恒松 孝一 | 1962年4月29日生 |
|
| | 2011年3月 | ソニー(株)退職 | 2011年4月 2011年9月 2012年7月
2012年7月
2012年8月 2015年1月 | 当社入社 当社海外戦略推進部 部長 HOSHIZAKI USA HOLDINGS,INC. President HOSHIZAKI AMERICA,INC. President 星崎冷熱機械(上海)有限公司董事長 当社海外戦略推進部 部長 兼 海外戦略推進部 課長 | 2015年1月 2015年3月 2015年3月 | GRAM COMMERCIAL A/S Chairman(現任) 当社取締役(現任) 当社海外事業部門、グローバル戦略 担当 兼 海外戦略推進部 部長(現任) |
| (注)4 | 3,000 |
取締役 | 島根工場 担当 兼 島根工場 工場長 | 落合 伸一 | 1960年4月18日生 |
|
| | 1979年3月 | 当社入社 | 2008年10月 2013年1月 2015年3月 2015年3月
| 当社横田製造部 部長 当社島根工場 工場長 当社取締役(現任) 当社島根工場 担当 兼 島根工場 工場長(現任) |
| (注)4 | 7,500 |
取締役 | 開発・技術部門 担当 兼 中央研究所 所長 | 古川 義朗 | 1959年10月12日生 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2005年12月 2011年1月 2013年1月 2016年3月 | 当社機械部 部長 当社島根工場 工場長 当社中央研究所 所長(現任) 当社取締役(現任) 開発・技術部門 担当(現任) |
| (注)4 | 3,000 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 (監査等委員) |
| 北垣戸弘充 | 1952年11月22日生 |
|
| | 1971年8月 | (株)堀田栄一商店退職 | 1971年9月 | 中部星崎(株)(現ホシザキ東海(株))入社 | 1982年2月 | 当社入社 | 2004年2月 | 当社経理グループ グループリーダー | 2005年12月 | 当社経理部 部長 | 2008年3月 | 当社取締役 | 2012年3月 | 当社監査役 | 2016年3月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)5 | 14,000 |
取締役 (監査等委員) | | 小野田 誓 | 1956年9月28日生 |
|
| | 1986年12月 | 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)退所 | 1987年1月 | 公認会計士事務所開設 | 2004年2月 | 当社監査役 | 2016年3月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)5 | 8,200 |
取締役 (監査等委員) | | 元松 茂 | 1957年6月6日生 |
|
| | 1993年3月 | 最高裁判所退職 | 1995年4月 | 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)入会 | 2016年3月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)5 | ― |
| | | 計 | | | 209,400 |
(注)1.2016年3月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって、監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.小野田誓氏及び元松茂氏は、社外取締役であります。
3.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 北垣戸弘充氏 委員 小野田誓氏 元松茂氏
4.2016年3月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2016年3月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2016年3月24日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役2名を選任いたしております。なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることになっております。また、選任されました補欠の監査等委員である取締役からは、監査等委員である取締役が任期中に退任し、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合に、就任する旨の承諾を得ております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
| | |
氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況) | 所有する当社 株式の数(株) |
鈴木 剛 (1957年6月18日生) |
|
| | 2011年6月 2013年4月 | 当社入社 当社内部監査室 室長(現任) |
| ― |
鈴木太刀雄 (1937年7月18日生) |
|
| | 1974年11月
| ㈱大洋電機製作所設立 代表取締役社長(現任) |
| 3,000 |
(注)鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。