男性39名 女性1名 (役員のうち女性の比率2.50%)
①取締役
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | | 綱 川 智 | 1955年9月21日 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2010年6月
| 東芝メディカルシステムズ㈱代表取締役社長(2014年6月まで) | 2013年10月 | ヘルスケア事業開発部長 | 2014年6月 | 執行役上席常務 | 2015年9月 | 取締役、代表執行役副社長 | 2016年6月 | 取締役、代表執行役社長(現在) |
| ※1 | 28 |
取締役 | | 志 賀 重 範 | 1953年12月13日 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2008年4月 | 電力システム社副社長 | 2011年6月 | 執行役上席常務 | 2014年6月 | 執行役専務 | 2015年9月 | 代表執行役副社長 | 2016年6月 | 取締役、代表執行役会長(現在) | | | 他の会社の代表状況 | 東芝原子力エナジーホールディングス(英国)社取締役社長 | 東芝原子力エナジーホールディングス(米国)社取締役社長 |
| ※1 | 82 |
取締役 | | 成 毛 康 雄 | 1955年4月12日 |
|
| | 1984年4月 | 当社入社 | 2010年6月
| セミコンダクター社メモリ事業部長 | 2011年6月 | 執行役常務 | 2013年6月 | 執行役上席常務 | 2014年6月 | 執行役専務 | 2015年9月 | 代表執行役副社長 | 2016年6月
| 取締役、代表執行役副社長(現在) |
| ※1 | 49 |
取締役 | | 平 田 政 善 | 1958年9月17日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2010年2月
| ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社取締役、常務執行役員 | 2012年6月 | 東芝テック㈱取締役、執行役員 | 2013年6月 | 同社取締役、常務執行役員 | 2015年9月 | 取締役、代表執行役上席常務 | 2016年6月 | 取締役、代表執行役専務(現在) |
| ※1 | 14 |
社外取締役 | 監査委員会委員、報酬委員会委員 | 野 田 晃 子 | 1939年1月3日 |
|
| | 1961年3月 | 当社入社(1963年8月まで) | 1971年7月 | 監査法人中央会計事務所入所 | 1975年3月 | 公認会計士登録 | 1985年5月
| 監査法人中央会計事務所代表社員 | 1992年8月
| 日本公認会計士協会会計制度委員会副委員長 | 1997年11月
| 公認会計士第2次試験試験委員(2000年10月まで) | 2001年7月
| 中央青山監査法人辞職、金融庁証券取引等監視委員会委員(2007年7月まで) | 2009年3月
| 中越パルプ工業㈱監査役(2015年6月まで) | 2009年5月
| ㈱レナウン監査役(2013年5月まで) | 2015年9月 | 当社非業務執行取締役 | 2016年6月 | 当社社外取締役(現在) |
| ※1 | 12 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
社外取締役 | 指名委員会委員、報酬委員会委員 | 池 田 弘 一 | 1940年4月21日 |
|
| | 1963年4月
| 朝日麦酒㈱(現アサヒグループホールディングス㈱)入社 | 1996年3月 | 同社取締役 | 1997年3月 | 同社常務取締役 | 1999年3月 | 同社専務取締役 | 2000年3月 | 同社専務執行役員 | 2001年3月 | 同社専務取締役 | 2002年1月 | 同社代表取締役社長 | 2006年3月 | 同社代表取締役会長 | 2010年3月 | 同社相談役(現在) | 2015年9月 | 当社社外取締役(現在) |
| ※1 | 0 |
社外取締役 | 報酬委員会委員長、監査委員会委員 | 古 田 佑 紀 | 1942年4月8日 |
|
| | 1969年4月 | 検事任官 | 1993年4月 | 法務大臣官房審議官 | 1998年7月 | 宇都宮地方検察庁検事正 | 1999年9月 | 最高検察庁検事 | 1999年12月 | 法務省刑事局長 | 2002年8月 | 最高検察庁刑事部長 | 2003年9月
| 最高検察庁次長検事(2004年12月まで) | 2005年8月 | 最高裁判所判事(2012年4月まで) | 2012年8月 | 弁護士登録(現在) | 2015年9月 | 当社社外取締役(現在) |
| ※1 | 0 |
社外取締役 | 指名委員会委員長、報酬委員会委員 | 小 林 喜 光 | 1946年11月18日 |
|
| | 1974年12月
| 三菱化成工業㈱(現三菱化学㈱)入社 | 2003年6月 | 同社執行役員 | 2005年4月 | 同社常務執行役員 | 2006年6月
| ㈱三菱ケミカルホールディングス取締役 | 2007年2月 | 三菱化学㈱取締役 | 2007年4月
| ㈱三菱ケミカルホールディングス取締役社長、三菱化学㈱取締役社長 | 2012年4月 | 三菱化学㈱取締役会長(現在) | 2015年4月
| ㈱三菱ケミカルホールディングス取締役会長(現在) | 2015年9月 | 当社社外取締役(現在) |
| ※1 | 0 |
社外取締役 | 監査委員会委員長、指名委員会委員 | 佐 藤 良 二 | 1946年12月7日 |
|
| | 1969年4月
| 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 | 1971年10月
| 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | 1975年2月 | 公認会計士登録 | 1978年1月
| Touche Rossニューヨーク事務所 | 1979年9月 | Touche Rossロンドン事務所 | 1983年5月 | 等松青木監査法人パートナー | 2001年6月
| 監査法人トーマツ東京地区業務執行社員 | 2004年6月
| 同法人東京地区代表社員兼東京地区経営執行社員 | 2007年6月 | 同法人包括代表(CEO) | 2010年11月
| 有限責任監査法人トーマツシニアアドバイザー(2011年5月まで) | 2015年9月 | 当社社外取締役(現在) |
| ※1 | 3 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
社外取締役 | 指名委員会委員、報酬委員会委員 | 前 田 新 造 | 1947年2月25日 |
|
| | 1970年4月 | ㈱資生堂入社 | 2003年6月 | 同社取締役、執行役員 | 2005年6月 | 同社代表取締役、執行役員社長 | 2011年4月 | 同社代表取締役会長 | 2013年4月
| 同社代表取締役会長、執行役員社長 | 2014年4月 | 同社取締役会長 | 2014年6月 | 同社相談役(現在) | 2015年9月 | 当社社外取締役(現在) |
| ※1 | 0 |
計 | 188 |
(注) ※1.取締役の任期は、1年です。
2.所有株式数には、持株会を通じて実質的に所有している株式数を含みます。
3.野田晃子、池田弘一、古田佑紀、小林喜光、佐藤良二、前田新造は、会社法第2条15号に定める社外取締役です。
4.当社の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長 前田新造
指名委員会 小林喜光(委員長)、池田弘一、佐藤良二、前田新造
監査委員会 佐藤良二(委員長、常勤)、野田晃子、古田佑紀
報酬委員会 古田佑紀(委員長)、野田晃子、池田弘一、小林喜光、前田新造
②執行役
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
代表執行役社長 | | 綱 川 智 | 取締役の欄に同じ | 同左 | ※1 | 28 |
代表執行役会長 | エネルギーシステムソリューション所管 | 志 賀 重 範 | 取締役の欄に同じ | 同左 | ※1 | 82 |
代表執行役副社長 | ストレージ&デバイスソリューション所管、ライフサイエンス事業所管、ストレージ&デバイスソリューション社社長 | 成 毛 康 雄 | 取締役の欄に同じ | 同左 | ※1 | 49 |
代表執行役副社長 | インフラシステムソリューション所管、インフラシステムソリューション社社長 | 秋 葉 慎 一 郎 | 1956年8月1日 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2011年6月
| 東芝エレベータ㈱代表取締役社長(2014年3月まで) | 2013年10月 | 執行役上席常務 | 2016年6月 | 代表執行役副社長(現在) |
| ※1 | 39 |
代表執行役専務 | 経営企画部担当、人事・総務部担当、経営刷新推進部長 | 牛 尾 文 昭 | 1958年3月29日 |
|
| | 1982年4月 2009年6月 2011年6月 2013年6月 2015年7月 2015年9月 2016年6月 | 当社入社 人事部長 執行役常務 取締役、執行役上席常務 取締役、代表執行役上席常務 取締役、代表執行役専務 代表執行役専務(現在) |
| ※1 | 67 |
代表執行役専務 | 財務管理部・主計部担当(CFO) | 平 田 政 善 | 取締役の欄に同じ | 同左 | ※1 | 14 |
執行役専務 | 技術統括部担当 | 西 田 直 人 | 1954年2月11日 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 2011年4月 | 技術企画室長 | 2012年6月 | 執行役常務 | 2013年6月 | 執行役上席常務 | 2014年6月 2015年9月 | 取締役、執行役専務 執行役専務(現在) |
| ※1 | 67 |
執行役専務 | プロジェクト審査部担当 | 前 川 治 | 1954年12月4日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2008年6月
| 電力システム社統括技師長兼同品質統括責任者並びに電力・社会システム技術開発センター長 | 2011年6月 | 執行役常務 | 2012年6月 | 執行役上席常務 | 2015年9月 | 執行役専務(現在) |
| ※1 | 67 |
執行役専務 | 営業統括部担当、支社担当 | 竹 中 直 紀 | 1956年12月25日 |
|
| | 1979年4月 | 当社入社 | 2010年6月 | 関西支社長 | 2011年6月 | 執行役常務 | 2013年6月 2015年9月 | 執行役上席常務 執行役専務(現在) |
| ※1 | 65 |
執行役上席常務 | 中国総代表 | 豊 原 正 恭 | 1957年12月20日 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2009年5月
| 東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス㈱取締役社長(2013年9月まで) | 2011年6月 | 執行役上席常務(現在) | 他の会社の代表状況 東芝中国社董事長 |
| ※1 | 94 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
執行役上席常務 | インダストリアルICTソリューション社社長 | 錦 織 弘 信 | 1956年8月2日 |
|
| | 1980年4月 | 富士通㈱入社 | 2006年12月
| 同社経営執行役、ストレージプロダクト事業本部長 | 2009年10月
| 当社入社、デジタルメディアネットワーク社社長附 | 2010年4月
| ストレージプロダクツ社HDD事業部長 | 2010年6月 | 執行役常務 | 2012年6月 | 執行役上席常務(現在) | | 他の会社の代表状況 東芝ソリューション㈱取締役社長 |
| ※1 | 72 |
執行役上席常務 | 欧州総代表 | 横 田 岳 志 | 1958年2月15日 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2011年4月
| 社会インフラシステム社電力流通システム事業部長 | 2011年6月 | 執行役常務 | 2014年6月 | 執行役上席常務(現在) |
| ※1 | 47 |
執行役上席常務 | エネルギーシステムソリューション社副社長 | 油 谷 好 浩 | 1956年5月22日 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2010年6月
| 電力システム社火力・水力事業部長 | 2012年6月 | 執行役常務 | 2014年6月 | 執行役上席常務(現在) |
| ※1 | 49 |
執行役上席常務 | エネルギーシステムソリューション社統括技師長、エネルギーシステムソリューション社品質統括責任者、電力・社会システム技術開発センター長 | 風 尾 幸 彦 | 1955年9月20日 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2008年4月
| 電力システム社火力・水力技師長 | 2013年6月 2015年9月 | 執行役常務 執行役上席常務(現在) |
| ※1 | 30 |
執行役上席常務 | ストレージ&デバイスソリューション社副社長 | 森 誠 一 | 1959年1月17日 |
|
| | 1983年4月 | 当社入社 | 2011年7月
| セミコンダクター&ストレージ社メモリ技師長兼同社メモリ事業部フラッシュ・カード技術部長 | 2011年8月
| セミコンダクター&ストレージ社メモリ技師長 | 2013年6月 | 執行役常務 | 2015年9月 | 執行役上席常務(現在) |
| ※1 | 35 |
執行役上席常務 | 技術統括部長 | 斉 藤 史 郎 | 1957年5月1日 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2011年6月 | 研究開発センター所長 | 2014年6月 2015年9月 | 執行役常務 執行役上席常務(現在) |
| ※1 | 34 |
執行役上席常務 | 米州総代表 | 大 谷 文 夫 | 1958年2月16日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2010年9月
| 電力システム社火力・水力事業部参事 | 2012年6月 | アジア総代表 | 2014年6月 | 執行役常務 | 2015年9月 | 執行役上席常務(現在) | | 他の会社の代表状況 東芝アメリカ社取締役会長 |
| ※1 | 21 |
執行役上席常務 | 内部管理体制強化プロジェクトチームプロジェクトマネージャー | 橋 本 紀 晃 | 1959年1月18日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2009年7月 | 経営企画部長 | 2012年6月 | 欧州総代表 | 2013年6月 | 執行役常務 | 2016年6月 | 執行役上席常務(現在) |
| ※1 | 40 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
執行役上席常務 | 生産調達統括部担当 | 長谷川 功 宏 | 1959年7月27日 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2011年4月
| セミコンダクター社生産統括責任者兼同調達統括責任者 | 2011年12月
| セミコンダクター&ストレージ社生産統括責任者 | 2014年6月 | 執行役常務 | 2016年6月 | 執行役上席常務(現在) |
| ※1 | 22 |
執行役上席常務 | 法務部担当、監査委員会室長 | 櫻 井 直 哉 | 1957年1月9日 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2007年6月 | 提携法務部長 | 2013年10月 | 法務部長 | 2015年9月 | 執行役常務 | 2016年6月 | 執行役上席常務(現在) |
| ※1 | 15 |
執行役常務 | エネルギーシステムソリューション社社長附 | 岡 村 潔 | 1957年2月10日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2008年4月 | 電力システム社原子力事業部長 | 2011年6月 | 執行役常務(現在) | | 他の会社の代表状況 東芝アメリカ原子力エナジー社取締役社長 |
| ※1 | 49 |
執行役常務 | インフラシステムソリューション社品質統括責任者 | 安 達 竹 美 | 1956年2月5日 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2011年4月
| 社会インフラシステム社生産統括責任者兼同社経営変革統括責任者 | 2012年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 45 |
執行役常務 | インダストリアルICTソリューション社副社長 | 下 辻 成 佳 | 1958年4月7日 |
|
| | 1983年4月 | 当社入社 | 2011年4月
| デジタルプロダクツ&サービス社統括技師長 | 2012年1月
| クラウド&ソリューション事業統括部長 | 2012年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 41 |
執行役常務 | エネルギーシステムソリューション社社長附 | 栗 原 洋 | 1956年3月9日 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2011年4月
| ネットワーク&ソリューション統括責任者 | 2011年11月 | 社会インフラシステム社社長附 | 2011年12月
| ランディス・ギア社取締役副会長 | 2013年6月 | 執行役常務(現在) | | 他の会社の代表状況 ランディス・ギア社取締役会長 コンサート社取締役会長 |
| ※1 | 38 |
執行役常務 | ストレージ&デバイスソリューション社副社長 | 早 坂 伸 夫 | 1955年8月7日 |
|
| | 1984年4月 | 当社入社 | 2007年12月
| セミコンダクター社メモリ事業部先端メモリ開発センター長 | 2013年10月
| セミコンダクター&ストレージ社統括技師長兼同半導体研究開発センター長 | 2014年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 20 |
執行役常務 | エネルギーシステムソリューション社電力流通システム事業部長 | 原 園 浩 一 | 1959年1月10日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2011年4月
| 社会インフラシステム社営業統括責任者 | 2014年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 24 |
執行役常務 | 営業統括部長 | 平 田 一 郎 | 1957年10月19日 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2011年1月
| セミコンダクター社営業統括責任者 | 2011年7月
| セミコンダクター&ストレージ社営業統括責任者 | 2015年9月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 17 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
執行役常務 | 関西支社長 | 横 溝 英 樹 | 1958年8月20日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2010年7月 | 総合営業推進部長 | 2013年10月 | 営業統括部総合営業部長 | 2015年9月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 30 |
執行役常務 | 内部監査部長 | 大 塚 仁 | 1958年12月4日 |
|
| | 1983年4月 | 当社入社 | 2011年5月 | 東芝アメリカ電子部品社社長 | 2012年6月 | 経営企画部長 | 2015年9月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 12 |
執行役常務 | インフラシステムソリューション社副社長 | 松 原 和 則 | 1958年1月17日 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2011年6月 | 東芝エレベータ㈱常務 | 2013年6月 | 東芝エレベータ㈱上席常務 | 2014年4月
| 東芝エレベータ㈱代表取締役社長(現在) | 2016年6月 | 執行役常務(現在) | | 他の会社の代表状況 東芝エレベータ㈱代表取締役社長 |
| ※1 | 7 |
執行役常務 | インフラシステムソリューション社副社長 | 青 木 勲 | 1958年7月5日 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2011年4月 | 社会インフラシステム社社長附 | 2014年6月
| 社会インフラシステム社鉄道・自動車システム事業部長 | 2016年4月
| インフラシステムソリューション社産業・自動車システム事業部長 | 2016年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 25 |
執行役常務 | エネルギーシステムソリューション社原子力事業部長 | 畠 澤 守 | 1959年4月2日 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2009年10月
| 電力システム社原子力事業部原子力技術部長 | 2011年7月
| 電力システム社原子力事業部原子力福島復旧技術部長 | 2012年10月
| 電力システム社原子力事業部原子力福島復旧・サイクル技術部長 | 2014年1月 | 電力システム社原子力事業部長 | 2016年4月
| エネルギーシステムソリューション社原子力事業部長 | 2016年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 13 |
執行役常務 | 広報・IR部担当 | 長谷川 直 人 | 1959年9月27日 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2004年4月 | 広報室長 | 2013年10月
| コーポレートコミュニケーション部広報・IR室長 | 2016年4月 | 広報・IR部長 | 2016年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 15 |
執行役常務 | ストレージ&デバイスソリューション社メモリ事業部長 | 渡 辺 友 治 | 1962年3月11日 |
|
| | 1986年4月 | 当社入社 | 2011年1月 | 大分工場長附 | 2013年5月 | 四日市工場長附 | 2013年6月 | 四日市工場長 | 2015年9月
| セミコンダクター&ストレージ社メモリ事業部長 | 2016年4月
| ストレージ&デバイスソリューション社メモリ事業部長 | 2016年6月 | 執行役常務(現在) |
| ※1 | 16 |
計 | 1,289 |
(注) ※1.執行役の任期は、1年です。
2.所有株式数には、持株会を通じて実質的に所有している株式数を含みます。
3.2015年9月30日開催の取締役会において、執行役に選任され就任した瀧口登志夫は、2016年3月16日に辞任しました。
4.執行役常務の各務正一は、2016年5月31日に辞任しました。