有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10077YA
株式会社共和電業 役員の状況 (2015年12月期)
男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 会長執行役員 | 星 淑 夫 | 1946年10月12日生 | 1971年4月 | 当社入社 | (注)5 | 125,900 | |
2000年1月 | 生産本部生産管理部長 | ||||||
2003年7月 | 生産本部副本部長兼生産管理部長 | ||||||
2005年3月 | 取締役生産本部副本部長 | ||||||
2006年2月 | ㈱山形共和電業代表取締役社長 | ||||||
2007年3月 | 取締役経営管理本部長 | ||||||
2007年7月 | 常務取締役経営管理本部長 | ||||||
2008年3月 | 常務取締役経営管理本部長兼生産本部長 | ||||||
2009年1月 | 常務取締役経営管理本部長兼マーケティング本部長 | ||||||
2010年3月 | 専務取締役経営管理本部長兼マーケティング本部長 | ||||||
2011年1月 | 専務取締役経営管理本部長 | ||||||
2011年3月 | 代表取締役社長 | ||||||
2015年3月 | 代表取締役会長 | ||||||
2016年3月 | 代表取締役会長執行役員(現) | ||||||
代表取締役 社長執行役員 | 舘 野 稔 | 1955年10月11日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)5 | 23,500 | |
2006年1月 | 技術本部特機部長 | ||||||
2008年1月 | 技術本部副本部長兼ユニット開発部長兼先行開発部長 | ||||||
2009年1月 | 技術本部副本部長(ユニット・先行開発・車両重量計測システム部門責任者)兼先行開発部長 | ||||||
2009年3月 | 取締役技術本部副本部長(ユニット・先行開発・車両重量計測システム部門責任者)兼先行開発部長 | ||||||
2010年1月 | 取締役技術本部副本部長 | ||||||
2010年2月 | ㈱共和サービスセンター代表取締役社長 | ||||||
2012年3月 | 取締役技術本部長 | ||||||
2014年3月 | 常務取締役技術本部長 | ||||||
2015年3月 | 代表取締役社長 | ||||||
2016年3月 | 代表取締役社長執行役員(現) | ||||||
常務取締役 執行役員 | 田 中 義 一 | 1957年3月27日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)5 | 38,100 | |
2005年1月 | 総務本部人事部長 | ||||||
2007年1月 | 経営管理本部副本部長兼人事部長兼経営企画部長 | ||||||
2008年1月 | 経営管理本部副本部長兼人事部長兼情報システム部長 | ||||||
2011年3月 | 取締役経営管理本部長兼人事部長 | ||||||
2012年1月 | 取締役経営管理本部長兼経営企画本部長 | ||||||
2012年12月 | KYOWA AMERICAS INC.取締役社長 | ||||||
2013年1月 | 取締役経営管理本部長兼内部監査室長 | ||||||
2013年3月 | 取締役経営管理本部長 | ||||||
2014年1月 | 取締役経営管理本部長兼人事・総務部長 | ||||||
2015年1月 | 取締役経営管理本部長 | ||||||
2015年3月 | 常務取締役経営管理本部長 | ||||||
2016年2月 | ㈱山形共和電業代表取締役社長(現) | ||||||
2016年3月 | 常務取締役執行役員(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 執行役員 | 海外統括 本部長 | 斎 藤 美 雄 | 1959年3月27日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)5 | 19,700 |
2007年1月 | 内部監査室長 | ||||||
2008年3月 | 監査役 | ||||||
2013年1月 | 海外統括本部長兼海外営業部長 | ||||||
2013年3月 | 取締役海外統括本部長兼海外営業部長 | ||||||
2013年8月 | KYOWA DENGYO MALAYSIA SDN.BHD.取締役社長(現) | ||||||
2014年1月 | KYOWA DENGYO THAILAND CO., LTD.取締役社長(現) | ||||||
2016年1月 | 取締役海外統括本部長 | ||||||
2016年3月 | 取締役執行役員海外統括本部長(現) | ||||||
取締役 執行役員 | 経営管理 本部長 兼人事・総務部長 | 五 十 嵐 卓 哉 | 1958年9月10日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)5 | 22,800 |
2005年1月 | 営業本部販売推進部長 | ||||||
2009年1月 | 営業本部副本部長兼販売支援部長 | ||||||
2012年6月 | 営業戦略室副本部長 | ||||||
2014年3月 | 監査役 | ||||||
2016年3月 | 取締役執行役員経営管理本部長兼人事・総務部長(現) | ||||||
2016年3月 | ㈱甲府共和電業代表取締役社長(現) | ||||||
取締役 執行役員 | 営業本部長 (国内営業 統括) | 庄 野 誠 一 | 1960年2月17日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)5 | 15,800 |
2005年1月 | 営業本部西日本営業部長兼豊田営業所長 | ||||||
2009年1月 | 営業本部副本部長兼中日本営業部長 | ||||||
2010年8月 | 営業本部副本部長兼海外部長 | ||||||
2013年1月 | 東日本営業本部長代理 | ||||||
2014年3月 | 取締役東日本営業本部長 | ||||||
2016年1月 | 取締役営業本部長(国内営業統括) | ||||||
2016年3月 | 取締役執行役員営業本部長(国内営業統括)(現) | ||||||
取締役 執行役員 | 技術本部長 | 生 沼 伸 夫 | 1960年2月28日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)5 | 13,300 |
2008年1月 | 技術本部自動車機器部長 | ||||||
2011年7月 | 技術本部副本部長兼自動車機器部長 | ||||||
2015年3月 | 取締役技術本部長 | ||||||
2016年2月 | ㈱共和ハイテック代表取締役社長(現) | ||||||
2016年3月 | 取締役執行役員技術本部長(現) | ||||||
取締役 (監査等 委員) | 山 下 晴 久 | 1950年9月24日生 | 1974年4月 | 当社入社 | (注)6 | 47,800 | |
2004年1月 | 技術本部自動車機器部長 | ||||||
2006年1月 | 技術本部副本部長(自動車機器開発責任者)兼自動車機器部長 | ||||||
2008年1月 | 技術本部副本部長(自動車機器開発責任者) | ||||||
2009年1月 | 技術本部副本部長(自動車機器・開発プロジェクトチーム責任者) | ||||||
2009年3月 | 取締役技術本部副本部長(自動車機器・開発プロジェクトチーム責任者) | ||||||
2010年1月 | 取締役技術本部副本部長 | ||||||
2012年3月 | 取締役 | ||||||
2013年3月 | 監査役 | ||||||
2016年3月 | 取締役(監査等委員)(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有持株数 (株) | |
取締役 (監査等 委員) | 石 井 泰 彦 | 1949年1月19日生 | 1972年4月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注)6 | ― | |
1997年5月 | 同行京都支店長 | ||||||
1999年6月 | 同行管理部長 | ||||||
2000年7月 | 同行考査部長 | ||||||
2001年6月 | 同行常任監査役 | ||||||
2002年4月 | ㈱みずほ銀行常任監査役 | ||||||
2002年9月 | みずほヒューマンサービス㈱代表取締役社長 | ||||||
2013年4月 | (独)土木研究所監事 | ||||||
2013年6月 | 日証金信託銀行㈱監査役 | ||||||
2015年3月 | 取締役 | ||||||
2016年3月 | 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
取締役 (監査等 委員) | 今 田 隆 美 | 1950年5月31日生 | 1973年4月 | ㈱山形銀行入行 | (注)6 | ― | |
2003年4月 | 同行人事部長 | ||||||
2005年6月 | 同行取締役監査部長 | ||||||
2008年6月 | 同行常勤監査役 | ||||||
2015年11月 | ミクロン精密㈱社外監査役(現) | ||||||
2016年3月 | 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
計 | 306,900 |
(注) 1. 2016年3月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2. 監査等委員である取締役石井泰彦および今田隆美の両氏は、社外取締役であります。また両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 当社の監査等委員会は、議長 山下晴久氏、委員 石井泰彦氏、委員 今田隆美氏の3名で構成されております。
4. 当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有持株数 (株) | |
木 村 眞 一 | 1945年9月3日生 | 1975年4月 | 東京弁護士会登録 高橋法律税務事務所入所 | (注) | ― |
2004年3月 | 監査役 |
(注)補欠取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。
5. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は2016年3月開催の定時株主総会から1年であります。
6. 監査等委員である取締役の任期は2016年3月開催の定時株主総会から2年であります。
7. 当社は、変化の激しい経営環境において迅速かつ適切な意思決定を行うべく、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。(取締役兼務者を除く)
職名 | 氏名 | |
執行役員 | 品質管理本部長 | 及 川 博 之 |
執行役員 | 営業本部副本部長(西日本営業部担当) | 河 野 好 彦 |
執行役員 | ㈱甲府共和電業常務取締役 | 小 澤 正 夫 |
執行役員 | 営業本部副本部長(東日本営業部担当)兼東日本営業部長 | 国 信 功 |
執行役員 | 生産本部長兼生産技術部長 | 大 原 寿 昭 |
執行役員 | 経営管理本部副本部長兼情報システム部長兼企画・法務部長 | 青 野 徹 |
執行役員 | マーケティング本部長 | 前 田 芳 巳 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01921] S10077YA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。