有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10078H9
株式会社堀場製作所 役員の状況 (2015年12月期)
男性 10名 女性 1名 (役員(取締役・監査役)のうち女性の比率9%)
(注)1.代表取締役会長兼社長 堀場厚は、2016年4月に株式会社堀場エステックの代表取締役会長に就任予定です。
2.取締役 長野隆史は、2016年4月にホリバ・ヨーロッパ社(ドイツ)のCEOを退任するとともに、ホリバ・コリア社(韓国)の代表取締役会長に就任予定です。
3.取締役杉田正博、東伏見慈晃及び竹内佐和子は、社外取締役であります。
4.監査役石角完爾及び石田敬輔は、社外監査役であります。
5.2016年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2016年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
8.当社は、1998年6月13日より執行役員制度を導入しております。
当社の執行役員の役位は、専務執行役員(エグゼクティブコーポレートオフィサー)、常務執行役員(シニアコーポレートオフィサー)、執行役員(コーポレートオフィサー)、理事(ジュニアコーポレートオフィサー)の4区分となっております。
なお、2016年4月1日時点の執行役員の体制は以下のとおりとなる予定です。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 会長兼社長 | 堀場 厚 | 1948年2月5日生 |
| (注)5 | 810,442 | |||||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長 | 経営戦略本部長 | 齊藤 壽一 | 1958年2月10日生 |
| (注)5 | 11,968 | ||||||||||||||||||||||||
専務取締役 | 開発本部長兼 開発統括室長 | 足立 正之 | 1962年11月1日生 |
| (注)5 | 10,399 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 | 管理本部長兼 東京支店長 | 佐藤 文俊 | 1954年2月16日生 |
| (注)5 | 10,860 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 営業本部長 | 長野 隆史 | 1962年4月13日生 |
| (注)5 | 11,789 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 杉田 正博 | 1944年10月20日生 |
| (注)5 | 1,100 | |||||||||||||||||||||||
取締役 | 東伏見 慈晃 | 1942年6月21日生 |
| (注)5 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
取締役 | 竹内 佐和子 | 1952年7月9日生 |
| (注)5 | ― | |||||||||||||||
監査役 (常勤) | 宇野 敏彦 | 1944年7月9日生 |
| (注)6 | 9,025 | |||||||||||||||
監査役 | 石角 完爾 | 1947年11月11日生 |
| (注)6 | - | |||||||||||||||
監査役 | 石田 敬輔 | 1945年12月23日生 |
| (注)6 | 5,378 | |||||||||||||||
計 | 870,961 |
2.取締役 長野隆史は、2016年4月にホリバ・ヨーロッパ社(ドイツ)のCEOを退任するとともに、ホリバ・コリア社(韓国)の代表取締役会長に就任予定です。
3.取締役杉田正博、東伏見慈晃及び竹内佐和子は、社外取締役であります。
4.監査役石角完爾及び石田敬輔は、社外監査役であります。
5.2016年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2016年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
田辺 親男 | 1947年4月19日生 |
| 7,219 | ||||||||||||||||||||||||||
橘川 温 | 1951年4月10日生 |
| 4,861 |
8.当社は、1998年6月13日より執行役員制度を導入しております。
当社の執行役員の役位は、専務執行役員(エグゼクティブコーポレートオフィサー)、常務執行役員(シニアコーポレートオフィサー)、執行役員(コーポレートオフィサー)、理事(ジュニアコーポレートオフィサー)の4区分となっております。
なお、2016年4月1日時点の執行役員の体制は以下のとおりとなる予定です。
役名 | 氏名 | 主な担当 |
専務執行役員 | Jai Hakhu | ホリバ・インターナショナル社(アメリカ)会長兼社長 ホリバ・インスツルメンツ社(アメリカ)会長 ホリバABX社(フランス)代表取締役社長 |
常務執行役員 | 橘川 温 | 財務本部長 |
常務執行役員 | 小石 秀之 | 株式会社堀場エステック 代表取締役社長 |
常務執行役員 | 室賀 裕一 | 株式会社堀場テクノサービス 代表取締役社長 |
常務執行役員 | George Gillespie | ホリバMIRA社(イギリス)CEO |
執行役員 | 河邨 浩 | ホリバ・ヨーロッパ・ホールディング社(フランス) 代表取締役社長 ホリバ・ヨーロッパ社(ドイツ)CEO |
執行役員 | 中峯 敦 | 業務改革推進センター長 |
執行役員 | 奥 成博 | 開発本部 医用担当副本部長 |
執行役員 | James Thepot | ホリバ・ジョバンイボン社(フランス)代表取締役社長 |
執行役員 | Christian Dubuc | ホリバABX社(フランス)シニアダイレクター |
理事 | 臼井 誠次 | 株式会社堀場エステック 常務取締役 |
理事 | 千原 啓生 | 生産本部長兼グループ生産統括室長 |
理事 | 中村 忠生 | 堀場儀器(上海)有限公司(中国)総経理 堀場(中国)貿易有限公司(中国)総経理 |
理事 | 佐竹 司 | 品質保証統括センター長 |
理事 | 山下 泰生 | 管理本部 副本部長兼秘書室長兼総務部長 |
理事 | 大堀 謙一 | 開発本部 学術担当 |
理事 | 西分 英行 | 営業本部 海外営業統括副本部長 |
理事 | 野崎 治子 | 管理本部 HORIBA COLLEGE学長兼CSR担当 |
理事 | 田中 義政 | 開発本部 技術担当副本部長 |
理事 | 東野 敏也 | 株式会社堀場アドバンスドテクノ 代表取締役社長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01901] S10078H9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。