有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007V69
シャープ株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性 10名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)
(注) 1 上記のほか、戴 正呉、劉 揚偉、中川威雄、高山俊明の4氏が、2016年6月23日開催の定時株主総会に
おいて取締役に選任されているが、その選任の効力は、第三者割当による募集株式の発行に係る鴻海精密工
業股份有限公司、Foxconn (Far East) Limited、Foxconn Technology Pte. Ltd.及びSIO International
Holdings Limitedからの払込みを条件として生じることとされている。
2 取締役 中矢一也、取締役 石田佳久の2氏は、社外取締役である。
3 監査役 奥村萬壽雄、監査役 須田 徹の2氏は、社外監査役である。
4 各取締役の任期は、2016年6月23日開催の定時株主総会で選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。ただし、髙橋興三氏は鴻海精密工業股份有限公司等
4社からの払込完了後、辞任により退任予定である。
5 常勤監査役 西尾裕次郎氏の任期は、2014年6月25日開催の定時株主総会で選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
6 常勤監査役 藤井修造、監査役 奥村萬壽雄、監査役 須田 徹の3氏の任期は、2015年6月23日開催の定時株主総会で選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
7 当社は、業務執行体制を強化するため、執行役員制度を導入している。
執行役員は24名で、構成は以下のとおりである。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||
代表取締役 取締役社長 | 髙 橋 興 三 | 1954年 8月20日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)4 | 35 | ||||||||||||||||
2008年9月 | 執行役員 健康・環境システム事業本部長 | |||||||||||||||||||||
2010年4月 | 常務執行役員 米州本部長 | |||||||||||||||||||||
2012年4月 | 副社長執行役員 営業担当兼海外事業本部長 | |||||||||||||||||||||
2012年6月 | 代表取締役兼副社長執行役員 営業担当兼海外事業本部長 | |||||||||||||||||||||
2013年6月 | 代表取締役 取締役社長(現在に至る) | |||||||||||||||||||||
代表取締役 兼副社長 執行役員 | 経営企画本部長兼経理・財務本部長兼東京支社長 | 野 村 勝 明 | 1957年 2月7日生 | 1981年4月
| 当社入社 AVシステム管理本部長 執行役員経理本部長 取締役兼執行役員経理本部長
| (注)4 | 16 | |||||||||||||||
取締役 兼専務 執行役員 | コンシューマー エレクトロニクス カンパニー社長 | 長谷川 祥 典 | 1955年 4月19日生 | 1980年4月
| 当社入社 取締役 通信システム事業本部長 常務取締役 通信システム事業本部長 常務執行役員 通信システム事業本部長
取締役兼専務執行役員 コンシューマーエレクトロニクスカンパニー社長(現在に至る) | (注)4 | 54 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 兼常務 執行役員 | コンシューマーエレクトロニクスカンパニーカンパニーEVP 兼 健康・環境システム事業本部長 | 沖 津 雅 浩 | 1957年 8月3日生 | 1980年4月 2005年10月 2009年3月 2010年10月 2011年10月 2013年4月 2015年10月 2016年6月 | 当社入社 上海夏普電器有限公司総経理 当社健康・環境システム事業本部ランドリーシステム事業部長 健康・環境システム事業本部空調システム事業部長 健康・環境システム事業本部副本部長兼空調システム事業部長 執行役員健康・環境事業統轄兼健康・環境システム事業本部長 執行役員コンシューマーエレクトロニクスカンパニー カンパニーEVP兼健康・環境システム事業本部長 取締役兼常務執行役員コンシューマーエレクトロニクスカンパニー カンパニーEVP兼健康・環境システム事業本部長(現在に至る) | (注)4 | 27 |
取締役 | 中 矢 一 也 | 1956年 9月14日生 | 2006年6月 2008年6月 2009年4月 2012年6月 2014年4月 2015年10月 2016年4月 2016年6月 | パナソニック四国エレクトロニクス㈱(現:パナソニックヘルスケア㈱)取締役ストレージ事業部長 同常務取締役デバイス事業グループ長 同代表取締役常務 全社事業担当、経営企画・広報担当兼ロボット事業化プロジェクトリーダ ー 同代表取締役専務 全社事業担当、経営企画・広報担当 パナソニックヘルスケアホールディングス㈱執行役員 パナソニックヘルスケア㈱代表取締役専務執行役員最高技術責任者(CTO) コニカミノルタ㈱事業開発本部顧問 同開発統括本部顧問(現在に至る) 当社取締役(現在に至る) | (注)4 | 2 | |
取締役 | 石 田 佳 久 | 1959年 11月5日生 | 2006年6月 | ソニー㈱業務執行役員SVP | (注)4 | _ | |
2011年9月 | Sony Ericsson Mobile Communications AB(現ソニー モバイルコミュニケーション ズ㈱) Deputy CEO 兼 EVP、 取締役 | ||||||
2015年7月 | 楽天㈱コンサルタント (2016年5月契約終了) | ||||||
2015年9月 | SILK LABS アドバイザー(現在に至る) | ||||||
2015年11月 | エルジーディスプレイジャパン㈱コンサルタント (2016年6月契約終了) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現在に至る) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 西 尾 裕次郎 | 1956年 12月1日生 | 1979年4月 2007年9月 2009年3月 2010年4月 2012年8月 2013年4月 2014年4月 2014年6月 | 当社入社 経理本部副本部長兼経理部長 広報室長 海外企画本部長 ITシステム推進センター所長 コーポレート統括本部SCM統轄兼ITシステム戦略部長 コーポレート統括本部経営企画部参与 常勤監査役(現在に至る) | (注)5 | 7 | |
常勤監査役 | 藤 井 修 造 | 1957年 6月4日生 | 1980年4月 2002年4月 2009年4月 2011年6月 2013年1月 2013年4月 2015年4月 2015年6月 | ㈱富士銀行入行 ㈱みずほ銀行成城支店長 同執行役員難波支店長 みずほインベスターズ証券㈱取締役副社長 みずほ証券㈱常務取締役兼常務執行役員IB業務推進グループ長、銀行・信託連携推進部担当 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員事業法人ユニット副担当役員 みずほ証券㈱常務執行役員国内営業部門副部門長IB業務推進グループ長、銀行・信託連携推進部担当 みずほ証券㈱理事 当社入社 経営企画本部理事 常勤監査役(現在に至る) | (注)6 | - | |
監査役 | 奥 村 萬壽雄 | 1947年 11月8日生 | 2001年5月 2002年8月 2004年1月 2006年3月 2011年6月 2013年6月 | 大阪府警察本部長 警察庁警備局長 警視総監 財団法人(現一般財団法人)全日本交通安全協会理事長 当社監査役(現在に至る) 公益財団法人日本道路交通情報センター理事長(現在に至る) | (注)6 | 27 | |
監査役 | 須 田 徹 | 1946年 9月2日生 | 1969年4月 1972年4月 1990年6月 1996年2月 2002年5月 2009年2月 2015年6月 2015年12月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録 勝島敏明税理士事務所パートナー 税理士登録 税理士法人トーマツ理事長 須田徹公認会計士・税理士事務所設立(現在に至る) 当社監査役(現在に至る) スリーフィールズ合同会社代表社員(現在に至る) | (注)6 | 36 | |
計 | 207 |
(注) 1 上記のほか、戴 正呉、劉 揚偉、中川威雄、高山俊明の4氏が、2016年6月23日開催の定時株主総会に
おいて取締役に選任されているが、その選任の効力は、第三者割当による募集株式の発行に係る鴻海精密工
業股份有限公司、Foxconn (Far East) Limited、Foxconn Technology Pte. Ltd.及びSIO International
Holdings Limitedからの払込みを条件として生じることとされている。
2 取締役 中矢一也、取締役 石田佳久の2氏は、社外取締役である。
3 監査役 奥村萬壽雄、監査役 須田 徹の2氏は、社外監査役である。
4 各取締役の任期は、2016年6月23日開催の定時株主総会で選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。ただし、髙橋興三氏は鴻海精密工業股份有限公司等
4社からの払込完了後、辞任により退任予定である。
5 常勤監査役 西尾裕次郎氏の任期は、2014年6月25日開催の定時株主総会で選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
6 常勤監査役 藤井修造、監査役 奥村萬壽雄、監査役 須田 徹の3氏の任期は、2015年6月23日開催の定時株主総会で選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
7 当社は、業務執行体制を強化するため、執行役員制度を導入している。
執行役員は24名で、構成は以下のとおりである。
役名 | 氏名 | 担当 |
社長 | 髙 橋 興 三 | |
副社長執行役員 | 野 村 勝 明 | 経営企画本部長 兼 経理・財務本部長 兼 東京支社長 |
専務執行役員 | 長谷川 祥 典 | コンシューマーエレクトロニクスカンパニー社長 |
常務執行役員 | 橋 本 仁 宏 | 経営管理本部長 |
常務執行役員 | 藤 本 俊 彦 | 協業推進担当 |
常務執行役員 | 向 井 和 司 | ビジネスソリューションカンパニー社長 兼 シャープビジネスソリューション株式会社取締役会長 |
常務執行役員 | 伊 藤 ゆみ子 | 法務担当 |
常務執行役員 | 森 谷 和 弘 | 電子デバイスカンパニー社長 |
常務執行役員 | 桶 谷 大 亥 | ディスプレイデバイスカンパニー社長 |
常務執行役員 | 沖 津 雅 浩 | コンシューマーエレクトロニクスカンパニー カンパニーEV P 兼 健康・環境システム事業本部長 |
執行役員 | 谷 口 信 之 | 品質・環境担当 |
執行役員 | 新 晶 | コンシューマーエレクトロニクスカンパニー カンパニーEVP 兼 海外マーケティング統轄部長 兼 シャープ・エレクトロニクス・マレーシア取締役会長 |
執行役員 | 種 谷 元 隆 | 研究開発本部長 |
執行役員 | 大 澤 敏 志 | シャープ・エレクトロニクス・コーポレーション取締役会長 兼 社長 |
執行役員 | 榊 原 聡 | 経理・財務本部 経理・財務担当 |
執行役員 | 今 矢 明 彦 | 中国代表 兼 夏普(中国)投資有限公司董事長 兼 総経理 兼 夏普商貿(中国)有限公司董事長 |
執行役員 | 深 堀 昭 吾 | 経営管理本部 人づくり担当 |
執行役員 | 佐々岡 浩 | エネルギーソリューションカンパニー社長 |
執行役員 | 和 田 正 一 | ディスプレイデバイスカンパニー副社長 |
執行役員 | 宮 永 良 一 | コンシューマーエレクトロニクスカンパニー カンパニーEVP 兼 国内マーケティング統轄部長 |
執行役員 | 小 谷 健 一 | コンシューマーエレクトロニクスカンパニー カンパニーEVP 兼 デジタル情報家電事業本部長 |
執行役員 | 福 井 博 之 | 経営企画本部 経営戦略担当 兼 経営企画部長 |
執行役員 | 川 口 登 史 | コンシューマーエレクトロニクスカンパニー カンパニーEVP 兼 通信システム事業本部長 |
執行役員 | 小 坂 祥 夫 | 構造改革実行本部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01773] S1007V69)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。